EP0998744 - ENSEMBLE MODELE ET COMMANDE DESTINE A UNE SOUS-UNITE DE LECTEUR/ENREGISTREUR DE SUPPORTS DISQUES FONCTIONNANT SELON LE PROTOCOLE AV/C [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.09.2003 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 16.04.2008 [2008/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SONY ELECTRONICS INC. (a Delaware corporation) Sony Drive Park Ridge New Jersey 07656 / US | [N/P] |
Précédent [2000/19] | Pour tous les Etats désignés SONY ELECTRONICS INC. (a Delaware corporation) Sony Drive Park Ridge, New Jersey 07656 / US | Inventeur(s) | 01 /
LUDTKE, Harold, Aaron 5876 Ettersberg Drive San Jose, CA 95123 / US | 02 /
KAWAMURA, Harumi 2-12-6-101 Okusawa, Setagaya-ku Tokyo 158 / JP | 03 /
INOUE, Hiraku 5-11-16-205, Kitaterao Tsurumi-ku, Yokohamashi, Kanagawa 230 / JP | [2000/19] | Mandataire(s) | Pilch, Adam John Michael D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2000/19] | Pilch, Adam John Michael D. YOUNG & CO., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98936968.1 | 24.07.1998 | [2000/19] | WO1998US15142 | Numéro de priorité, date | US19970054258P | 30.07.1997 Format original publié: US 54258 P | [2000/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9906997 | Date: | 11.02.1999 | Langue: | EN | [1999/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0998744 | Date: | 10.05.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.02.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0998744 | Date: | 06.11.2002 | Langue: | EN | [2002/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.02.1999 | Classification | IPC: | G11B19/02, H04B1/20 | [2000/19] | CPC: |
H04L12/40117 (EP,US);
H04N21/43615 (EP,KR,US);
G11B19/02 (EP,US);
G11B27/002 (EP,US);
G11B27/36 (EP,US);
G11B31/00 (EP,US);
H04B1/205 (EP,US);
H04N21/4135 (EP,US);
H04N21/43632 (EP,KR,US);
H04N21/8106 (EP,US);
H04N5/765 (EP,US);
G11B2220/20 (KR);
G11B2220/213 (EP,US);
G11B2220/2529 (EP,US);
G11B2220/2545 (EP,US);
G11B2220/2562 (EP,US);
H04N21/426 (EP,US);
H04N5/77 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/19] | Titre | Allemand: | MODELL UND KOMMANDOSATZ FÜR AV/C-BASIERTEN PLATTENSPIELER/AUFZEICHNUNGSGERÄTSUBEINHEIT | [2000/19] | Anglais: | A MODEL AND COMMAND SET FOR AN AV/C-BASED DISC MEDIA PLAYER/RECORDER SUBUNIT | [2000/19] | Français: | ENSEMBLE MODELE ET COMMANDE DESTINE A UNE SOUS-UNITE DE LECTEUR/ENREGISTREUR DE SUPPORTS DISQUES FONCTIONNANT SELON LE PROTOCOLE AV/C | [2000/19] | Entrée dans la phase régionale | 04.02.2000 | Taxe nationale de base payée | 04.02.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.02.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.02.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.02.2000 | Requête en examen déposée [2000/19] | 11.07.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.01.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.12.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 10.05.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 04.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.08.2002 | Taxe de délivrance payée | 02.08.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 06.11.2002 | BE | 06.11.2002 | CH | 06.11.2002 | FI | 06.11.2002 | GR | 06.11.2002 | IT | 06.11.2002 | LI | 06.11.2002 | DK | 06.02.2003 | PT | 06.02.2003 | SE | 06.02.2003 | ES | 29.05.2003 | CY | 24.07.2003 | IE | 24.07.2003 | LU | 24.07.2003 | MC | 31.07.2003 | [2008/16] |
Précédent [2007/18] | AT | 06.11.2002 | |
BE | 06.11.2002 | ||
CH | 06.11.2002 | ||
FI | 06.11.2002 | ||
GR | 06.11.2002 | ||
LI | 06.11.2002 | ||
DK | 06.02.2003 | ||
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
ES | 29.05.2003 | ||
CY | 24.07.2003 | ||
IE | 24.07.2003 | ||
LU | 24.07.2003 | ||
MC | 31.07.2003 | ||
Précédent [2006/24] | AT | 06.11.2002 | |
BE | 06.11.2002 | ||
CH | 06.11.2002 | ||
FI | 06.11.2002 | ||
GR | 06.11.2002 | ||
LI | 06.11.2002 | ||
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
ES | 29.05.2003 | ||
CY | 24.07.2003 | ||
IE | 24.07.2003 | ||
LU | 24.07.2003 | ||
MC | 31.07.2003 | ||
Précédent [2005/02] | AT | 06.11.2002 | |
BE | 06.11.2002 | ||
CH | 06.11.2002 | ||
FI | 06.11.2002 | ||
GR | 06.11.2002 | ||
LI | 06.11.2002 | ||
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
ES | 29.05.2003 | ||
CY | 24.07.2003 | ||
LU | 24.07.2003 | ||
MC | 31.07.2003 | ||
Précédent [2004/39] | AT | 06.11.2002 | |
BE | 06.11.2002 | ||
CH | 06.11.2002 | ||
FI | 06.11.2002 | ||
GR | 06.11.2002 | ||
LI | 06.11.2002 | ||
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
ES | 29.05.2003 | ||
CY | 24.07.2003 | ||
LU | 24.07.2003 | ||
Précédent [2004/36] | AT | 06.11.2002 | |
BE | 06.11.2002 | ||
CH | 06.11.2002 | ||
FI | 06.11.2002 | ||
GR | 06.11.2002 | ||
LI | 06.11.2002 | ||
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
ES | 29.05.2003 | ||
CY | 24.07.2003 | ||
Précédent [2004/04] | AT | 06.11.2002 | |
BE | 06.11.2002 | ||
CH | 06.11.2002 | ||
FI | 06.11.2002 | ||
GR | 06.11.2002 | ||
LI | 06.11.2002 | ||
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
ES | 29.05.2003 | ||
Précédent [2003/51] | AT | 06.11.2002 | |
BE | 06.11.2002 | ||
CH | 06.11.2002 | ||
FI | 06.11.2002 | ||
GR | 06.11.2002 | ||
LI | 06.11.2002 | ||
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
Précédent [2003/43] | AT | 06.11.2002 | |
CH | 06.11.2002 | ||
FI | 06.11.2002 | ||
GR | 06.11.2002 | ||
LI | 06.11.2002 | ||
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
Précédent [2003/39] | AT | 06.11.2002 | |
CH | 06.11.2002 | ||
GR | 06.11.2002 | ||
LI | 06.11.2002 | ||
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
Précédent [2003/37] | AT | 06.11.2002 | |
GR | 06.11.2002 | ||
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
Précédent [2003/31] | GR | 06.11.2002 | |
PT | 06.02.2003 | ||
SE | 06.02.2003 | ||
Précédent [2003/29] | PT | 06.02.2003 | |
SE | 06.02.2003 | ||
Précédent [2003/19] | SE | 06.02.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH09120666 ; | [A]EP0612157 (SONY CORP [JP]); | [A]EP0756276 (SONY CORP [JP]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970930), vol. 097, no. 009, & JP09120666 A 19970506 (SONY CORP) [A] * abstract * |