EP0932748 - TURBINE A VAPEUR REFROIDIE PAR VAPEUR EN CIRCUIT FERME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.11.2003 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.11.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.01.2004 [2004/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Westinghouse Power Corporation 186 Wood Avenue South Iselin, NJ 08830 / US | [1999/31] | Inventeur(s) | 01 /
BANNISTER, Ronald, L. 695 Bear Creek Court Winter Springs, FL 32708 / US | 02 /
NEWBY, Richard, Allen 149 Spring Grove Road Pittsburgh, PA 15235 / US | [1999/31] | Mandataire(s) | Allen, Derek, et al Siemens Group Services Limited Intellectual Property Department Siemens House Oldbury, Bracknell Berkshire RG12 8FZ / GB | [N/P] |
Précédent [1999/31] | Allen, Derek, et al Siemens Group Services Limited, Intellectual Property Department, Siemens House, Oldbury Bracknell, Berkshire RG12 8FZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97936253.0 | 29.07.1997 | [1999/31] | WO1997US13219 | Numéro de priorité, date | US19960715773 | 19.09.1996 Format original publié: US 715773 | [1999/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9812421 | Date: | 26.03.1998 | Langue: | EN | [1998/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0932748 | Date: | 04.08.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.03.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0932748 | Date: | 08.01.2003 | Langue: | EN | [2003/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.03.1998 | Classification | IPC: | F01K25/00, F01D25/12, F02C7/16 | [1999/31] | CPC: |
F02C7/16 (EP,US);
F01K25/00 (KR);
F01D25/12 (EP,US);
F01K25/005 (EP,US);
F05D2260/2322 (EP,US);
Y02E20/16 (EP,US);
Y02T50/60 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1999/31] | Titre | Allemand: | DAMPFGEKÜHLTE DAMPFTURBINE MIT ENERGIE- UND WASSERRÜCKGEWINNUNG | [1999/31] | Anglais: | CLOSED LOOP STEAM COOLED STEAM TURBINE | [1999/31] | Français: | TURBINE A VAPEUR REFROIDIE PAR VAPEUR EN CIRCUIT FERME | [1999/31] | Entrée dans la phase régionale | 16.03.1999 | Taxe nationale de base payée | 16.03.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.03.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.04.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.03.1999 | Requête en examen déposée [1999/31] | 31.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 22.06.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.06.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 29.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.10.2002 | Taxe de délivrance payée | 18.10.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [PX]JPH08254107 ; | [A]JPS6267239 ; | [A]US3238719 (HARSLEM ERIC W) [A] 1-17 * figure 1 *; | [X]FR2237492 (ELECTRICITE DE FRANCE [FR]) [X] 1,2,8,11,12,17 * page 2, line 5 - line 26 * * figure - *; | [A]US3978661 (CHENG DAH YU); | [X]US4148185 (SOMERS EDWARD V) [X] 1,2,8,12,17 * column 2, line 34 - line 64 * * abstract *; | [E]WO9731184 (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP [US]) [E] 1-6,8-13,15,17 * page 11, line 24 - page 12, line 6 * * page 12, line 27 - line 36; figure 2 * * page 4, paragraph 3 * | [PX] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970228), vol. 097, no. 002, & JP08254107 A 19961001 (TOSHIBA CORP) [PX] 1,2,8,11,12,17 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870826), vol. 011, no. 263, Database accession no. (M - 619), & JP62067239 A 19870326 (TOYO ENG CORP) [A] 1-17 * abstract * |