EP0793226 - Dispositif de chargement de disque pour un appareil d'enregistrement et/ou de réproduction [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.02.2001 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.02.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.03.2001 [2001/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 140 / JP | [N/P] |
Précédent [1997/36] | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 140 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Osada, Yasuo c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa, 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | [1997/36] | Mandataire(s) | Körber, Wolfhart, et al Mitscherlich & Partner Patentanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/36] | Körber, Wolfhart, Dr. rer.nat., et al Patentanwälte Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97107637.7 | 28.09.1994 | [1997/36] | Numéro de priorité, date | JP19930265524 | 30.09.1993 Format original publié: JP 26552493 | JP19930289798 | 27.10.1993 Format original publié: JP 28979893 | JP19940238631 | 07.09.1994 Format original publié: JP 23863194 | [1997/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0793226 | Date: | 03.09.1997 | Langue: | EN | [1997/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0793226 | Date: | 12.04.2000 | Langue: | EN | [2000/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.1997 | Classification | IPC: | G11B17/30, G11B17/22 | [1999/29] | CPC: |
G11B17/0438 (EP,US);
G11B17/26 (EP,KR,US);
G11B17/225 (EP,US);
G11B17/30 (EP,US)
|
Précédent IPC [1997/36] | G11B17/22, G11B17/30, // B65G1/04 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1997/36] | Titre | Allemand: | Plattenladevorrichtung für ein Aufzeichnungs- und/oder Wiedergabegerät | [1997/36] | Anglais: | Disc loading device for a recording/reproducing apparatus | [1997/36] | Français: | Dispositif de chargement de disque pour un appareil d'enregistrement et/ou de réproduction | [1997/36] | Procédure d'examen | 04.02.1998 | Requête en examen déposée [1998/14] | 03.06.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.08.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.04.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.07.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.10.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.12.1999 | Taxe de délivrance payée | 21.12.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP94927794.1 / EP0671736 | Opposition(s) | 13.01.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US4797865 (IMAI TOORU [JP], et al) [X] 1 * column 5, line 61 - column 7, line 24; figures 1-10 * [A] 2-7; | [A]EP0310427 (PIONEER ELECTRONIC CORP [JP]) [A] 1 * abstract * * column 10, line 44 - line 49 *; | [A]EP0539199 (SONY CORP [JP]) [A] 3 * column 12, line 4 - line 44; figures 5,6 *; | [A]US4879616 (ANDO SHIGERU [JP]) [A] 3 * column 2, line 59 - column 3, line 39; figures 9-14 * |