EP0875394 - Matériau pour l'impression par jet d'encre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.01.2003 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.03.2003 [2003/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ILFORD Imaging Switzerland GmbH Route de l'Ancienne Papeterie Case postale 160 1723 Marly 1 / CH | [N/P] |
Précédent [1999/17] | Pour tous les Etats désignés ILFORD Imaging Switzerland GmbH Route de l'Ancienne Papeterie, Case postale 160 1723 Marly 1 / CH | ||
Précédent [1998/45] | Pour tous les Etats désignés Ilford GmbH Industriestrasse 15 1705 Freiburg / CH | Inventeur(s) | 01 /
Brugger, Pierre-Alain Village d'Amont 15 1731 Ependes / CH | 02 /
Ketterer, Jürgen Route du Roule 6 1723 Marly / CH | 03 /
Steiger, Rolf Les Russilles 253 1724 Praroman / CH | 04 /
Zbinden, Felix Dorf 439 1737 Plasselb / CH | [1998/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98810383.4 | 30.04.1998 | [1998/45] | Numéro de priorité, date | CH19970001028 | 02.05.1997 Format original publié: CH 102897 | [1998/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0875394 | Date: | 04.11.1998 | Langue: | DE | [1998/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0875394 | Date: | 27.03.2002 | Langue: | DE | [2002/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.08.1998 | Classification | IPC: | B41M5/00 | [1998/45] | CPC: |
B41M5/5218 (EP,US);
B41M5/5236 (EP,US);
B41M5/5254 (EP,US);
Y10T428/249953 (EP,US);
Y10T428/249956 (EP,US);
Y10T428/24997 (EP,US);
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1999/28] |
Précédent [1998/45] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Aufzeichnungsmaterialien für den Tintenstrahldruck | [1998/45] | Anglais: | Recording material for inkjet printing | [1998/45] | Français: | Matériau pour l'impression par jet d'encre | [1998/45] | Procédure d'examen | 01.05.1998 | Requête en examen déposée [1998/45] | 24.09.1999 | Requête en examen accéléré déposée | 19.07.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 19.07.2000 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 16.11.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 29.11.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.01.2001 | Taxe de délivrance payée | 03.01.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.12.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2001 | 04   M06   Taxe payée le   27.09.2001 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Droits Réels ou Exécutions forcées | ID: | 01 | Pour: | tous les Etats désignés | Date : | 03.07.2001 | [2001/39] | Citations: | Recherche | [A]EP0497071 (RHONE POULENC CHIMIE [FR]) [A] 1-11 * page 8, line 12 - line 17 * * the whole document *; | [A]WO9528285 (ILFORD AG [CH], et al) [A] 1-11 * the whole document *; | [AD]EP0691210 (CANON KK [JP]) [AD] 1-11 * the whole document * |