EP0970256 - LAMINAGE A CHAUD DE FEUILLARD D'ACIER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 05.03.2004 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.02.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 07.03.2018 [2018/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ThyssenKrupp Stahl AG Kaiser-Wilhelm-Strasse 100 47166 Duisburg / DE | [2002/17] |
Précédent [2000/45] | Pour tous les Etats désignés Thyssen Krupp Stahl AG August-Thyssen-Strasse 1 40211 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2000/02] | Pour tous les Etats désignés Thyssen Stahl Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-Strasse 100 47166 Duisburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
PIRCHER, Hans Elsenborner Weg 39 D-45481 Mülheim / DE | 02 /
ESPENHAHN, Manfred Ostpreussenstrasse 65 D-45259 Essen / DE | 03 /
KAWALLA, Rudolf Ottenschlag 56 D-46422 Bottrop / DE | 04 /
WOLPERT, Waldemar Heisterbusch 79 D-46539 Dinslaken / DE | [2000/02] | Mandataire(s) | Simons, Johannes, et al Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2000/45] | Simons, Johannes, et al Cohausz & Florack Patentanwälte Kanzlerstrasse 8 A 40472 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2000/02] | Simons, Johannes Cohausz & Florack Patentanwälte Kanzlerstrasse 8 A 40472 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98912456.5 | 07.03.1998 | [2000/02] | WO1998EP01338 | Numéro de priorité, date | DE19971012616 | 26.03.1997 Format original publié: DE 19712616 | [2000/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9842881 | Date: | 01.10.1998 | Langue: | DE | [1998/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0970256 | Date: | 12.01.2000 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 01.10.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0970256 | Date: | 07.02.2001 | Langue: | DE | [2001/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.10.1998 | Classification | IPC: | C21D8/02, // B21B1/46 | [2000/02] | CPC: |
B21B1/26 (EP,US);
C21D8/0226 (EP,KR,US);
C21D8/0231 (EP,US);
C21D8/0236 (KR);
C21D8/0273 (KR);
C21D9/54 (KR);
C22C38/001 (KR);
C22C38/02 (KR);
C22C38/04 (KR);
B21B1/46 (EP,US);
B21B2201/02 (EP,US);
B21B2201/04 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/02] | Titre | Allemand: | WARMWALZEN VON STAHLBAND | [2000/02] | Anglais: | HOT-ROLLING STEEL STRIP | [2000/02] | Français: | LAMINAGE A CHAUD DE FEUILLARD D'ACIER | [2000/02] | Entrée dans la phase régionale | 21.09.1999 | Taxe nationale de base payée | 21.09.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.09.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.10.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 21.09.1999 | Requête en examen déposée [2000/02] | 20.06.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.08.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.09.2000 | Taxe de délivrance payée | 29.09.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
07.11.2001
ADMISSIBLE Corus Staal BV PO Box 10000 1970 CA IJmuiden / NL Mandataire de l'opposant Kruit, Jan Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services P.O. Box 10000 1970 CA IJmuiden / NL | [N/P] |
Précédent [2002/01] | |||
Opposant(s) | 01
07.11.2001
ADMISSIBLE Corus Staal BV PO Box 10000 1970 CA IJmuiden / NL Mandataire de l'opposant Kruit, J., Ir. Corus Technology BV Corus Intellectual Property Department PO Box 10000 1970 CA IJmuiden / NL | 18.12.2001 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 08.02.2002 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 27.03.2002 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M04) | 29.07.2002 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 10.11.2003 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2004/17] | 10.11.2003 | Date des procédures orales | 17.11.2003 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 17.11.2003 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IE | 07.02.2001 | MC | 07.04.2001 | DK | 07.05.2001 | PT | 07.05.2001 | CH | 31.03.2002 | LI | 31.03.2002 | [2018/10] |
Précédent [2006/39] | IE | 07.02.2001 | |
MC | 07.04.2001 | ||
DK | 07.05.2001 | ||
PT | 07.05.2001 | ||
CH | 31.03.2002 | ||
LI | 31.03.2002 | ||
Précédent [2003/46] | IE | 07.02.2001 | |
DK | 07.05.2001 | ||
PT | 07.05.2001 | ||
CH | 31.03.2002 | ||
LI | 31.03.2002 | ||
Précédent [2003/31] | IE | 07.02.2001 | |
PT | 07.05.2001 | ||
CH | 31.03.2002 | ||
LI | 31.03.2002 | ||
Précédent [2002/27] | IE | 07.02.2001 | |
PT | 07.05.2001 | ||
Précédent [2002/14] | IE | 07.02.2001 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]BE807881R (CENTRE RECH METALLURGIQUE) [Y] 1 * claim - *; | [A]EP0067374 (FLORIN STAHL WALZWERK [DD]); | [A]DE3437637 (THYSSEN STAHL AG [DE]); | [DY]EP0306076 (HOOGOVENS GROEP BV [NL]) [DY] 1 * the whole document *; | [AD]DE19520832 (MANNESMANN AG [DE]); | [AP]DE19600990 (THYSSEN STAHL AG [DE]) |