EP0824720 - COMPOSITIONS POUR PLAQUES D'IMPRESSION LITHOGRAPHIQUE CONTENANT UN COLORANT DECOLORABLE PAR L'ACIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.07.2000 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 27.08.2008 [2008/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [1998/09] | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
VOGEL, Dennis, E. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 02 /
BALCHUNIS, Robert, J. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 03 /
GARDNER, James, P. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 04 /
TIERS, George. V., D. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 05 /
VOGEL, Kim, M. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | [1998/09] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [1998/09] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96908868.1 | 21.03.1996 | [1998/09] | WO1996US03759 | Numéro de priorité, date | US19950433887 | 02.05.1995 Format original publié: US 433887 | [1998/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9635143 | Date: | 07.11.1996 | Langue: | EN | [1996/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0824720 | Date: | 25.02.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.11.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0824720 | Date: | 22.09.1999 | Langue: | EN | [1999/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.11.1996 | Classification | IPC: | G03F7/105 | [1998/09] | CPC: |
G03F7/105 (EP,US);
Y10S430/115 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, PT, SE [1998/09] | Titre | Allemand: | SÄUREBLEICHBARER FARBSTOFF ENTHALTEND LITHOGRAPHISCHE DRUCKPLATTENZUSAMMENSETZUNG | [1998/09] | Anglais: | ACID BLEACHABLE DYE CONTAINING LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE COMPOSITION | [1998/09] | Français: | COMPOSITIONS POUR PLAQUES D'IMPRESSION LITHOGRAPHIQUE CONTENANT UN COLORANT DECOLORABLE PAR L'ACIDE | [1998/09] | Entrée dans la phase régionale | 19.11.1997 | Taxe nationale de base payée | 19.11.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.11.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.11.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 19.11.1997 | Requête en examen déposée [1998/09] | 05.08.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 15.02.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 30.03.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.07.1999 | Taxe de délivrance payée | 02.07.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.06.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.09.1999 | BE | 22.09.1999 | CH | 22.09.1999 | ES | 22.09.1999 | LI | 22.09.1999 | NL | 22.09.1999 | SE | 22.09.1999 | DK | 22.12.1999 | PT | 22.12.1999 | [2003/46] |
Précédent [2003/09] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
CH | 22.09.1999 | ||
ES | 22.09.1999 | ||
LI | 22.09.1999 | ||
NL | 22.09.1999 | ||
SE | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
Précédent [2002/27] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
CH | 22.09.1999 | ||
ES | 22.09.1999 | ||
LI | 22.09.1999 | ||
SE | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
Précédent [2002/23] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
CH | 22.09.1999 | ||
LI | 22.09.1999 | ||
SE | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
Précédent [2000/52] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
CH | 22.09.1999 | ||
LI | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
Précédent [2000/50] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
CH | 27.12.1999 | ||
LI | 27.12.1999 | ||
Précédent [2000/26] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
Précédent [2000/24] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | Cité dans | Recherche internationale | [DA]US5102771 (VOGEL DENNIS E [US], et al) [DA] 1-29* the whole document * |