EP1011003 - Système optique de balayage à lumière et dispositif de formation d'images de la même utilisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.06.2007 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.07.2007 [2007/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [2006/33] |
Précédent [2000/25] | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Ishibe, Yoshihiro, c/o Canon K. K. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku Tokyo / JP | [2000/25] | Mandataire(s) | Weser, Wolfgang, et al Weser & Kollegen Patentanwälte Radeckestrasse 43 81245 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/11] | Weser, Wolfgang, et al Weser & Kollegen, Patentanwälte, Radeckestrasse 43 81245 München / DE | ||
Précédent [2000/25] | Weser, Wolfgang Weser & Kollegen, Patentanwälte, Radeckestrasse 43 81245 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99125045.7 | 15.12.1999 | [2000/25] | Numéro de priorité, date | JP19980375734 | 17.12.1998 Format original publié: JP 37573498 | [2000/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1011003 | Date: | 21.06.2000 | Langue: | EN | [2000/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1011003 | Date: | 13.08.2003 | [2003/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1011003 | Date: | 16.08.2006 | Langue: | EN | [2006/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.2003 | Classification | IPC: | G02B26/12 | [2000/25] | CPC: |
G02B26/127 (EP,US);
G02B26/10 (KR);
H04N1/047 (EP,US);
H04N1/1135 (EP,US);
H04N2201/0471 (EP,US);
H04N2201/04744 (EP,US);
H04N2201/04786 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [2004/19] |
Précédent [2000/25] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Optisches System zum Lichtabtasten und dessen Verwendung in einer Bilderzeugungsvorrichtung | [2000/25] | Anglais: | Light-scanning optical system and image-forming apparatus comprising the same | [2000/25] | Français: | Système optique de balayage à lumière et dispositif de formation d'images de la même utilisation | [2000/25] | Procédure d'examen | 11.08.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.01.2004 | Requête en examen déposée [2004/12] | 08.06.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.12.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.06.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 16.09.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.01.2006 | Date des procédures orales | 08.02.2006 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 21.02.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.07.2006 | Taxe de délivrance payée | 03.07.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.05.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 03.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5841566 (MINAKUCHI TADASHI [JP], et al) [X] 1,4-6,9 * column 2, line 30 - line 53; figure 4 * * column 3, line 11 - column 6, line 18 *; | [X]US5748356 (PARK CHANG JIN [KR], et al) [X] 1,4,6 * column 2, line 64 - column 3, line 15; figures 2,3 *; | [X]EP0269450 (FUJITSU LTD [JP]) [X] 1,5-7,10 * column 2, line 54 - column 3, line 9; figures 1,4,6,8 * * column 6, line 14 - line 54 * * column 4, line 42 - line 62 *; | [XA]US4878066 (SHIRAISHI TAKASHI [JP]) [X] 1,2,5,6,9 * column 1, line 5 - line 52; figures 1,8,9,16,25 * * column 7, line 24 - column 8, line 18 * [A] 3; | [X]US4978975 (SAITO HIROSHI [JP]) [X] 1,4-6 * column 3, line 15 - column 6, line 10; figures 1-7 *; | [X]US4788560 (MIURA KUNIHIKO [JP]) [X] 1,5-7,9,10 * column 2, line 35 - column 3, line 60; figures 1-3,7 * * column 4, line 54 - column 5, line 6 *; | [X]US5200611 (HATTORI YUTAKA [JP]) [X] 1,5,6,8 * column 3, line 60 - column 6, line 2; figures 2,7-9 * |