Extrait du Registre européen des brevets
EP Historique des événements: EP0774865
Date |
Description |
Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
16.03.2007 |
Retrait de la demande |
publié le 18.04.2007 [2007/16] |
29.11.2006 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
13.10.2006 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
13.10.2006 |
Premier rapport d'examen |
|
12.05.2006 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
13.01.2006 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
30.11.2005 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
10.08.2005 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
22.07.2005 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
11.03.2005 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
11.03.2005 |
Premier rapport d'examen |
|
03.12.2004 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.11.2003 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.12.2002 |
Taxe annuelle |
|
07.12.2001 |
Taxe annuelle |
|
28.11.2000 |
Taxe annuelle |
|
09.06.2000 |
Requête en examen présentée |
publié le 26.07.2000 [2000/30] |
20.04.2000 |
Publication du rapport de recherche |
publié le 07.06.2000 [2000/23] |
30.11.1999 |
Taxe annuelle |
|
01.12.1998 |
Taxe annuelle |
|
04.04.1997 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 21.05.1997 [1997/21] |