EP0829754 - Dispositif pour raccorder des matériaux en bande utilisant des ondes ultrasoniques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.08.2004 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2004 | Demande réputée retirée | publié le 13.10.2004 [2004/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KONICA CORPORATION 26-2 Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1998/12] | Pour tous les Etats désignés KONICA CORPORATION 26-2 Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Fukumoto, Sachio c/o Konica Corporation, 1 Sakura-machi Hino-shi, Tokyo / JP | 02 /
Yamamoto, Naohiro c/o Konica Corporation, 1 Sakura-machi Hino-shi, Tokyo / JP | 03 /
Nakajima, Syuichi c/o Konica Corporation, 1 Sakura-machi Hino-shi, Tokyo / JP | 04 /
Hirayama, Toshio c/o Konica Corporation, 1 Sakura-machi Hino-shi, Tokyo / JP | [1998/12] | Mandataire(s) | Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte Brucknerstraße 20 40593 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1998/12] | Türk, Gille, Hrabal, Leifert Brucknerstrasse 20 40593 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97116045.2 | 16.09.1997 | [1998/12] | Numéro de priorité, date | JP19960244925 | 17.09.1996 Format original publié: JP 24492596 | JP19970118063 | 08.05.1997 Format original publié: JP 11806397 | [1998/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0829754 | Date: | 18.03.1998 | Langue: | EN | [1998/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.01.1998 | Classification | IPC: | G03C1/74 | [1998/12] | CPC: |
G03C1/74 (EP,US);
G03C1/025 (EP);
G03C2200/09 (EP)
| C-Set: |
G03C1/74, G03C1/025, G03C2200/09 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1998/49] |
Précédent [1998/12] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Verbinden von Materialbahnen mittels Ultraschallwellen | [1998/12] | Anglais: | Ultrasonic wave splicing device | [1998/12] | Français: | Dispositif pour raccorder des matériaux en bande utilisant des ondes ultrasoniques | [1998/12] | Procédure dexamen | 18.09.1998 | Requête en examen déposée [1998/47] | 28.04.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.10.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.04.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.08.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.06.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.10.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.04.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/42] | 11.05.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2003 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4490199 (DUNNING FREDERICK G [US]) [Y] 1-10 * column 2, line 43 - column 4, line 23 *; | [Y]US4744845 (POSEY JOHN [US]) [Y] 1-10 * column 6, line 31 - line 60; figure 8 *; | [Y]US3867232 (THOMPSON DAVID L, et al) [Y] 1-10 * column 2, line 48 - column 4, line 8; figures 1,2 *; | [PA]EP0740154 (KODAK LTD [GB], et al) [PA] 11-14 * column 3, line 18 - column 6, line 22; figure 1 *; | [A]JPH04145436 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920908), vol. 16, no. 427, Database accession no. (P - 1416), & JP04145436 A 00000000 (KONICA CORP) [A] 1-10 * abstract * |