EP0811007 - DERIVES DE PYRAZOL-4-YL-BENZOYLE ET LEUR UTILISATION COMME HERBICIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.09.2006 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.06.2008 | Changement - demandeur | publié le 30.07.2008 [2008/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [2008/31] |
Précédent [2005/47] | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft 67056 Ludwigshafen / DE | ||
Précédent [1997/50] | Pour tous les Etats désignés BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
VON DEYN, Wolfgang Lüderitzstrasse 4 D-67434 Neustadt / DE | 02 /
HILL, Regina, Luise Ziegelofenweg 40 D-67346 Speyer / DE | 03 /
KARDORFF, Uwe D 3.4 D-68159 Mannheim / DE | 04 /
ENGEL, Stefan Friedrich-Ebert-Strasse 13 D-65510 Idstein / DE | 05 /
OTTEN, Martina Gunterstrasse 28 D-67069 Ludwigshafen / DE | 06 /
VOSSEN, Marcus Wilhelm-Wundt-Strasse 7 D-68199 Mannheim / DE | 07 /
PLATH, Peter Hans-Balcke-Strasse 13 D-67227 Frankenthal / DE | 08 /
RANG, Harald Ziegeleistrasse 7 D-67122 Altrip / DE | 09 /
HARREUS, Albrecht Beuthener Strasse 10 D-67063 Ludwigshafen / DE | 10 /
KÖNIG, Hartmann Blumenstrasse 16 D-69115 Heidelberg / DE | 11 /
WALTER, Helmut Grünstadter Strasse 82 D-67283 Obrigheim / DE | 12 /
WESTPHALEN, Karl-Otto Mausbergweg 58 D-67346 Speyer / DE | 13 /
MISSLITZ, Ulf Am Herzel 40 D-67433 Neustadt / DE | [1997/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 96902274.8 | 14.02.1996 | [1997/50] | WO1996EP00635 | Numéro de priorité, date | DE1995106572 | 24.02.1995 Format original publié: DE 19506572 | [1997/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9626206 | Date: | 29.08.1996 | Langue: | DE | [1996/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0811007 | Date: | 10.12.1997 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 29.08.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0811007 | Date: | 23.11.2005 | Langue: | DE | [2005/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.08.1996 | Classification | IPC: | C07D409/10, C07D413/10, C07D417/10, A01N43/56 | [1997/50] | Données CPC non encore disponibles | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1997/50] | Titre | Allemand: | PYRAZOL-4-YL-BENZOYLDERIVATE UND IHRE VERWENDUNG ALS HERBIZIDE | [1997/50] | Anglais: | PYRAZOL-4-YL-BENZOYL DERIVATIVES AND THEIR USE AS HERBICIDES | [1997/50] | Français: | DERIVES DE PYRAZOL-4-YL-BENZOYLE ET LEUR UTILISATION COMME HERBICIDES | [1997/50] | Entrée dans la phase régionale | 16.07.1997 | Taxe nationale de base payée | 16.07.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.07.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.06.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.07.1997 | Requête en examen déposée [1997/50] | 26.06.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.12.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 23.02.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.05.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.09.2005 | Taxe de délivrance payée | 19.09.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.08.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/44] | Requête en poursuite de la procédure de: | 23.02.2004 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 23.02.2004 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 10.03.2004 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.03.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 01.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DY]EP0282944 (NISSAN CHEMICAL IND LTD [JP]) [DY] 1-8 * page 293 - page 295; claim 1 * * page 47, line 31 *; | [A]EP0410552 (SCHERING AG [DE]) [A] 1-8* page 9 - page 10; examples 1.01-1.12 *; | [Y] - F.D. KING, Medicinal Chemistry: Principles and Practice, CAMBRIDGE, GB, THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, (1994), XP002000848 [Y] 1-8 * siehe Seite 208; Tabelle 2, 3. Eintrag: "CARBOXYLIC ESTER GROUP" * |