04.01.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.02.2008 [2008/06] |
26.12.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.02.2004 [2004/07] |
05.12.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.01.2004 [2004/04] |
26.09.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.11.2003 [2003/46] |
11.01.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.02.2003 [2003/09] |
23.11.2001 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.01.2002 [2002/02] |
01.06.2001 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.07.2001 [2001/29] |
18.05.2001 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.07.2001 [2001/27] |
17.03.2001 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 02.05.2001 [2001/18] |
02.03.2001 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.04.2001 [2001/16] |
26.01.2001 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.03.2001 [2001/11] |
24.03.2000 |
Délivrance (prévue) |
publié le 10.05.2000 [2000/19] |
18.02.2000 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
05.11.1999 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
05.11.1999 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
02.07.1999 |
Taxe annuelle |
|
29.04.1999 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
22.02.1999 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
04.12.1998 |
Premier rapport d'examen |
|
03.12.1998 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
15.05.1998 |
Requête en examen présentée |
publié le 01.07.1998 [1998/27] |
11.05.1998 |
Requête en vue d'une décision |
|
15.04.1998 |
Délai supplémentaire (r.85ter CBE1973) |
|
27.03.1998 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 13.05.1998 [1998/20] |
23.03.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
16.02.1998 |
Taxe annuelle |
|
22.01.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
19.01.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.04.1997 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.11.1996 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.08.1996 |
Données PCT avant la publication européenne |
|