EP0950905 - Procédé pour la préparation d'une nouvelle résine utilisable comme matériau optique représentant une tonalité de couleurs et une transparence excellente [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.03.2006 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.03.2006 | Demande réputée retirée | publié le 26.04.2006 [2006/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. No. 5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1999/42] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. No. 5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Amagai, Akikazu, Mitsubishi Gas Chemical Comp., Inc Tokyo Research Laboratory, 1-1, Niijuku 6-chome Katsushika-ku, Tokyo / JP | 02 /
Takeuchi, Motoharu, Mitsubishi Gas Chemical Comp. Inc. Tokyo Research Laborat., 1-1, Niijuku 6-chome Katsushika-ku, Tokyo / JP | 03 /
Mizuno, Katsuyuki, Mitsubishi Gas Chemical Comp. Inc. Tokyo Research Laborat., 1-1, Niijuku 6-chome Katsushika-ku, Tokyo / JP | [1999/42] | Mandataire(s) | Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte Brucknerstraße 20 40593 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1999/42] | Türk, Gille, Hrabal Patentanwälte - European Patent Attorneys, Brucknerstrasse 20 40593 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99105372.9 | 16.03.1999 | [1999/42] | Numéro de priorité, date | JP19980079734 | 26.03.1998 Format original publié: JP 7973498 | [1999/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0950905 | Date: | 20.10.1999 | Langue: | EN | [1999/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0950905 | Date: | 13.02.2002 | [2002/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.01.2002 | Classification | IPC: | G02B1/04, C08G75/08 | [1999/42] | CPC: |
C08G75/08 (EP,US);
G02B1/04 (EP,US)
| C-Set: |
G02B1/04, C08L81/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/44] |
Précédent [1999/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren für die Herstellung von einem neuen Harz verwendbar als optisches Material mit hervorragendem Farbton und Transparenz | [1999/42] | Anglais: | Process for producing a novel resin for optical materials having excellent color tone and transparency | [1999/42] | Français: | Procédé pour la préparation d'une nouvelle résine utilisable comme matériau optique représentant une tonalité de couleurs et une transparence excellente | [1999/42] | Procédure dexamen | 22.07.2002 | Requête en examen déposée [2002/39] | 11.06.2003 | Observations des tiers | 11.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.10.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/17] | 25.11.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0785194 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO [JP]) [X] 1-3 * page 10, line 45 - page 11, line 52; example -; claim - *; | [X]EP0761665 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO [JP]) [X] 1-3 * page 11, line 4 - line 12; claim - *; | [PX]EP0874016 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO [JP]) [PX] 1-5 * example -; claim - * | autre | JPH09110979 | JPH0310979K |