EP0810137 - Essieu motorisé à roues indépendantes en rotation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.10.2002 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.10.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.11.2002 [2002/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GEC ALSTHOM TRANSPORT SA 38, Avenue Kléber 75116 Paris / FR | [2001/49] |
Précédent [1997/49] | Pour tous les Etats désignés GEC ALSTHOM TRANSPORT SA 38, Avenue Kleber 75116 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Rodet, Alain Parc de la Couronne, Bât A., Route de Montcenis 71200 Le Creusot / FR | [1997/49] | Mandataire(s) | Gosse, Michel, et al ALSTOM Technologies C.I.P.D. 23/25 Avenue Morane-Saulnier 92360 Meudon La Foret / FR | [N/P] |
Précédent [1998/47] | Gosse, Michel, et al ALSTOM FRANCE SA Département de Propriété Industrielle, 38, avenue Kléber 75116 Paris / FR | ||
Précédent [1997/49] | Fournier, Michel, et al c/o Alcatel Alsthom Recherche DPI, 30 Avenue Kleber 75016 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 97401079.5 | 15.05.1997 | [1997/49] | Numéro de priorité, date | FR19960006589 | 29.05.1996 Format original publié: FR 9606589 | [1997/49] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0810137 | Date: | 03.12.1997 | Langue: | FR | [1997/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0810137 | Date: | 05.12.2001 | Langue: | FR | [2001/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.09.1997 | Classification | IPC: | B61F3/16, B61C9/44 | [1997/49] | Données CPC non encore disponibles | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1997/49] | Etats autorisant lextension | RO | 21.05.1997 | Titre | Allemand: | Angetriebene Achse mit unabhängig drehenden Rädern | [1997/49] | Anglais: | Driven axle with independently rotating wheels | [1997/49] | Français: | Essieu motorisé à roues indépendantes en rotation | [1997/49] | Procédure d'examen | 26.05.1998 | Requête en examen déposée [1998/30] | 01.03.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.06.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.06.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.08.2001 | Taxe de délivrance payée | 24.08.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.09.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0043340 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1,15 * page 5, line 19 - page 6, line 3; figure 3 *; | [A]GB2102358 (ABERCOM AFRICA LTD [ZA]) [A] 1,15* the whole document * |