EP0953482 - Coussin gonflable pour conducteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.04.2005 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.04.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.06.2005 [2005/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TAKATA CORPORATION 4-30, Roppongi 1-chome Minato-ku, Tokyo / JP | [1999/44] | Inventeur(s) | 01 /
Igawa, Tadahiro, Takata Corporation 4-30, Roppongi 1-chome Minato-ku / JP | [1999/44] | Mandataire(s) | Albrecht, Thomas, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/04] | Albrecht, Thomas, Dr., et al Kraus & Weisert Patent- und Rechtsanwälte Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | ||
Précédent [1999/44] | Kraus, Walter, Dr., et al Kraus & Weisert, Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99107403.0 | 26.04.1999 | [1999/44] | Numéro de priorité, date | JP19980117010 | 27.04.1998 Format original publié: JP 11701098 | [1999/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0953482 | Date: | 03.11.1999 | Langue: | EN | [1999/44] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0953482 | Date: | 11.09.2002 | [2002/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0953482 | Date: | 16.06.2004 | Langue: | EN | [2004/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.07.2002 | Classification | IPC: | B60R21/20, B60R16/02 | [1999/44] | CPC: |
B60R21/21658 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [2003/22] |
Précédent [1999/44] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Luftsack für die Fahrerseite | [1999/44] | Anglais: | Airbag device for driver | [1999/44] | Français: | Coussin gonflable pour conducteur | [1999/44] | Procédure d'examen | 02.12.2002 | Requête en examen déposée [2003/05] | 22.12.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.03.2004 | Taxe de délivrance payée | 04.03.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.03.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]JPH08188109 ; | [A]US5265905 (SHELTON DARRYL A [US]) [A] 1-8* the whole document *; | [A]US5499841 (TROJAN DONNA M [US], et al) [A] 1-8 * column 3, line 15 - column 4, line 39; figures 2-4 *; | [A]US5720493 (SUGIYAMA TOSHIYUKI [JP], et al) [A] 1-8 * column 4, line 10 - column 6, line 25 * * column 7, line 16 - line 19 * * column 7, line 40 - line 45; figures 2-5 * | [AD] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19961129), vol. 1996, no. 11, & JP08188109 A 19960723 (NIPPON PLAST CO LTD) [AD] 1-8 * abstract * | par le demandeur | JPH08188109 | JPH0966793 |