|
16.03.2005 |
Décision de maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié |
Opposition |
1 |
|
16.03.2005 |
Décision de maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié |
Opposition |
1 |
|
11.03.2005 |
Clôture de la procédure d'opposition avec maintien du brevet |
Opposition |
2 |
|
08.02.2005 |
Revendications |
Opposition |
1 |
|
08.02.2005 |
Revendications |
Opposition |
1 |
|
08.02.2005 |
Soumission de la traduction des revendications modifiées |
Opposition |
1 |
|
04.11.2004 |
Notification sur les dates bibliographiques |
Opposition |
1 |
|
04.11.2004 |
Notification pour l'opposant relatif aux maintien |
Opposition |
2 |
|
04.11.2004 |
Notification avec invitation de paiement de taxe d'impression et de traductions |
Opposition |
3 |
|
28.10.2004 |
Maintien du brevet sur la base des documents retenus lors de la décision finale |
Opposition |
2 |
|
27.07.2004 |
Récépissé de document |
Opposition |
1 |
|
16.07.2004 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
15.07.2004 |
Récépissé de document |
Opposition |
1 |
|
14.07.2004 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
13.07.2004 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire |
Opposition |
1 |
|
12.07.2004 |
Motifs de la décision (Annexe) |
Opposition |
2 |
|
12.07.2004 |
Décision intermédiaire en procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
12.07.2004 |
Texte envisagé pour la délivrance |
Opposition |
8 |
|
06.07.2004 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire |
Opposition |
1 |
|
05.07.2004 |
Requête en changement de mandataire |
Opposition |
3 |
|
29.06.2004 |
Requête en changement de mandataire |
Opposition |
24 |
|
28.06.2004 |
Requête en changement de mandataire |
Opposition |
2 |
|
12.03.2004 |
Brève notification au demandeur/mandataire |
Opposition |
1 |
|
02.03.2004 |
Description |
Opposition |
3 |
|
02.03.2004 |
Description |
Opposition |
6 |
|
02.03.2004 |
Réponse à un rapport d'examen en procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
27.10.2003 |
Annexe à la notification |
Opposition |
1 |
|
27.10.2003 |
Annexe à la notification |
Opposition |
1 |
|
27.10.2003 |
Notification avec invitation aux parties d'observations |
Opposition |
3 |
|
27.10.2003 |
Notification avec invitation aux parties d'observations |
Opposition |
4 |
|
18.09.2003 |
Notification avec invitation aux parties d'observations |
Opposition |
1 |
|
10.09.2003 |
F3032 Signification(s) de la décision |
Recours |
1 |
|
10.09.2003 |
F3032 Signification(s) de la décision |
Recours |
1 |
|
26.05.2003 |
F3013 Procédure orale: Envoi du procès-verbal |
Recours |
1 |
|
26.05.2003 |
F3013 Procédure orale: Envoi du procès-verbal |
Recours |
1 |
|
16.05.2003 |
Liste des données pour la décision |
Recours |
30 |
|
16.05.2003 |
F3315 Procédure orale: Procés-verbal (requérant: titulaire) |
Recours |
6 |
|
29.04.2003 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
25.04.2003 |
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours |
Recours |
2 |
|
23.04.2003 |
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours |
Recours |
2 |
|
17.04.2003 |
F3018 Procédure orale: Confirmation de l'interprétation |
Recours |
2 |
|
15.04.2003 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
09.04.2003 |
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
31.03.2003 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
18.03.2003 |
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours |
Recours |
8 |
|
17.03.2003 |
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours |
Recours |
8 |
|
18.02.2003 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
12.02.2003 |
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
11.02.2003 |
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
11.02.2003 |
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
22.01.2003 |
Récépissé de document |
Recours |
2 |
|
22.01.2003 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
14.01.2003 |
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
09.01.2003 |
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
07.01.2003 |
Accusé de réception |
Recours |
1 |
|
02.01.2003 |
Récépissé de document |
Recours |
1 |
|
02.01.2003 |
Accusé de réception |
Recours |
1 |
|
30.12.2002 |
F3011.1 Procédure orale:citation |
Recours |
1 |
|
30.12.2002 |
F3011.1 Procédure orale:citation |
Recours |
1 |
|
30.12.2002 |
F3350 Notification relative à la procédure orale (article 15 du règlement de procédure des chambres de recours) |
Recours |
2 |
|
20.12.2002 |
F3010 Procédure orale: ordonnance de citation |
Recours |
1 |
|
09.07.2002 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
24.06.2002 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
3 |
|
25.10.2001 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
22.10.2001 |
F3056 Notification: Changement de la Chambre de recours en raison de la nature technique du cas |
Recours |
1 |
|
22.10.2001 |
