EP1062729 - APPAREIL ELECTRONIQUE A TOUCHES DE COMMANDE ECLAIREES, L'ACTIONNEMENT DE CES DERNIERES ETANT DETERMINE PAR LA DETECTION DE LA VARIATION DE LA REFLEXION DE LA LUMIERE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.04.2003 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.04.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.05.2003 [2003/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2000/52] | Inventeur(s) | 01 /
RYCHLAK, Stefan Zum Busch 12 D-31241 Ilsede / DE | [2000/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 98959742.2 | 20.10.1998 | [2000/52] | WO1998DE03070 | Numéro de priorité, date | DE1998109886 | 07.03.1998 Format original publié: DE 19809886 | [2000/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9945649 | Date: | 10.09.1999 | Langue: | DE | [1999/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1062729 | Date: | 27.12.2000 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 10.09.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1062729 | Date: | 29.05.2002 | Langue: | DE | [2002/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.09.1999 | Classification | IPC: | H03K17/968 | [2000/52] | CPC: |
H03K17/968 (EP,US);
H03K17/969 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/52] | Titre | Allemand: | ELEKTRONISCHES GERÄT MIT BELEUCHTETEN BEDIENTASTEN, WOBEI DIE BETÄTIGUNG DER BEDIENTASTEN DURCH DIE ERFASSUNG DER ÄNDERUNG DER LICHTREFLEKTION FESTGESTELLT WIRD | [2000/52] | Anglais: | ELECTRONIC DEVICE WITH ILLUMINATED OPERATOR BUTTONS, THE ACTIVATION OF SAID OPERATOR BUTTONS BEING DETERMINED BY DETECTION OF THE CHANGE IN THE LUMINOUS REFLECTANCE | [2000/52] | Français: | APPAREIL ELECTRONIQUE A TOUCHES DE COMMANDE ECLAIREES, L'ACTIONNEMENT DE CES DERNIERES ETANT DETERMINE PAR LA DETECTION DE LA VARIATION DE LA REFLEXION DE LA LUMIERE | [2000/52] | Entrée dans la phase régionale | 09.10.2000 | Taxe nationale de base payée | 09.10.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.10.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.08.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.10.2000 | Requête en examen déposée [2000/52] | 03.09.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 27.11.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.03.2002 | Taxe de délivrance payée | 07.03.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.03.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE3611988 (NCR CO [US]) [A] 1 * page 7, line 1 - page 10, line 17; figures 1-4; claim 1 *; | [A]DE19615051 (HAUPT ROLF WILHELM [DE]) [A] 1 * column 1, line 1 - column 4, line 17; figure 1; claim 1 *; | [A]EP0448826 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [A] 1 * column 1, line 1 - column 4, line 34; figure 1; claim 1 *; | [A]DE19632334 (KOSTAL LEOPOLD GMBH & CO KG [DE]) [A] 1 * column 1, line 1 - column 4, line 55; figures 5,6,8; claims 1,3,4 * |