EP0799779 - Dispositif de distribution [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.06.2004 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 22.07.2009 [2009/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hans Lingl Anlagenbau und Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG Albrecht-Berblinger-Strasse 6 D-89231 Neu-Ulm / DE | [1997/41] | Inventeur(s) | 01 /
Simmen, Klaus Im Wiesengrund 14 89257 Illertissen / DE | 02 /
Simon, Helmut Fuchsloch 7 86381 Krumbach / DE | [1997/41] | Mandataire(s) | Körber, Martin Hans, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/30] | Körber, Martin Hans, et al Mitscherlich & Partner Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | ||
Précédent [2003/02] | Körber, Martin, Dipl.-Phys., et al Mitscherlich & Partner, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 33 06 09 80066 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96118507.1 | 19.11.1996 | [1997/41] | Numéro de priorité, date | DE1996112911 | 01.04.1996 Format original publié: DE 19612911 | [1997/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0799779 | Date: | 08.10.1997 | Langue: | DE | [1997/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0799779 | Date: | 24.06.1998 | [1998/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0799779 | Date: | 13.08.2003 | Langue: | DE | [2003/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.05.1998 | Classification | IPC: | B65G47/84, B65G47/71 | [1998/22] | CPC: |
B65G47/841 (EP);
B65G47/71 (EP)
|
Précédent IPC [1997/41] | B65G47/71 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1997/41] | Titre | Allemand: | Verteileinrichtung | [1997/41] | Anglais: | Distributing device | [1997/41] | Français: | Dispositif de distribution | [1997/41] | Procédure d'examen | 10.07.1998 | Requête en examen déposée [1998/37] | 09.07.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 30.08.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.12.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.06.2003 | Taxe de délivrance payée | 04.06.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.05.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1998 | 03   M06   Taxe payée le   14.01.1999 | 30.11.1999 | 04   M06   Taxe payée le   21.01.2000 | 30.11.2000 | 05   M06   Taxe payée le   12.07.2001 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 13.08.2003 | AT | 19.11.2003 | CH | 30.11.2003 | FR | 30.11.2003 | LI | 30.11.2003 | [2008/42] |
Précédent [2005/13] | NL | 13.08.2003 | |
AT | 19.11.2003 | ||
CH | 30.11.2003 | ||
LI | 30.11.2003 | ||
Précédent [2004/44] | NL | 13.08.2003 | |
CH | 30.11.2003 | ||
LI | 30.11.2003 | ||
Précédent [2004/13] | NL | 13.08.2003 | Citations: | Recherche | [XY]US1813130 (AHNGER YRJO A) [X] 1 * page 1, line 53 - page 4, line 109; figure - * [Y] 4; | [AY]DE1963111 (GANZHORN & STIRN) [A] 1 * page 2, line 10 - line 33; figure 1 * [Y] 2; | [A]US4273496 (PAPALEXIS GREGORY C) [A] 1 * column 3, line 14 - column 4, line 44; figure 1 *; | [A]US4354590 (LANGEN MARINUS J M) [A] 1* column 3, line 9 - column 6, line 2 *; | [X]DE3141144 (KELLER GMBH & CO KG) [X] 1 * column 1, line 32 - column 3, line 8; figure - *; | [XY]DE8203977U (C. KELLER GMBH) [X] 1,3,5 * page 4, line 22 - page 6, line 15; figure - * [Y] 2,4 |