EP0768693 - Relais électromagnétique et méthode pour sa fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.10.2002 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.10.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.11.2002 [2002/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TYCO Electronics Logistics AG AMPèrestrasse 3 9323 Steinach / CH | [2001/49] |
Précédent [2000/14] | Pour tous les Etats désignés Tyco Electronics Logistics AG AMPèrestrasse 3 9323 Steinach / CH | ||
Précédent [1997/16] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Hendel, Horst Pertisauer Weg 45 12209 Berlin / DE | [1997/16] | Mandataire(s) | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/19] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Winzererstrasse 106 80797 München / DE | ||
Précédent [2001/25] | Hirsch, Peter, Dipl.-Ing., et al Klunker Schmitt-Nilson Hirsch Winzererstrasse 106 80797 München / DE | ||
Précédent [2000/14] | Heinz-Schäfer, Marion AMP International Enterprises Limited AMPèrestrasse 3 9323 Steinach (SG) / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 96115680.9 | 30.09.1996 | [1997/16] | Numéro de priorité, date | DE1995137612 | 09.10.1995 Format original publié: DE 19537612 | [1997/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0768693 | Date: | 16.04.1997 | Langue: | DE | [1997/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0768693 | Date: | 12.04.2000 | [2000/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0768693 | Date: | 05.12.2001 | Langue: | DE | [2001/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.02.2000 | Classification | IPC: | H01H49/00, H01H50/14, H01H50/28, H01H50/60 | [1997/16] | CPC: |
H01H49/00 (EP,US);
H01H50/14 (EP,US);
H01H50/28 (EP,US);
H01H50/60 (EP,US);
H01H2011/0087 (EP,US);
H01H2050/049 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI [1997/16] | Titre | Allemand: | Elektromagnetisches Relais und Verfahren zu dessen Herstellung | [1997/16] | Anglais: | Electromagnetic relay and method for its manufacture | [1997/16] | Français: | Relais électromagnétique et méthode pour sa fabrication | [1997/16] | Procédure d'examen | 03.10.2000 | Requête en examen déposée [2000/48] | 30.01.2001 | Requête en examen accéléré déposée | 28.03.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.03.2001 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 23.05.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.08.2001 | Taxe de délivrance payée | 20.08.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.09.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 03.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1659843U (PHILIPS NV [NL]) [A] 8,9,17,18 * the whole document *; | [A]DE2515890 (EICHHOFF WERKE) [A] 1,2 * figure -; claim - *; | [A]FR2541815 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP], et al) [A] 1,2,5 * figures 2-4 *; | [A]EP0246621 (SIEMENS AG [DE])[A] 3-7,14; | [A]EP0281950 (SIEMENS AG [DE]) [A] 3-7,14 * abstract *; | [A]DE3843359 (NEC CORP [JP]) [A] 1-7,15,16 * abstract *; | [A]DE3834283 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 11-13 * abstract *; | [A]DE4404442 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1,2,5 * abstract * |