EP0824702 - GYROSCOPE A ROUE VIBRATOIRE MONTE SUR CARDAN ET POSSEDANT DES CARACTERISTIQUES DE DETENTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.12.2003 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.01.2004 [2004/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE CHARLES STARK DRAPER LABORATORY, INC. 555 Technology Square Cambridge, MA 02139-3563 / US | [1998/09] | Inventeur(s) | 01 /
GREIFF, Paul 2 Cameron Road Wayland, MA 01778 / US | 02 /
ANTKOWIAK, Bernard, M. 178 Federal Hill Road Oxford, MA 01540 / US | [1998/09] | Mandataire(s) | Feldmann, Clarence Paul Schneider Feldmann AG Patent- und Markenanwälte Beethovenstrasse 49 8002 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [1998/09] | Feldmann, Clarence Paul Patentanwaltsbüro FELDMANN AG, Kanalstrasse 17 8152 Glattbrugg / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 96920146.6 | 08.05.1996 | [1998/09] | WO1996US06426 | Numéro de priorité, date | US19950440536 | 12.05.1995 Format original publié: US 440536 | [1998/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9635957 | Date: | 14.11.1996 | Langue: | EN | [1996/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0824702 | Date: | 25.02.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.11.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0824702 | Date: | 05.02.2003 | Langue: | EN | [2003/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 14.11.1996 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.01.2000 | Classification | IPC: | G01P9/04, G01P15/125, G01C19/56, G01P15/08 | [1999/40] | CPC: |
G01C19/5712 (EP,US);
B81B3/0051 (EP,US);
G01P15/0802 (EP,US);
G01P15/125 (EP,US);
B81B2201/0242 (EP,US);
B81B2203/056 (EP,US);
B81B2203/058 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [1998/09] | G01P9/04, G01P15/125 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1998/09] | Titre | Allemand: | KARDANAUFGEHÄNGTES GYROSKOP MIT VIBRIERENDEM RING, DAS MERKMALE ZUM ABBAU VON SPANNUNGEN AUFWEIST | [1998/09] | Anglais: | GIMBALLED VIBRATING WHEEL GYROSCOPE HAVING STRAIN RELIEF FEATURES | [1998/09] | Français: | GYROSCOPE A ROUE VIBRATOIRE MONTE SUR CARDAN ET POSSEDANT DES CARACTERISTIQUES DE DETENTE | [1998/09] | Entrée dans la phase régionale | 03.11.1997 | Taxe nationale de base payée | 03.11.1997 | Taxe de recherche payée | 03.11.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.11.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.09.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 03.11.1997 | Requête en examen déposée [1998/09] | 26.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.10.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.10.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 20.12.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.05.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.08.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.2002 | Taxe de délivrance payée | 28.10.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.11.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.05.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]US3113463 (HOLT JR WILLIAM J); | [X]US5251484 (MASTACHE MARK D [US]); | [X]US5377544 (DUNN WILLIAM C [US]) |