EP0888302 - N- (R)-1- 3-(4-PIPERIDYL)PROPIONYL-3-PIPERIDYLCARBONYL -2(S)-ACETYLAMINO-BETA-ALANINE UTILISEE COMME ANTAGONISTE DU RECEPTEUR DU FIBRINOGENE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1999/01] | N- (R)-1- 3-(4-PIPERIDYL)PROPIONYL-3-PIPERIDYLCARBONYL]-2(S)-ACETYLAMINO-BETA-ALANINE UTILISEE COMME ANTAGONISTE DU RECEPTEUR DU FIBRINOGENE | ||
[2007/46] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.11.2002 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2007 | Changement - titre allemand | publié le 14.11.2007 [2007/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4-7, Doshomachi 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-8514 / JP | [N/P] |
Précédent [1999/01] | Pour tous les Etats désignés FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4-7, Doshomachi 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-8514 / JP | Inventeur(s) | 01 /
OHKUBO, Mitsuru 5-1-65, Fushimidai, Inagawa-cho Kawabe-gun, Hyogo 666-02 / JP | 02 /
TAKAHASHI, Fumie 3-4-29, Hishiyanishi Higashiosaka-shi, Osaka 577 / JP | 03 /
YAMANAKA, Toshio 1-4-5, Akagawa, Asahi-ku Osaka-shi, Osaka 535 / JP | 04 /
KATO, Masayuki 6-16-12, Goryo-oeyamacho, Nishikyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 610-11 / JP | [1999/01] | Mandataire(s) | Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte Brucknerstraße 20 40593 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1999/01] | Türk, Gille, Hrabal Brucknerstrasse 20 40593 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97907277.4 | 12.03.1997 | [1999/01] | WO1997JP00769 | Numéro de priorité, date | ZA19960002033 | 13.03.1996 Format original publié: ZA 9602033 | [1999/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9733869 | Date: | 18.09.1997 | Langue: | EN | [1997/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0888302 | Date: | 07.01.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.09.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.09.1997 | Classification | IPC: | C07D211/42, A61K31/455 | [1999/01] | CPC: |
C07D211/60 (EP,KR);
A61K31/445 (KR);
A61P7/00 (EP);
A61P7/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1999/01] | Titre | Allemand: | N-(R)-1-3-(4-PIPERIDYL)PROPIONYL-3-PIPERIDYLCARBONYL -2(S)-ACETYLAMINO-BETA-ALANIN UND SEINE ANWENDUNG ALS FIBRINOGEN-REZEPTOR-ANTAGONIST | [2007/46] | Anglais: | N- (R)-1- 3-(4-PIPERIDYL)PROPIONYL-3-PIPERIDYLCARBONYL -2(S)-ACETYLAMINO-BETA-ALANINE AS FIBRINOGEN RECEPTOR ANTAGONIST | [2007/46] | Français: | N- (R)-1- 3-(4-PIPERIDYL)PROPIONYL-3-PIPERIDYLCARBONYL -2(S)-ACETYLAMINO-BETA-ALANINE UTILISEE COMME ANTAGONISTE DU RECEPTEUR DU FIBRINOGENE | [2007/46] |
Précédent [1999/01] | N-(R)-1-3-(4-PIPERIDYL)PROPIONYL-3-PIPERIDYLCARBONYL]-2(S)-ACETYLAMINO-BETA-ALANIN UND SEINE ANWENDUNG ALS FIBRINOGEN-REZEPTOR-ANTAGONIST | ||
Précédent [1999/01] | N- (R)-1- 3-(4-PIPERIDYL)PROPIONYL-3-PIPERIDYLCARBONYL]-2(S)-ACETYLAMINO-BETA-ALANINE AS FIBRINOGEN RECEPTOR ANTAGONIST | ||
Précédent [1999/01] | N- (R)-1- 3-(4-PIPERIDYL)PROPIONYL-3-PIPERIDYLCARBONYL]-2(S)-ACETYLAMINO-BETA-ALANINE UTILISEE COMME ANTAGONISTE DU RECEPTEUR DU FIBRINOGENE | Entrée dans la phase régionale | 14.08.1998 | Taxe nationale de base payée | 14.08.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.08.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.08.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.08.1998 | Requête en examen déposée [1999/01] | 19.02.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.07.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/02] | 05.08.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.04.1999 | 03   M06   Taxe payée le   14.04.1999 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [PX]WO9629309 (FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO [JP], et al) [PX] 1-6 * example 146; claims 1,11-15 *; | [X]WO9508536 (FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO [JP], et al) [X] 1-6 * Example 26(6) *;; claims 1,13-17 *; | [DY]EP0445796 (HOFFMANN LA ROCHE [CH]) [DY] 1-6 * entire document *; | [DY]EP0512831 (MERCK & CO INC [US]) [DY] 1-6 * entire document *; | [Y]WO9525091 (ORTHO PHARMA CORP [US]) [Y] 1-6 * example 8; claim 1 *; | [Y]WO9511228 (SUMITOMO PHARMA [JP], et al) [Y] 1-6 * entire document *; | [Y] - W. J. HOEKSTRA ET AL., "Solid-phase parallel synthesis applied to lead optimization: discovery of potent analogues of the GPIIb/IIIa antagonist RWJ-50042", BIOORG. MED. CHEM. LETT., (1996), vol. 6, no. 20, pages 2371 - 2376, XP000572765 [Y] 1-6 * compound of formula 1, 17, 18 *;; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00010a002 | [Y] - W. J. HOEKSTRA ET AL., "Design and Evaluation of Nonpeptide Fibrinogen gamma-Chain Based GPIIb/IIIa Antagonists", J. MED. CHEM., (1995), vol. 38, no. 10, pages 1582 - 1592, XP000572765 [Y] 1-6 * compound of formula 25 *;; table 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00010a002 |