EP0690308 - Agent stabilisant d'endotoxine, composition d'endotoxine et procédé de dosage d'endotoxine [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.12.2002 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SEIKAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (SEIKAGAKU CORPORATION) 1-5, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [1996/01] | Inventeur(s) | 01 /
Tamura, Hiroshi 6-13, Nakato 4-chome, Musashimurayama-shi Tokyo 208 / JP | 02 /
Tanaka, Shigenori 3-15, Ogawanishimachi 5-chome, Kodaira-shi Tokyo 187 / JP | 03 /
Aketagawa, Jun 52-1-22-101, Saiwaicho 4-chome, Tachikawa-shi Tokyo 190 / JP | 04 /
Oda, Toshio 2-3-202, Mukouhara 2-chome, Higashiyamoto-shi Tokyo 207 / JP | [1996/01] | Mandataire(s) | Hansen, Bernd, et al Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [1996/01] | Hansen, Bernd, Dr. Dipl.-Chem., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Arabellastrasse 4 D-81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95110255.7 | 30.06.1995 | [1996/01] | Numéro de priorité, date | JP19940150190 | 30.06.1994 Format original publié: JP 15019094 | [1996/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0690308 | Date: | 03.01.1996 | Langue: | EN | [1996/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0690308 | Date: | 26.06.1996 | [1996/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0690308 | Date: | 06.02.2002 | Langue: | EN | [2002/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.05.1996 | Classification | IPC: | G01N33/579, // G01N33/96 | [1996/01] | CPC: |
G01N33/579 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1996/01] | Titre | Allemand: | Endotoxin-Stabilisierungsmittel, Endotoxin-Zusammensetzung und Verfahren zur Bestimmung von Endotoxin | [1996/01] | Anglais: | Endotoxin stabilizing agent, endotoxin composition and method for assaying endotoxin | [1996/01] | Français: | Agent stabilisant d'endotoxine, composition d'endotoxine et procédé de dosage d'endotoxine | [1996/01] | Procédure d'examen | 06.08.1996 | Requête en examen déposée [1996/40] | 25.08.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.03.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.07.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 01.04.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.01.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.06.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.04.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 27.07.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.10.2001 | Taxe de délivrance payée | 25.10.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.11.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 06.02.2002 | IT | 06.02.2002 | LI | 06.02.2002 | NL | 06.02.2002 | DK | 06.05.2002 | SE | 06.05.2002 | [2008/05] |
Précédent [2003/45] | CH | 06.02.2002 | |
LI | 06.02.2002 | ||
NL | 06.02.2002 | ||
DK | 06.05.2002 | ||
SE | 06.05.2002 | ||
Précédent [2003/08] | CH | 06.02.2002 | |
LI | 06.02.2002 | ||
NL | 06.02.2002 | ||
SE | 06.05.2002 | ||
Précédent [2003/01] | CH | 06.02.2002 | |
LI | 06.02.2002 | ||
SE | 06.05.2002 | ||
Précédent [2002/37] | SE | 06.05.2002 | Citations: | Recherche | [XA]EP0513361 (SEIKAGAKU KOGYO CO LTD [JP]) [X] 1,6-11 * page 1, line 24 - line 40 * * claim 3 * [A] 5; | [X]EP0569033 (SEIKAGAKU KOGYO CO LTD [JP]) [X] 1,6-11 * page 5, line 49 - page 6, line 27 *; | [X]GB958575 (WELLCOME FOUND) [X] 1 * the whole document *; | [X]EP0350273 (WAKO PURE CHEM IND LTD [JP]) [X] 1,11 * column 10, line 25 - column 12, line 10 *; | [X]EP0552965 (WAKO PURE CHEM IND LTD [JP]) [X] 1,6-11 * page 3, line 25 - line 35 * * page 3, line 50 - page 4, line 22 *; | [A]FR2359423 (MALLINCKRODT INC [US]) [A] 1,11 * page 5, line 26 - page 7, line 11 *; | [A]JPS56166124 ; | [E]JPH07191038 | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 82, no. 05, Database accession no. 82-09035E, XP002000792 & JPS56166124 A 19811221 (Y. KATAYAMA) [A] 1,5 * abstract * | [E] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 95, no. 39, Database accession no. 95-295935, XP002000793 & JPH07191038 A 19950728 (WAKO PURE CHEM IND LTD) [E] 1-11 * abstract * | par le demandeur | - TAKANORI NAKAMURA, NIPPON SAIKINGAKU ZASSHI: (JAPANESE JOURNAL OF BACTERIOLOGY), (1983), vol. 38, pages 781 - 803 |