EP0834816 - Architecture de microprocesseur pouvant prendre en charge plusieurs processeurs hétérogènes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.11.2000 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.02.2008 [2008/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Seiko Epson Corporation 4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku Tokyo 163 / JP | [N/P] |
Précédent [1998/15] | Pour tous les Etats désignés SEIKO EPSON CORPORATION 4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku Tokyo 163 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Lentz, Derek J. 17400 Phillips Avenue Los Gatos, California 95032 / US | 02 /
Hagiwara, Yasuaki 2250 Monroe Street, Apt. 274 Santa Clara, California 95050 / US | 03 /
Tang, Cheng-Long 1915 Ribisi Way San Jose, California 95131 / US | 04 /
Lau, Te-Li 3075 Louis Road Palo Alto, California 94303 / US | [1998/15] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1998/15] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97119364.4 | 07.07.1992 | [1998/15] | Numéro de priorité, date | US19910726893 | 08.07.1991 Format original publié: US 726893 | [1998/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0834816 | Date: | 08.04.1998 | Langue: | EN | [1998/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0834816 | Date: | 22.04.1998 | [1998/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0834816 | Date: | 05.01.2000 | Langue: | EN | [2000/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.03.1998 | Classification | IPC: | G06F15/16 | [1998/15] | CPC: |
G06F12/0813 (EP,US);
G06F15/16 (KR);
G06F12/0855 (EP,US);
G06F13/18 (EP,US);
G06F13/4022 (EP,US);
G06F15/167 (EP,US);
G06F15/17 (EP,US);
G06F15/173 (EP,US);
G06F12/0215 (EP,US);
G06F12/0831 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, SE [1998/15] | Titre | Allemand: | Mikroprozessorarchitektur mit der Möglichkeit zur Unterstützung mehrerer verschiedener Prozessoren | [1998/15] | Anglais: | Microprocessor architecture capable of supporting multiple heterogenous processors | [1998/15] | Français: | Architecture de microprocesseur pouvant prendre en charge plusieurs processeurs hétérogènes | [1998/15] | Procédure d'examen | 05.11.1997 | Requête en examen déposée [1998/15] | 01.03.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 07.07.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.10.1999 | Taxe de délivrance payée | 06.10.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP92914441.8 / EP0547246 | Opposition(s) | 06.10.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.11.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.11.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.11.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.11.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.07.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 05.01.2000 | BE | 05.01.2000 | CH | 05.01.2000 | ES | 05.01.2000 | GR | 05.01.2000 | IT | 05.01.2000 | LI | 05.01.2000 | NL | 05.01.2000 | SE | 05.01.2000 | DK | 05.04.2000 | LU | 07.07.2000 | MC | 31.07.2000 | [2008/07] |
Précédent [2007/29] | AT | 05.01.2000 | |
BE | 05.01.2000 | ||
CH | 05.01.2000 | ||
ES | 05.01.2000 | ||
GR | 05.01.2000 | ||
LI | 05.01.2000 | ||
NL | 05.01.2000 | ||
SE | 05.01.2000 | ||
DK | 05.04.2000 | ||
LU | 07.07.2000 | ||
MC | 31.07.2000 | ||
Précédent [2004/07] | AT | 05.01.2000 | |
BE | 05.01.2000 | ||
CH | 05.01.2000 | ||
ES | 05.01.2000 | ||
GR | 05.01.2000 | ||
LI | 05.01.2000 | ||
NL | 05.01.2000 | ||
SE | 05.01.2000 | ||
DK | 05.04.2000 | ||
MC | 31.07.2000 | ||
Précédent [2003/46] | AT | 05.01.2000 | |
BE | 05.01.2000 | ||
CH | 05.01.2000 | ||
ES | 05.01.2000 | ||
LI | 05.01.2000 | ||
NL | 05.01.2000 | ||
SE | 05.01.2000 | ||
DK | 05.04.2000 | ||
MC | 31.07.2000 | ||
Précédent [2003/09] | AT | 05.01.2000 | |
BE | 05.01.2000 | ||
CH | 05.01.2000 | ||
ES | 05.01.2000 | ||
LI | 05.01.2000 | ||
NL | 05.01.2000 | ||
SE | 05.01.2000 | ||
MC | 31.07.2000 | ||
Précédent [2002/42] | AT | 05.01.2000 | |
BE | 05.01.2000 | ||
CH | 05.01.2000 | ||
ES | 05.01.2000 | ||
LI | 05.01.2000 | ||
SE | 05.01.2000 | ||
MC | 31.07.2000 | ||
Précédent [2002/27] | AT | 05.01.2000 | |
BE | 05.01.2000 | ||
CH | 05.01.2000 | ||
ES | 05.01.2000 | ||
LI | 05.01.2000 | ||
SE | 05.01.2000 | ||
Précédent [2002/23] | AT | 05.01.2000 | |
BE | 05.01.2000 | ||
CH | 05.01.2000 | ||
LI | 05.01.2000 | ||
SE | 05.01.2000 | ||
Précédent [2001/08] | AT | 05.01.2000 | |
BE | 05.01.2000 | ||
CH | 05.01.2000 | ||
LI | 05.01.2000 | ||
Précédent [2000/52] | CH | 05.01.2000 | |
LI | 05.01.2000 | ||
Précédent [2000/50] | CH | 10.04.2000 | |
LI | 10.04.2000 | Citations: | Recherche | [A]EP0222074 (IBM [US]) [A] 1,3* column 5, line 38 - column 12, line 17; figures 1-2A,2C *; | [A]EP0324662 (EVANS & SUTHERLAND COMPUTER CO [US]) [A] 1-4 * page 2, line 41 - page 6, line 35; figure 1 *; | [A] - BERNHARD QUATEMBER, "Protocol issues of the configurational management and the resolution of the contention problem in large-scale crossbar switch", PROCEEDING OF MELECON '83, ATHENS, GREECE, (19830524), pages 1 - 2, XP000014871 [A] 1-4 * the whole document * |