EP0818531 - Procédé de préparation de K-carraghénase [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 18.02.2000 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.02.2000 | Retrait de la demande | publié le 05.04.2000 [2000/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CECA S.A. 4 - 8, Cours Michelet, La Défense 10 92800 Puteaux / FR | [N/P] |
Précédent [1998/03] | Pour tous les Etats désignés CECA S.A. 4 - 8, Cours Michelet, La Défense 10 92800 Puteaux / FR | Inventeur(s) | 01 /
Gancet, Christian 4, Rue de la Digue 64140 Lons / FR | 02 /
Remaud-Simeon, Magali 1, Rue Benjamin Charrier 31520 Ramonville-Saint-Agne / FR | 03 /
Willemot, René-Marc 3, Résidence Casteltrompette 31450 Pompertuzat / FR | [1998/03] | Mandataire(s) | Haicour, Philippe Godefroy ELF ATOCHEM S.A., Département Propriété Industrielle. 4-8, Cours Michelet, La Défense 10 92091 Paris Cédex 42 / FR | [N/P] |
Précédent [1998/03] | Haicour, Philippe ELF ATOCHEM S.A., Département Propriété Industrielle. 4-8, Cours Michelet, La Défense 10 92091 Paris Cédex 42 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 97401547.1 | 01.07.1997 | [1998/03] | Numéro de priorité, date | FR19960008530 | 09.07.1996 Format original publié: FR 9608530 | [1998/03] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0818531 | Date: | 14.01.1998 | Langue: | FR | [1998/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0818531 | Date: | 06.05.1999 | [1999/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.03.1999 | Classification | IPC: | C12N1/20, C12N9/38, C12P21/02, // (C12N1/20, C12R1:38) | [1999/18] | CPC: |
C12N9/2402 (EP);
C12Y302/01083 (EP)
|
Précédent IPC [1998/03] | C12N9/24, C12N1/20 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [2000/03] |
Précédent [1998/03] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von K-Carrageenase | [1998/03] | Anglais: | Process for the preparation of K-carrageenase | [1998/03] | Français: | Procédé de préparation de K-carraghénase | [1998/03] | Procédure d'examen | 05.07.1997 | Requête en examen déposée [1998/03] | 29.01.2000 | Demande retirée par le demandeur [2000/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO9620283 (INST FRANCAIS DU PETROL ;MONOT FREDERIC (FR); BENOIT YVES (FR)) [Y] 1-5 * examples 1-3; table 2 *; | [DY] - OSTGAARD K ET AL, "LARGE-SCALE PRODUCTION AND PURIFICATION OF KAPPA CARRAGEENANASE FROM PSEUDOMONAS-CARRAGEENOVORA FOR APPLICATIONS IN SEAWEED BIOTECHNOLOGY", ENZYME MICROB TECHNOL, 15 (4). 1993. 326-333., XP000645693 [DY] 1-5 * page 328; figure 2; table 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0141-0229(93)90159-Y | [DY] - WEIGL J ET AL, "The enzymic hydrolysis of carrageenan by Pseudomonas carrageenovora: purification of a kappa-carrageenase.", CAN J MICROBIOL, OCT 1966, 12 (5) P939-47, CANADA, XP000645678 [DY] 1-5 * page 941 * | [Y] - POTIN P ET AL, "PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF A NEW KAPPA-CARRAGEENASE FROM A MARINE CYTOPHAGA-LIKE BACTERIUM", EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, (19911001), vol. 201, no. 1, pages 241 - 247, XP000645683 [Y] 1-5 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1432-1033.1991.tb16280.x |