EP0986011 - Propriétés actives pour configuration dynamique d'un système [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.09.2007 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2007 | Demande réputée retirée | publié le 17.10.2007 [2007/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xerox Corporation 800 Long Ridge Rd., P.O. Box 1600 Stamford, CT 06904-1600 / US | [N/P] |
Précédent [2000/11] | Pour tous les Etats désignés XEROX CORPORATION 800 Long Ridge Rd., P.O. Box 1600 Stamford, CT 06904-1600 / US | Inventeur(s) | 01 /
Petersen, Karin 1335 Alma Street Palo Alto, CA 94301 / US | 02 /
Dourish, James P. 1040 Dolores Street 105 San Francisco, CA 94110 / US | 03 /
Edwards, Warren K. 1527 Guerrero Street San Francisco, CA 94110 / US | 04 /
Lamarca, Anthony G. 1727 Connecticut Dr. Redwood City, CA 94061 / US | 05 /
Lamping, John O. 1299 Eva Avenue Los Altos, CA 94024 / US | 06 /
Salisbury, Michael P. 49 Showers Drive, E254 Mountain View, CA 94040 / US | 07 /
Terry, Douglas B. 23 Tasker Lane San Carlos, CA 94070 / US | 08 /
Thornton, James D. 3312 Bay Road Redwood City, CA 94063 / US | [2000/11] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/11] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99117041.6 | 30.08.1999 | [2000/11] | Numéro de priorité, date | US19980144231 | 31.08.1998 Format original publié: US 144231 | [2000/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0986011 | Date: | 15.03.2000 | Langue: | EN | [2000/11] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0986011 | Date: | 17.01.2001 | [2001/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.11.2000 | Classification | IPC: | G06F17/30 | [2000/11] | CPC: |
G06F16/93 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2001/40] |
Précédent [2000/11] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Aktive Eigenschaften für dynamische Systemkonfiguration | [2000/11] | Anglais: | Active properties for dynamic system configuration | [2000/11] | Français: | Propriétés actives pour configuration dynamique d'un système | [2000/11] | Procédure dexamen | 17.07.2001 | Requête en examen déposée [2001/37] | 08.01.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.07.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.03.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/42] | 10.04.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2006 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO9114222 (INTERLEAF INC [US]) [X] 1-6 * abstract * * page 3, line 1 - page 6, line 11 * * page 10, line 1 - page 12, line 28 * * page 13, line 1 - page 19, line 22 *; | [X] - M. FREDRIKSSON, "Active Documents", SECOND HK/R STUDENT CONFERENCE ON ADVANCED OBJECT-ORIENTED CONCEPTS, Ronneby, SE, (19970117), pages 1 - 10, URL: http://www.ide.hk-r.se/~bosch/AOOC-papers.html, (20001020), XP002151012 [X] 1-6 * 2. Problem Description, p.1-3 * * 5. The Active Document Model, p.6-9 * * 6. The Active Document Environment, p.10 * | [X] - M. FREDRIKSSON & M. SVAHNBERG, Fargo: Technical Description, RONNEBY, SE, UNIVERSITY COLLEGE OF KARLSKRONA/RONNEBY, (1997), XP002151013 [X] 1-6 * 1. Introduction p.1 * * 3. Active Documents, p.3-4 * | [A] - G. STAROVIC, V. CAHILL & B. TANGNEY, An Event-Based Object Model for DIstributed Programming, DUBLIN, IE, TRINITY COLLEGE DUBLIN, TCD-CS-95-28, (199512), XP002151014 [A] 1-6 * abstract * * 2. Objects, events and constraints, p.2-6 * |