EP0814693 - BROC POUR LIQUIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Clôture de la procédure d'opposition Statut actualisé le 06.07.2001 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.07.2001 | Clôture de la procédure d'opposition - date de validité legale publiée | publié le 22.08.2001 [2001/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EMSA-Werke Wulf GmbH & Co. Grevener Damm 215-225 48282 Emsdetten / DE | [1998/02] | Inventeur(s) | 01 /
HORSTMANN, Klaus Ginsterweg 11 D-48485 Neuenkirchen / DE | [1998/02] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1998/02] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96905873.4 | 14.03.1996 | [1998/02] | WO1996EP01111 | Numéro de priorité, date | DE19952004343U | 14.03.1995 Format original publié: DE 29504343 U | [1998/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9628076 | Date: | 19.09.1996 | Langue: | DE | [1996/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0814693 | Date: | 07.01.1998 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 19.09.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0814693 | Date: | 21.10.1998 | Langue: | DE | [1998/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.09.1996 | Classification | IPC: | A47J41/00 | [1998/02] | CPC: |
A47J41/0022 (EP,US);
B65D47/249 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/02] | Titre | Allemand: | KANNE FÜR FLÜSSIGKEITEN | [1998/02] | Anglais: | FLASK FOR LIQUIDS | [1998/02] | Français: | BROC POUR LIQUIDES | [1998/02] | Entrée dans la phase régionale | 26.08.1997 | Taxe nationale de base payée | 26.08.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.08.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Non | 14.03.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.08.1997 | Requête en examen déposée [1998/02] | 09.02.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.02.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.02.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 23.03.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.1998 | Requête en examen accéléré déposée | 28.05.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.08.1998 | Taxe de délivrance payée | 25.08.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.09.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
16.03.1999
WITHDRAWN Ebert Design GmbH & Co. KG Oststr. 23 32051 Herford / DE Mandataire de l'opposant Stracke, Alexander Loesenbeck - Stracke - Specht - Dantz Patentanwälte Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | [N/P] |
Précédent [1999/19] | |||
Opposant(s) | 01
16.03.1999
WITHDRAWN Ebert Design GmbH & Co. KG Oststr. 23 32051 Herford / DE Mandataire de l'opposant Stracke, Alexander, Dipl.-Ing. Jöllenbecker Strasse 164 33613 Bielefeld / DE | 27.08.1999 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 06.03.2000 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 21.03.2001 | Envoi de la notification signalant la clôture de la procédure d'opposition | 31.03.2001 | Effet juridique de la clôture de la procédure d'opposition [2001/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE3510339 (WULF & CO EMSA WERK [DE]) [A] 1-3,5,6,10,12,15,16 * abstract *; | [A]EP0571140 (THERMOS LTD [GB]) [A] 25-27* column A; figures 1,3 *; | [PX]DE29512021U (HOERNLEIN REINHARD [DE]) [PX] 1-10,15,16,18-21 * page 5, line 27 - page 6, line 5; figures 1,2 * | Examen | US3400866 | US3443728 |