F3056 Notification: Changement de la Chambre de recours en raison de la nature technique du cas |
Recours |
1 |
|
15.10.2001 |
Annexes (autres que documents cités) relatives à la procédure de recours |
Recours |
2 |
|
15.10.2001 |
F3313 Ordonnance: changement de chambre en raison du contenu technique |
Recours |
1 |
|
15.10.2001 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
3 |
|
15.10.2001 |
Document, autre que brevet, cité dans la procédure de recours |
Recours |
19 |
|
27.03.2001 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
20.03.2001 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
7 |
|
28.11.2000 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
21.11.2000 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
6 |
|
17.04.2000 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
10.04.2000 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
13 |
|
13.12.1999 |
F3040 Prorogation d délai: Oui/Non |
Recours |
1 |
|
13.12.1999 |
F3040 Prorogation d délai: Oui/Non |
Recours |
1 |
|
30.11.1999 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
3 |
|
29.11.1999 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
29.11.1999 |
Objet ne pouvant être scanné |
Recours |
1 |
|
15.11.1999 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
04.11.1999 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
3 |
|
27.10.1999 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
27.10.1999 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
12.10.1999 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
2 |
|
04.08.1999 |
Composition de la chambre (sauf 325, 337 et 341) |
Recours |
1 |
|
02.08.1999 |
F3344 Fixation du délai de réponse au recours (inter partes) |
Recours |
1 |
|
27.07.1999 |
Annexes (autres que documents cités) relatives à la procédure de recours |
Recours |
3 |
|
27.07.1999 |
Annexes (autres que documents cités) relatives à la procédure de recours |
Recours |
3 |
|
27.07.1999 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
6 |
|
27.07.1999 |
Document brevet cité dans la procédure de recours |
Recours |
4 |
|
27.07.1999 |
Document brevet cité dans la procédure de recours |
Recours |
15 |
|
27.07.1999 |
Document brevet cité dans la procédure de recours |
Recours |
6 |
|
27.07.1999 |
Document brevet cité dans la procédure de recours |
Recours |
22 |
|
26.07.1999 |
Mémoire du recours |
Recours |
16 |
|
14.05.1999 |
Notification du numéro du recours au requérant (inter partes) |
Recours |
1 |
|
06.05.1999 |
Notification au(x) intimé(s) concernant le dépôt d'un recours |
Recours |
1 |
|
29.04.1999 |
Lettre de recours |
Recours |
1 |
|
30.03.1999 |
Récépissé de document |
Opposition |
2 |
|
23.03.1999 |
Accusé de réception |
Opposition |
2 |
|
23.03.1999 |
Accusé de réception |
Opposition |
2 |
|
22.03.1999 |
Récépissé de document |
Opposition |
2 |
|
18.03.1999 |
Annexe à une notification |
Opposition |
10 |
|
18.03.1999 |
Annexe à la notification |
Opposition |
5 |
|
18.03.1999 |
Décision de révocation du brevet européen |
Opposition |
1 |
|
18.03.1999 |
Décision de révocation du brevet européen |
Opposition |
1 |
|
18.03.1999 |
Motifs de la décision (Annexe) |
Opposition |
15 |
|
18.03.1999 |
Envoi de la copie du procès-verbal de la procédure orale |
Opposition |
1 |
|
18.03.1999 |
Envoi de la copie du procès-verbal de la procédure orale |
Opposition |
1 |
|
11.03.1999 |
Décision de la division d'opposition |
Opposition |
1 |
|
11.02.1999 |
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) |
Recours |
1 |
|
05.02.1999 |
Brève notification au demandeur/mandataire |
Opposition |
2 |
|
04.02.1999 |
Brève notification au demandeur/mandataire |
Opposition |
2 |
|
04.02.1999 |
Revendications |
Opposition |
2 |
|
04.02.1999 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
1 |
|
04.02.1999 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
2 |
|
03.02.1999 |
Revendications |
Opposition |
2 |
|
03.02.1999 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
4 |
|
03.02.1999 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
2 |
|
02.02.1999 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
4 |
|
21.12.1998 |
Brève notification au demandeur/mandataire |
Opposition |
1 |
|
18.12.1998 |
Brève notification au demandeur/mandataire |
Opposition |
1 |
|
11.12.1998 |
Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
11.12.1998 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
10 |
|
10.12.1998 |
Revendications |
Opposition |
2 |
|
10.12.1998 |
Revendications |
Opposition |
2 |
|
10.12.1998 |
Revendications |
Opposition |
2 |
|
10.12.1998 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
3 |
|
09.12.1998 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
9 |
|
23.11.1998 |
Récépissé de document |
Opposition |
2 |
|
23.11.1998 |
Convocation à une procédure orale (Bâtiment = Erhardtstrasse 27) |
Opposition |
1 |
|
20.11.1998 |
Accusé de réception |
Opposition |
2 |
|
16.11.1998 |
Procédure orale: Réponse à une proposition de date |
