EP0733649 - Peresters photoamorceurs dérivés d'hétérocycles contenant de l'azote [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1996/39] | Initiateurs esters d'acides péroxycarboxyliques dérivés d'hétérocycles de l'azote | ||
[1999/44] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.05.2001 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.03.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 17.04.2002 [2002/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [1996/39] | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
Haubrich, Jeanne E., 3M, c/o Minnesota Mining and Manufac. Company, 2501 Hudson Road, P.O. Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [1996/39] | Mandataire(s) | Warcoin, Jacques, et al Cabinet Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Précédent [1996/39] | Warcoin, Jacques, et al Cabinet Régimbeau, 26, avenue Kléber 75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 96400569.8 | 19.03.1996 | [1996/39] | Numéro de priorité, date | US19950407617 | 21.03.1995 Format original publié: US 407617 | [1996/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0733649 | Date: | 25.09.1996 | Langue: | EN | [1996/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0733649 | Date: | 12.07.2000 | Langue: | EN | [2000/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.06.1996 | Classification | IPC: | C08F2/50, G03F7/031 | [1996/39] | CPC: |
C07D241/24 (EP,US);
C07D213/78 (EP,US);
C07D219/04 (EP,US);
C07D239/74 (EP,US);
C07D241/44 (EP,US);
C07D251/22 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1996/39] | Titre | Allemand: | Peroxycarbonsäureester Photoinitiatoren abgeleitet von Stickstoff-Heterozyklen | [1999/44] | Anglais: | Peroxycarboxylic ester photoinitiators derived from nitrogen heterocycles | [1999/44] | Français: | Peresters photoamorceurs dérivés d'hétérocycles contenant de l'azote | [1999/44] |
Précédent [1996/39] | Peroxicarbonsäure Esterinitiatoren Derivaten von Stickstoffheterocyclen | ||
Précédent [1996/39] | Peroxycarboxylic ester initiators derived from nitrogen heterocycles | ||
Précédent [1996/39] | Initiateurs esters d'acides péroxycarboxyliques dérivés d'hétérocycles de l'azote | Procédure d'examen | 24.03.1997 | Requête en examen déposée [1997/21] | 17.10.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.04.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.02.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.08.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.10.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.01.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.03.2000 | Taxe de délivrance payée | 27.03.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.04.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 19.03.2001 | [2002/16] | Citations: | Recherche | [A]EP0007059 (CIBA GEIGY AG [CH]); | [DA]EP0126541 (NIPPON OILS & FATS CO LTD [JP]) |