EP0776696 - Céramique en nid d'abeilles et sa méthode de production [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.07.2002 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.07.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.09.2002 [2002/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kawata Mfg Co., Ltd. 15-15 Awaza 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi Osaka / JP | Pour tous les Etats désignés OSAKA PREFECTURE 1-22 Otemae 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi Osaka / JP | [N/P] |
Précédent [1997/23] | Pour tous les Etats désignés Kawata Mfg Co., Ltd. 15-15 Awaza 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi, Osaka / JP | ||
Pour tous les Etats désignés OSAKA PREFECTURE 1-22 Otemae 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kawasaki, Jiro, Sanda Fac., Kawata Mgf. Co., Ltd. 501-17, Miyanomae, Fukushima Sanda-shi, Hyogo / JP | 02 /
Kaji, Mitsunari Sanda Fac., Kawata Mgf. Co., Ltd. 501-17, Miyanomae, Fukushima Sanda-shi, Hyogo / JP | 03 /
Miyamoto, Hiroki 23-17, Nishichiyogaoka 1-chome Nara-shi, Nara / JP | [1997/23] | Mandataire(s) | West, Alan Harry, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | [N/P] |
Précédent [1997/23] | West, Alan Harry, et al R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96308652.5 | 29.11.1996 | [1997/23] | Numéro de priorité, date | JP19950314456 | 01.12.1995 Format original publié: JP 31445695 | [1997/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0776696 | Date: | 04.06.1997 | Langue: | EN | [1997/23] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0776696 | Date: | 10.09.1997 | [1997/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0776696 | Date: | 19.09.2001 | Langue: | EN | [2001/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.07.1997 | Classification | IPC: | B01J20/28, B01J20/18, C04B35/80 | [1997/36] | CPC: |
B01J20/183 (EP);
B01J20/28045 (EP)
|
Précédent IPC [1997/23] | B01J20/28, B01J20/18 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1997/23] | Titre | Allemand: | Keramischer Wabenkörper und Verfahren zu dessen Herstellung | [1997/23] | Anglais: | Honeycomb-shaped ceramic and method for producing it | [1997/23] | Français: | Céramique en nid d'abeilles et sa méthode de production | [1997/23] | Procédure d'examen | 04.03.1998 | Requête en examen déposée [1998/18] | 16.12.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.04.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.12.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.03.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.06.2001 | Taxe de délivrance payée | 21.06.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.06.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]JPH05146676 ; | [Y]EP0167324 (MOBIL OIL) [Y] 1 * page 7; example 1 *; | [A]DE3738916 (IBS ENGIN.+CONSULT. INGENIEURBÜRO) [A] 1,2 * page 8; claims 7,8 *; | [A]EP0519073 (TAKEDA) [A] 1 * page 4, line 32 - page 5, line 54 *; | [A]JPH06138170 ; | [A]JPH0523528 ; | [A]JPS61171539 | [YA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 17, no. 533, Database accession no. (C - 1114), & JP05146676 A 19930615 (KAWATA) [Y] 1 * abstract * [A] 3,4 | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 94, no. 39, Database accession no. 94-312959, XP002035081 & JPH06138170 A 00000000 (MATSUDA) [A] 1 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 93, no. 10, Database accession no. 93-079570, XP002035082 & JPH0523528 A 00000000 (KAWATA) [A] 1,3 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 377, Database accession no. (C - 392), & JP61171539 A 00000000 (BABCOCK HITACHI) [A] 1 * abstract * |