EP0913707 - Procédé pour mesurer sans contact la distance d'un objet selon le principe de triangulation à laser [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.04.2004 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2008 | Changement - mandataire | publié le 10.09.2008 [2008/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LAP GmbH Laser Applikationen Zeppelinstrasse 23 D-21337 Lüneburg / DE | [1999/18] | Inventeur(s) | 01 /
Röckseisen, Armin, Dr. Am Hang 9 21279 Scharnebeck / DE | [1999/18] | Mandataire(s) | Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Postfach 11 31 53 20431 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2008/37] | Hauck Patent- und Rechtsanwälte Neuer Wall 50 20354 Hamburg / DE | ||
Précédent [1999/18] | Patentanwälte Hauck, Graalfs, Wehnert, Döring, Siemons Neuer Wall 41 20354 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97119012.9 | 31.10.1997 | [1999/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0913707 | Date: | 06.05.1999 | Langue: | DE | [1999/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0913707 | Date: | 11.06.2003 | Langue: | DE | [2003/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.04.1998 | Classification | IPC: | G01S17/46 | [1999/18] | CPC: |
G01S17/48 (EP,US);
G01S7/4815 (EP,US);
G01S17/87 (EP,US);
G01S7/4811 (EP,US);
G01S7/491 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL, SE [2000/03] |
Précédent [1999/18] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zur berührungsfreien Messung des Abstands eines Objekts nach dem Prinzip der Laser-Triangulation | [1999/18] | Anglais: | Method for contactless measurement of the distance to an object using the principle of laser triangulation | [1999/18] | Français: | Procédé pour mesurer sans contact la distance d'un objet selon le principe de triangulation à laser | [1999/18] | Procédure d'examen | 03.04.1999 | Requête en examen déposée [1999/22] | 09.11.1999 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 24.02.2000 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, DK, ES, FI, GR, IE, LI, LU, MC, PT | 06.03.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.08.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.12.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.01.2003 | Taxe de délivrance payée | 17.01.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.03.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 08.12.1999 | AT   M01   Pas encore payé | 08.12.1999 | BE   M01   Pas encore payé | 08.12.1999 | CH   M01   Pas encore payé | 08.12.1999 | DK   M01   Pas encore payé | 08.12.1999 | ES   M01   Pas encore payé | 08.12.1999 | FI   M01   Pas encore payé | 08.12.1999 | GR   M01   Pas encore payé | 08.12.1999 | IE   M01   Pas encore payé | 08.12.1999 | LU   M01   Pas encore payé | 08.12.1999 | MC   M01   Pas encore payé | 08.12.1999 | PT   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]EP0147501 (NIPPON TSUSHIN GIJUTSU KK [JP]) [X] 1,5 * page 13, line 5 - page 18, line 7 * * page 45, line 23 - page 46, line 25 * * page 54, line 16 - line 26 * * figures 5,6,33,46B * [Y] 2-4; | [Y]GB2264601 (3D SCANNERS LTD [GB]) [Y] 2-4 * page 1, paragraph 5 ** page 2, paragraph 1 - page 4, paragraph 5; figure 1 * |