EP0895810 - Catalyseur de purification des gaz d'échappement et procédé pour le produire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.09.2004 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 19.03.2008 [2008/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mazda Motor Corporation 3-1, Shinchi Fuchu-cho Aki-gun Hiroshima-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1999/06] | Pour tous les Etats désignés Mazda Motor Corporation No. 3-1, Shinchi Fuchu-cho Aki-gun Hiroshima-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Ichikawa, Satoshi, c/o Mazda Motor Corp. 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima / JP | 02 /
Takemoto, Takashi, c/o Mazda Motor Corp. 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima / JP | 03 /
Shigetsu, Masahiko, c/o Mazda Motor Corp. 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima / JP | 04 /
Misonoo, Kazuo, c/o Mazda Motor Corp. 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima / JP | [1999/06] | Mandataire(s) | Gossel, Hans K., et al Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/06] | Gossel, Hans K., Dipl.-Ing., et al Lorenz-Seidler-Gossel Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98114816.6 | 06.08.1998 | [1999/06] | Numéro de priorité, date | JP19970227557 | 08.08.1997 Format original publié: JP 22755797 | [1999/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0895810 | Date: | 10.02.1999 | Langue: | EN | [1999/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0895810 | Date: | 29.10.2003 | Langue: | EN | [2003/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.11.1998 | Classification | IPC: | B01J23/63, B01J37/02, B01D53/94 | [1999/06] | CPC: |
B01D53/945 (EP,US);
B01J23/63 (EP,US);
B01J37/0248 (EP,US);
Y02A50/20 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1999/42] |
Précédent [1999/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Katalysator zur Reinigung von Abgas und Verfahren für seine Herstellung | [1999/06] | Anglais: | Exhaust gas purifying catalyst and process of producing the same | [1999/06] | Français: | Catalyseur de purification des gaz d'échappement et procédé pour le produire | [1999/06] | Procédure d'examen | 27.07.1999 | Requête en examen déposée [1999/40] | 17.04.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 04.12.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.05.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.08.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.02.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.06.2003 | Taxe de délivrance payée | 13.06.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.07.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 29.10.2003 | ES | 09.02.2004 | [2008/12] |
Précédent [2004/46] | ES | 09.02.2004 | Citations: | Recherche | [A]US5248650 (SEKIBA TORU [JP], et al); | [A]DE4004572 (MAZDA MOTOR [JP]); | [A]EP0558159 (NIPPON CATALYTIC CHEM IND [JP]) | Examen | US4206087 |