EP1106701 - ANTICORPS MONOCLONAL AGISSANT CONTRE LA TRYPSINE CANINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.08.2005 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.03.2010 | Changement - mandataire | publié le 21.04.2010 [2010/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daiichi Fine Chemical Co., Ltd. 530, Chokeiji Takaoka-shi Toyama / JP | [N/P] |
Précédent [2002/06] | Pour tous les Etats désignés Daiichi Fine Chemical Co., Ltd. 530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama / JP | ||
Précédent [2001/24] | Pour tous les Etats désignés FUJI YAKUHIN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 530, Chokeiji Takaoka-shi Toyama 933-8511 / JP | Inventeur(s) | 01 /
WARITANI, Takaki, Fuji Yakuhin Kogyo K.K. 530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama 933-8511 / JP | 02 /
ASHIDA, Yoshinori, Fuji Yakuhin Kogyo K.K. 530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama 933-8511 / JP | 03 /
YAMADA, Takatsugu 40-3, Minamiosawa 4-chome Hachioji-shi, Tokyo 192-0364 / JP | [2001/36] |
Précédent [2001/24] | 01 /
FWARITANI, Takaki, Fuji Yakuhin Kogyo K.K. 530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama 933-8511 / JP | ||
02 /
ASHIDA, Yoshinori, Fuji Yakuhin Kogyo K.K. 530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama 933-8511 / JP | |||
03 /
YAMADA, Takatsugu 40-3, Minamiosawa 4-chome Hachioji-shi, Tokyo 192-0364 / JP | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Précédent [2001/24] | Helbing, Jörg, Dr. Dipl.-Chem., et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner, Postfach 10 22 41 50462 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99935112.5 | 09.08.1999 | [2001/24] | WO1999JP04299 | Numéro de priorité, date | JP19980236609 | 10.08.1998 Format original publié: JP 23660998 | JP19990063990 | 10.03.1999 Format original publié: JP 6399099 | [2001/24] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0009739 | Date: | 24.02.2000 | Langue: | EN | [2000/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1106701 | Date: | 13.06.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.02.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 24.02.2000 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.01.2005 | Classification | IPC: | C12P21/08, C07K16/40, C07K16/18, C12Q1/34, G01N33/573, G01N33/577, C12N15/06 | [2001/24] | CPC: |
C12N9/6427 (EP);
C07K16/40 (EP);
C07K2317/55 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/24] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MONOKLONALER ANTIKÖRPER GERICHTET GEGEN AUS DEM HUND STAMMENDES TRYPSIN | [2001/31] | Anglais: | MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST CANINE TRYPSIN | [2001/24] | Français: | ANTICORPS MONOCLONAL AGISSANT CONTRE LA TRYPSINE CANINE | [2001/24] |
Précédent [2001/24] | Monoklonaler Antikörper gerichtet gegen aus dem Hund stammendes Trypsin | Matière biologique | Cette demande fait mention dun dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Entrée dans la phase régionale | 08.02.2001 | Traduction produite | 08.02.2001 | Taxe nationale de base payée | 08.02.2001 | Taxe de recherche payée | 08.02.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.02.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.08.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 08.02.2001 | Requête en examen déposée [2001/24] | 11.03.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/38] | 07.04.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2004 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X] - MISZCZUK-JAMSKA B ET AL, "CHARACTERIZATION OF TRYPSINOGENS 1 AND 2 IN TWO HUMAN PANCREATIC ADENOCARCINOMA CELL LINES CFPAC-1 AND CAPAN-1", FEBS LETTERS, (1991), vol. 294, no. 3, ISSN 0014-5793, pages 175 - 178, XP008040775 [X] 6-8 * page 76, column L, paragraphs 2,3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(91)80662-M | [A] - SMITH MARK A ET AL, "Alpha-1-Trypsin immunoreactivity in Alzheimer disease", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, (1993), vol. 193, no. 2, ISSN 0006-291X, pages 579 - 584, XP002311640 [A] 1-9 * page 580, paragraphs 3-5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1993.1663 | Recherche internationale | [X] - PINSKY S.D. ET AL., "Differential regulation of trypsinogen messenger RNA translation full-length messenger RNA sequences encoding two oppositely charged trypsinogen isoenzymes in the dog pancreas", MOL. CELL. BIOL.,, (1985), vol. 5, no. 10, pages 2669 - 2676, XP002924316 | [A] - ODETTE GUY-CROTTE ET AL., "Monoclonal Antibodies to human pancreatic trypsin 1 inhibit the activation of human trypsinogens 1 and 2", EUR. J. BIOCHEM.,, (1992), vol. 204, pages 133 - 136, XP002924317 DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1432-1033.1992.tb16615.x |