EP0957873 - ARTICLES ABSORBANTS AVEC HUMIDITE REDUITE DE LA COUCHE DE PROTECTION EXTERNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 19.01.2007 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 13.08.2008 [2008/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, WI 54956 / US | [N/P] |
Précédent [1999/47] | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956 / US | Inventeur(s) | 01 /
STRACK, David, Craige 251 Fox Place Canton, GA 30114 / US | 02 /
MCCORMACK, Ann, Louise 1265 Poplar Grove Lane Cumming, GA 30131 / US | 03 /
MARTIN, Timothy, Ray 13095 Bethany Road Alpharetta, GA 30201 / US | [1999/47] | Mandataire(s) | Davies, Christopher Robert, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Davies, Christopher Robert, et al Frank B. Dehn & Co. St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Précédent [2004/36] | Davies, Christopher Robert, et al Frank B. Dehn & Co. Patent and Trade Mark Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | ||
Précédent [2004/31] | Towler, Philip Dean, et al Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | ||
Précédent [1999/47] | Diehl, Hermann, Dr. Dipl.-Phys., et al DIEHL, GLÄSER, HILTL & PARTNER Patentanwälte Augustenstrasse 46 80333 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97953422.9 | 19.12.1997 | [1999/47] | WO1997US23809 | Numéro de priorité, date | US19960032580P | 20.12.1996 Format original publié: US 32580 P | US19970994530 | 19.12.1997 Format original publié: US 994530 | [1999/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9827920 | Date: | 02.07.1998 | Langue: | EN | [1998/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0957873 | Date: | 24.11.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.07.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0957873 | Date: | 19.02.2003 | Langue: | EN | [2003/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.07.1998 | Classification | IPC: | A61F13/15, B32B27/12 | [1999/47] | CPC: |
A61F13/51462 (EP,KR,US);
B32B5/022 (KR,US);
A61F13/5148 (EP,KR,US);
B32B5/26 (EP,KR,US);
D04H3/16 (EP,KR,US);
B32B2555/02 (KR,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1999/47] | Titre | Allemand: | ABSORBIERENDER ARTIKEL MIT ÄUSSERER SCHICHT MIT REDUZIERTER FEUCHTIGKEIT | [1999/47] | Anglais: | ABSORBENT ARTICLES HAVING REDUCED OUTER COVER DAMPNESS | [1999/47] | Français: | ARTICLES ABSORBANTS AVEC HUMIDITE REDUITE DE LA COUCHE DE PROTECTION EXTERNE | [1999/47] | Entrée dans la phase régionale | 15.06.1999 | Taxe nationale de base payée | 15.06.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.06.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.06.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 15.06.1999 | Requête en examen déposée [1999/47] | 30.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.12.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.01.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.05.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.11.2002 | Taxe de délivrance payée | 21.11.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
17.11.2003
26.11.2003
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Mandataire de l'opposant Boon, Graham Anthony, et al, et al Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Précédent [2006/41] | |||
Opposant(s) | 01
17.11.2003
26.11.2003
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Mandataire de l'opposant Boon, Graham Anthony, et al, et al Elkington and Fife LLP, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | ||
Précédent [2004/02] | |||
Opposant(s) | 01
17.11.2003
The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Mandataire de l'opposant Engisch, Gautier, et al, et al B.V. Procter & Gamble Services Company SA, 100 Temselaan 1853 Strombeek-Bever / BE | 29.12.2003 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 08.07.2004 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 04.10.2006 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 10.10.2006 | 04.10.2006 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 09.10.2006 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 10.10.2006 | Date des procédures orales | 19.10.2006 | Effet juridique de la révocation du brevet [2007/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 19.02.2003 | IT | 19.02.2003 | NL | 19.02.2003 | SE | 19.05.2003 | ES | 28.08.2003 | [2008/08] |
Précédent [2004/10] | BE | 19.02.2003 | |
NL | 19.02.2003 | ||
SE | 19.05.2003 | ||
ES | 28.08.2003 | ||
Précédent [2004/04] | NL | 19.02.2003 | |
SE | 19.05.2003 | ||
ES | 28.08.2003 | ||
Précédent [2003/41] | NL | 19.02.2003 | |
SE | 19.05.2003 | ||
Précédent [2003/32] | SE | 19.05.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4713069 (WANG KENNETH Y [US], et al) [A] 1-3,8,12,15,16,18-20 * abstract *; | [A]DE3717992 (VER PAPIERWERKE AG [DE]) [A] 1-3,5,7,8,12,19,20 * the whole document *; | [A]EP0471114 (KIMBERLY CLARK CO [US]) [A] 11* page 11, line 3 - line 6; figure 6 *; | [A]WO9301780 (PROCTER & GAMBLE [US]) [A] 1,8,11,20 * page 13, line 14 - line 35; figures 2,11 * * page 31, line 9 - line 16 *; | [A]EP0602613 (KIMBERLY CLARK CO [US]) [A] 1-4,6,8,12,16,18,21,22 * abstract *; | [A]EP0674035 (KIMBERLY CLARK CO [US]) [A] 1,2,12,15,17,18,20 * abstract *; | [PA]WO9716148 (POLY BOND INC [US]) [PA] 1-4,7-9,12,15,18,20,21 * page 19, line 26 - line 28; figure -; claims 11,30-33; table 1 * |