Opposition |
1 |
|
29.10.1998 |
Accusé de réception |
Opposition |
2 |
|
28.10.1998 |
Récépissé de document |
Opposition |
2 |
|
26.10.1998 |
Annexe à la notification |
Opposition |
4 |
|
26.10.1998 |
Convocation à une procédure orale (Bâtiment = Erhardtstrasse 27) |
Opposition |
1 |
|
26.10.1998 |
Convocation à une procédure orale (Bâtiment = Erhardtstrasse 27) |
Opposition |
1 |
|
15.10.1998 |
Procédure orale: Réponse à une proposition de date |
Opposition |
1 |
|
15.10.1998 |
Procédure orale: Réponse à une proposition de date |
Opposition |
1 |
|
06.10.1998 |
Préparation d'une procédure orale |
Opposition |
2 |
|
06.10.1998 |
Préparation d'une procédure orale |
Opposition |
2 |
|
30.09.1998 |
Préparation de la procédure orale |
Opposition |
2 |
|
28.08.1998 |
Brève notification au demandeur/mandataire |
Opposition |
1 |
|
20.08.1998 |
Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition |
Opposition |
4 |
|
19.08.1998 |
Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition |
Opposition |
4 |
|
26.06.1998 |
Brève notification au demandeur/mandataire |
Opposition |
1 |
|
26.06.1998 |
Prorogation de délai (procédure d'opposition) |
Opposition |
1 |
|
15.06.1998 |
Requête en prorogation de délai |
Opposition |
1 |
|
19.02.1998 |
Notification d'une opposition et requête en observations |
Opposition |
1 |
|
19.02.1998 |
Notification d'autres oppositions aux opposant(s) |
Opposition |
1 |
|
15.01.1998 |
Notification d'une opposition - première information pour le titulaire du brevet |
Opposition |
1 |
|
22.12.1997 |
Acte d'opposition |
Opposition |
9 |
|
22.12.1997 |
Acte d'opposition |
Opposition |
4 |
|
22.12.1997 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
11 |
|
22.12.1997 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
22.12.1997 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
3 |
|
22.12.1997 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
5 |
|
22.12.1997 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
22.12.1997 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
22.12.1997 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
5 |
|
22.12.1997 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
3 |
|
06.10.1997 |
Accusé de réception d'observations de tiers |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.10.1997 |
Transmission des observations de tiers au demandeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.09.1997 |
Observations de tiers |
Recherche / Examen |
1 |
|
23.09.1997 |
Observations de tiers |
Recherche / Examen |
1 |
|
05.03.1997 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au demandeur/titulaire du brevet |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.02.1997 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
26.02.1997 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
13.02.1997 |
Décision de délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
1 |
|
28.11.1996 |
Soumission des traductions des revendications |
Recherche / Examen |
1 |
|
28.11.1996 |
Traduction des revendications |
Recherche / Examen |
2 |
|
28.11.1996 |
Traduction des revendications |
Recherche / Examen |
2 |
|
25.09.1996 |
Invitation à payer les taxes se rapportant à l'intention de délivrance |
Recherche / Examen |
3 |
|
16.09.1996 |
Accord quant à la notification annonçant l'intention de délivrer un brevet européen |
Recherche / Examen |
1 |
|
13.08.1996 |
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen |
Recherche / Examen |
3 |
|
13.08.1996 |
Texte envisagé pour la délivrance |
Recherche / Examen |
22 |
|
30.07.1996 |
Documents pour la délivrance du brevet |
Recherche / Examen |
2 |
|
23.07.1996 |
Revendications |
Recherche / Examen |
2 |
|
23.07.1996 |
Description |
Recherche / Examen |
2 |
|
23.07.1996 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
29.05.1996 |
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) |
Recherche / Examen |
1 |
|
20.05.1996 |
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
24.01.1996 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
5 |
|
05.12.1994 |
Lettre concernant des taxes et des paiements |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.05.1994 |
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.05.1994 |
Rapport de recherche européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
22.03.1994 |
Lettre relative à la priorité |
Recherche / Examen |
1 |
|
22.03.1994 |
Document de priorité |
Recherche / Examen |
12 |
|
22.03.1994 |
Traduction du document de priorité |
Recherche / Examen |
12 |
|
18.01.1994 |
Abrégé |
Recherche / Examen |
1 |
|
18.01.1994 |
Revendications |
Recherche / Examen |
2 |
|
18.01.1994 |
Description |
Recherche / Examen |
13 |
|
18.01.1994 |
Désignation de l'inventeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
18.01.1994 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
2 |
|
18.01.1994 |
Requête en délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
6 |