EP0890396 - Dispositif de changement automatique d'outils dans une machine à plier [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.10.2003 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.12.2003 [2003/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AMADA COMPANY, LIMITED 200, Ishida, Isehara-shi Kanagawa, 259-1196 / JP | Pour tous les Etats désignés CREA S.r.l. Via Asti 43 10026 Santena (Torino) / IT | [N/P] |
Précédent [2002/32] | Pour tous les Etats désignés AMADA COMPANY, LIMITED 200, Ishida, Isehara-shi Kanagawa, 259-1196 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés CREA S.r.l. Via Asti 43 10026 Santena (Torino) / IT | |||
Précédent [1999/02] | Pour tous les Etats désignés AMADA COMPANY, LIMITED 200 Ishida Isehara-shi Kanagawa 259-11 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés CREA S.r.l. Via XX Settembre, 12 10121 Torino / IT | Inventeur(s) | 01 /
Sartorio, Franco Corso Montevecchio 48 10129 Torino / IT | [1999/02] | Mandataire(s) | Quinterno, Giuseppe, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2001/22] | Quinterno, Giuseppe, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino / IT | ||
Précédent [1999/02] | Saconney, Piero, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 98119348.5 | 27.10.1994 | [1999/02] | Numéro de priorité, date | IT1993TO00818 | 29.10.1993 Format original publié: IT TO930818 | [1999/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0890396 | Date: | 13.01.1999 | Langue: | EN | [1999/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0890396 | Date: | 18.12.2002 | Langue: | EN | [2002/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.11.1998 | Classification | IPC: | B21D37/04, B21D37/14 | [1999/02] | CPC: |
B21D43/105 (EP,US);
B21D11/20 (EP,US);
B21D37/04 (EP,US);
B21D37/145 (EP,US);
B21D5/02 (EP,US);
B21D5/0254 (EP,US);
Y10T483/16 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, LI, SE [1999/02] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum automatisch Wechseln von Werkzeugen in einer Biegevorrichtung | [1999/02] | Anglais: | A device for the automatic replacement of the tools in a bending machine | [1999/02] | Français: | Dispositif de changement automatique d'outils dans une machine à plier | [1999/02] | Procédure d'examen | 29.05.1999 | Requête en examen déposée [1999/30] | 12.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.09.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.09.2002 | Taxe de délivrance payée | 10.09.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP94931177.3 / EP0725692 | Opposition(s) | 19.09.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 18.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4649622 (SCOTT WILLIAM B [US]) [X] 1 * the whole document *; | [DA]US4991422 (SARTORIO FRANCO [IT]); | [A]EP0530375 (AMADA CO LTD [JP]) |