EP0901284 - Signal de télévision radiodiffusé avec des liens vers l'internet [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 06.10.2000 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.10.2000 | Retrait de la demande | publié le 22.11.2000 [2000/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AT&T Corp. 32 Avenue of the Americas New York, NY 10013-2412 / US | [1999/10] | Inventeur(s) | 01 /
Hicks, John Alson III 34 Tudor Drive Ocean, New Jersey 07712 / US | [1999/10] | Mandataire(s) | Modiano, Guido, et al Modiano, Josif, Pisanty & Staub Ltd., Baaderstrasse 3 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/10] | Modiano, Guido, Dr.-Ing., et al Modiano, Josif, Pisanty & Staub, Baaderstrasse 3 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98116100.3 | 26.08.1998 | [1999/10] | Numéro de priorité, date | US19970924236 | 05.09.1997 Format original publié: US 924236 | [1999/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0901284 | Date: | 10.03.1999 | Langue: | EN | [1999/10] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0901284 | Date: | 19.05.1999 | [1999/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.04.1999 | Classification | IPC: | H04N7/08, H04N7/088 | [1999/20] | CPC: |
H04N7/088 (EP)
|
Précédent IPC [1999/10] | H04N7/08 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL, SE [2000/04] |
Précédent [1999/10] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verbindung von TV-Runkfunksignalen und Internet | [1999/10] | Anglais: | Internet linkage with broadcast TV | [1999/10] | Français: | Signal de télévision radiodiffusé avec des liens vers l'internet | [1999/10] | Procédure d'examen | 15.07.1999 | Requête en examen déposée [1999/37] | 29.09.2000 | Demande retirée par le demandeur [2000/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO9727546 (EX MACHINA INC) [X] 1-16 * page 10, line 1 - line 11 * * page 13, line 23 - line 30 * * page 16, line 3 - line 17 * * page 18, line 16 - line 22 * * page 45, line 13 - line 19 * * page 48, line 29 - page 49, line 10 *; | [PX]WO9733434 (EARTH WEB INC ;HIDARY JACK D (US); ACTV INC (US); SPIVACK NOVA T () [PX] 1-16 * the whole document *; | [X]WO9613124 (INTEL CORP) [X] 1-16 * page 6, paragraph 2 - page 7, paragraph 2 * * page 12, line 22 - line 28 * * page 14, line 15 - line 22 *; | [A]EP0757485 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) |