EP0912823 - PROCEDE DE COMMANDE DE L'INJECTION D'UN MOTEUR A COMBUSTION INTERNE DEUX TEMPS RAPIDE ET DISPOSITIF PERMETTANT DE METTRE LEDIT PROCEDE EN OEUVRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.11.2001 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 05.06.2002 [2002/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dolmar GmbH Jenfelder Strasse 38 22045 Hamburg / DE | [1999/18] | Inventeur(s) | 01 /
BISCHOFF, Dietmar Hauptstrasse 5 D-98530 Oberstadt / DE | 02 /
KLARE, Hartmut Haftalstrasse 7 D-98554 Benshausen / DE | 03 /
SINGER, Andreas Werdauer Strasse 22 D-08427 Fraureuth / DE | 04 /
SCHÖNHAAR, Jochen Lottestrasse 41 D-22529 Hamburg / DE | [1999/18] | Mandataire(s) | RGTH Patentanwälte PartGmbB Neuer Wall 10 20354 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [1999/18] | Richter, Werdermann & Gerbaulet Neuer Wall 10 20354 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97934469.4 | 16.07.1997 | [1999/18] | WO1997EP03794 | Numéro de priorité, date | DE1996128740 | 17.07.1996 Format original publié: DE 19628740 | [1999/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9803784 | Date: | 29.01.1998 | Langue: | DE | [1998/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0912823 | Date: | 06.05.1999 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 29.01.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0912823 | Date: | 27.12.2000 | Langue: | DE | [2000/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.01.1998 | Classification | IPC: | F02D41/34, F02D37/02 | [1999/18] | CPC: |
F02D41/009 (EP);
F02D37/02 (EP);
F02D41/266 (EP);
F02D41/345 (EP);
F02B2075/025 (EP);
F02D2400/04 (EP);
Y02T10/40 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, IT, SE [1999/18] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM STEUERN DER EINSPRITZUNG EINER SCHNELLAUFENDEN ZWEITAKT-BRENNKRAFTMASCHINE SOWIE VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS | [1999/18] | Anglais: | METHOD OF CONTROLLING INJECTION IN A HIGH-SPEED TWO-STROKE INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND DEVICE FOR CARRYING OUT THIS METHOD | [1999/18] | Français: | PROCEDE DE COMMANDE DE L'INJECTION D'UN MOTEUR A COMBUSTION INTERNE DEUX TEMPS RAPIDE ET DISPOSITIF PERMETTANT DE METTRE LEDIT PROCEDE EN OEUVRE | [1999/18] | Entrée dans la phase régionale | 15.01.1999 | Taxe nationale de base payée | 15.01.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.01.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.02.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.01.1999 | Requête en examen déposée [1999/18] | 18.05.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.09.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.10.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.01.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.04.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.06.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.08.2000 | Taxe de délivrance payée | 24.08.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.09.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 27.12.2000 | [2002/23] | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US5476082 (CARPENTER TODD L [US], et al) [Y] 1,3,4,8-10 * the whole document *; | [Y]EP0494467 (DELCO ELECTRONICS CORP [US]) [Y] 1,3,4,8-10 * column 1, line 40 - line 55 * * column 3, line 18 - line 52 * * column 6, line 14 - line 43 * * column 8, line 40 - line 53 *; | [A]US5329907 (NONAKA KIMIHIRO [JP]) [A] 1,3 * column 2, line 64 - line 68 * * column 5, line 27 - line 36 * * column 6, line 9 - line 27 * * column 7, line 17 - column 8, line 59 *; | [A]FR2578337 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 4,11 * the whole document *; | [A]US5392753 (BURSON BOB O [US], et al); | [A]US5325835 (KIMATA RYUICHI [JP], et al) |