EP0943201 - PROCEDE D'UTILISATION DU PROTOCOLE DHCP PERMETTANT D'ECRASER, DANS UN RESEAU, DES DONNEES IP APPRISES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2003 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.04.2003 [2003/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUN MICROSYSTEMS, INC. 901 San Antonio Road, M/S Palo 1-521 Palo Alto, California 94303 / US | Pour tous les Etats désignés MOTOROLA, INC. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | [N/P] |
Précédent [2002/15] | Pour tous les Etats désignés SUN MICROSYSTEMS, INC. 901 San Antonio Road, MS PAL1-521 Palo Alto, California 94043 / US | ||
Pour tous les Etats désignés MOTOROLA, INC. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | |||
Précédent [1999/38] | Pour tous les Etats désignés SUN MICROSYSTEMS, INC. 901 San Antonio Road, MS PAL01-521 Palo Alto, California 94303 / US | ||
Pour tous les Etats désignés MOTOROLA, INC. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | Inventeur(s) | 01 /
RADIA, Sanjay, R. 883 Boar Circle Fremont, CA 94539 / US | 02 /
LIM, Swee, B. 11691 Timber Spring Court Cupertino, CA 95014 / US | 03 /
TSIRIGOTIS, Panagiotis 801 W. El Camino Real 142 Mountain View, CA 94040 / US | 04 /
WONG, Thomas, K. 1118 Mataro Court Pleasanton, CA 94566 / US | 05 /
GOEDMAN, Robert, J. 755 Holly Oak Drive Palo Alto, CA 94303 / US | 06 /
PATRICK, Michael, W. 9 Elizabeth Drive Assonet, MA 02702 / US | [1999/38] | Mandataire(s) | Harris, Ian Richard, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [1999/38] | Harris, Ian Richard, et al D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97954040.8 | 08.12.1997 | [1999/38] | WO1997US22070 | Numéro de priorité, date | US19960762933 | 09.12.1996 Format original publié: US 762933 | [1999/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9826549 | Date: | 18.06.1998 | Langue: | EN | [1998/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0943201 | Date: | 22.09.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.06.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0943201 | Date: | 10.04.2002 | Langue: | EN | [2002/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.06.1998 | Classification | IPC: | H04L29/06, H04L12/56, H04L29/12 | [1999/38] | CPC: |
H04L45/00 (EP,US);
H04L61/5014 (EP,US);
H04L61/5007 (EP,US);
H04L61/5046 (EP,US);
H04L61/5076 (EP,US);
H04L9/40 (US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1999/38] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ÜBERSCHREIBUNG VON GELERNTEN IP-ADRESSEN UNTER VERWENDUNG VON DHCP | [1999/38] | Anglais: | METHOD FOR USING DHCP TO OVERRIDE LEARNED IP ADDRESSES IN A NETWORK | [1999/38] | Français: | PROCEDE D'UTILISATION DU PROTOCOLE DHCP PERMETTANT D'ECRASER, DANS UN RESEAU, DES DONNEES IP APPRISES | [1999/38] | Entrée dans la phase régionale | 27.05.1999 | Taxe nationale de base payée | 27.05.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.05.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.07.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 27.05.1999 | Requête en examen déposée [1999/38] | 09.02.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M05) | 11.07.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.05.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.10.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.11.2001 | Taxe de délivrance payée | 28.11.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0483547 (IBM [US]) [A] 1-18 * abstract * * column 3, lines 20-34 * * column 5, lines 12-17 * * column 5, line 29 - column 6, line 2 * * figures 5,6 *; | [A] - BRUNO L, "CONTAINING THE CHAOS", DATA COMMUNICATIONS, (199609), vol. 25, no. 12, pages 71 - 74, 76, XP000626550 [A] 1,2,7,8,13,14 * page 71, column L, line 18 - page 72, column L, line 3 * * page 72, column R, lines 1-17 * * page 74, column L, lines 22-44 * | [A] - COHEN D ET AL, "IP ADDRESSING AND ROUTING IN A LOCAL WIRELESS NETWORK", ONE WORLD THROUGH COMMUNICATIONS, FLORENCE, MAY 4 - 8, 1992, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, (19920101), VOL. 2, no. CONF. 11, pages 626 - 632, XP000300088 [A] 1,2,7,8,13,14 * page 629, column L, line 43 - column R, line 6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/INFCOM.1992.263466 |