EP0993308 - EXTENSEURS RECOUVERTS DE GROUPES FLUOROALKYLE, LEUR PROCEDE DE PRODUCTION ET LEUR UTILISATION POUR LA PROPHYLAXIE DE LA RESTENOSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.05.2005 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT, PT | publié le 16.04.2008 [2008/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schering Aktiengesellschaft 13342 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2000/16] | Pour tous les Etats désignés SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 13342 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
KRAUSE, Werner Turmfalkenstrasse 39a D-13505 Berlin / DE | 02 /
HÖCKER, Hartwig Am Dorbach 23 D-52076 Aachen / DE | 03 /
KLEE, Doris Preusweg 64 D-52074 Aachen / DE | 04 /
LAHANN, Jörg Grosswaldstr. 31 D-66571 Habach / DE | [2000/26] |
Précédent [2000/16] | 01 /
KRAUSE, Werner Turmfalkenstrasse 39a D-13505 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 98936352.8 | 18.06.1998 | [2000/16] | WO1998EP03627 | Numéro de priorité, date | DE1997127838 | 24.06.1997 Format original publié: DE 19727838 | [2000/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9858680 | Date: | 30.12.1998 | Langue: | DE | [1998/52] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0993308 | Date: | 19.04.2000 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 30.12.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0993308 | Date: | 21.07.2004 | Langue: | DE | [2004/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.05.1999 | Classification | IPC: | A61L31/00 | [2003/43] | CPC: |
A61L33/0076 (EP,US);
A61L31/10 (EP,US)
| C-Set: |
A61L31/10, C08L101/04 (EP,US)
|
Précédent IPC [2000/16] | A61L2/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/16] | Titre | Allemand: | MIT FLUORALKYLGRUPPEN BESCHICHTETE STENTS, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ZUR RESTENOSEPROPHYLAXE | [2000/16] | Anglais: | STENTS COATED WITH FLUOROALKYL GROUPS, METHOD FOR PRODUCING SAME AND THE USE THEREOF IN THE PROPHYLAXIS OF RESTENOSIS | [2000/16] | Français: | EXTENSEURS RECOUVERTS DE GROUPES FLUOROALKYLE, LEUR PROCEDE DE PRODUCTION ET LEUR UTILISATION POUR LA PROPHYLAXIE DE LA RESTENOSE | [2000/16] | Entrée dans la phase régionale | 11.12.1999 | Taxe nationale de base payée | 11.12.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.12.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.12.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 11.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/16] | 20.05.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.08.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.11.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.05.2004 | Taxe de délivrance payée | 14.05.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.04.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FI | 21.07.2004 | IE | 21.07.2004 | IT | 21.07.2004 | NL | 21.07.2004 | DK | 21.10.2004 | GR | 21.10.2004 | SE | 21.10.2004 | ES | 01.11.2004 | PT | 21.12.2004 | [2008/16] |
Précédent [2006/24] | FI | 21.07.2004 | |
IE | 21.07.2004 | ||
NL | 21.07.2004 | ||
DK | 21.10.2004 | ||
GR | 21.10.2004 | ||
SE | 21.10.2004 | ||
ES | 01.11.2004 | ||
Précédent [2005/24] | FI | 21.07.2004 | |
IE | 21.07.2004 | ||
DK | 21.10.2004 | ||
GR | 21.10.2004 | ||
SE | 21.10.2004 | ||
ES | 01.11.2004 | ||
Précédent [2005/23] | FI | 21.07.2004 | |
DK | 21.10.2004 | ||
GR | 21.10.2004 | ||
SE | 21.10.2004 | ||
ES | 01.11.2004 | ||
Précédent [2005/22] | FI | 21.07.2004 | |
DK | 21.10.2004 | ||
GR | 21.10.2004 | ||
SE | 21.10.2004 | ||
Précédent [2005/18] | FI | 21.07.2004 | |
GR | 21.10.2004 | ||
SE | 21.10.2004 | ||
Précédent [2005/11] | FI | 21.07.2004 | |
SE | 21.10.2004 | ||
Précédent [2005/10] | SE | 21.10.2004 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE3918736 (VALLBRACHT CHRISTIAN DR [DE]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]EP0519087 (HEWLETT PACKARD GMBH [DE]) [A] 1-9 * page 2, line 3 - page 3, line 32 * * page 4, line 3 - line 12 * * page 6, line 35 - page 7, line 36 *; | [A]US5607475 (CAHALAN LINDA L [NL], et al) [A] 1-9 * column 1 - column 4, line 55 *; | [E]DE29711398U (SCHERING AG [DE]) [E] 1-9* the whole document * |