EP0948848 - PROCEDE ET DISPOSITIF D'ATTRIBUTION DE LARGEUR DE BANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2003 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.04.2003 [2003/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Inmarsat Ltd. 99 City Road London EC1Y 1AX / GB | [2001/26] |
Précédent [1999/41] | Pour tous les Etats désignés INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION 99 City Road London EC1Y 1AX / GB | Inventeur(s) | 01 /
MACRIDIS, Philip 60c Warrington Crescent London W9 1EP / GB | 02 /
HARPER, John, Anthony Boîte postale 32 F-06560 Valbonne / FR | [1999/41] | Mandataire(s) | Cross, James Peter Archibald, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [1999/41] | Cross, James Peter Archibald, et al R.G.C. Jenkins & Co., 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97947774.2 | 04.12.1997 | [1999/41] | WO1997GB03344 | Numéro de priorité, date | GB19960025475 | 06.12.1996 Format original publié: GB 9625475 | [1999/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9825358 | Date: | 11.06.1998 | Langue: | EN | [1998/23] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0948848 | Date: | 13.10.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.06.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0948848 | Date: | 10.04.2002 | Langue: | EN | [2002/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.09.1998 | Classification | IPC: | H04B7/26, H04J3/16, H04Q7/38, H04Q7/22 | [1999/41] | CPC: |
H04Q11/0478 (EP,US);
H04W72/0453 (EP,KR,US);
H04B7/18539 (EP,US);
H04B7/18545 (EP,US);
H04B7/1858 (EP,US);
H04B7/2041 (KR);
H04J3/1682 (EP,US);
H04W28/20 (EP,KR,US);
H04W60/00 (EP,US);
H04W72/0446 (KR);
H04W84/06 (EP,KR,US);
H04L2012/5607 (EP,US);
H04L2012/5608 (EP,US);
H04L2012/563 (EP,US);
H04L2012/5632 (EP,US);
H04L2012/5634 (EP,US);
H04W16/28 (EP,US);
H04W4/00 (EP,US);
H04W74/04 (EP,US);
H04W76/10 (EP,US);
H04W76/15 (EP,US);
H04W76/30 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, DK, FI, FR, GB, SE [1999/41] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR BANDBREITEZUTEILUNG | [1999/41] | Anglais: | BANDWIDTH ALLOCATION METHOD AND APPARATUS | [1999/41] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF D'ATTRIBUTION DE LARGEUR DE BANDE | [1999/41] | Entrée dans la phase régionale | 02.07.1999 | Taxe nationale de base payée | 02.07.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.07.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.07.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 02.07.1999 | Requête en examen déposée [1999/41] | 18.10.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.11.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.07.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.10.2001 | Taxe de délivrance payée | 05.10.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP01202017.8 / EP1133081 | EP03024749.8 / EP1389838 | Opposition(s) | 13.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/14] | Requête en poursuite de la procédure de: | 11.06.2001 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 12.06.2001 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 09.07.2001 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5446739 (NAKANO MOTOHIRO [JP], et al); | [A]WO9608934 (IONICA INT LTD [GB], et al); |