EP1089782 - SERINGUES ET INJECTEURS COMPRENANT DES DISPOSITIFS D'AGITATION DE FLUIDE MECANIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.08.2003 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.09.2003 [2003/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schering Aktiengesellschaft Müllerstrasse 178 13353 Berlin / DE | [2001/15] | Inventeur(s) | 01 /
URICH, Klaus Parkstrasse 27a D-13129 Berlin / DE | [2001/15] | Mandataire(s) | Prüfer, Lutz H., et al Harthauser Strasse 25d 81545 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/15] | Prüfer, Lutz H., Dipl.-Phys., et al Harthauser Strasse 25d 81545 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99944530.7 | 26.08.1999 | [2001/15] | WO1999EP06290 | Numéro de priorité, date | DE1998140532 | 28.08.1998 Format original publié: DE 19840532 | [2001/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0012158 | Date: | 09.03.2000 | Langue: | EN | [2000/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1089782 | Date: | 11.04.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.03.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1089782 | Date: | 02.10.2002 | Langue: | EN | [2002/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.03.2000 | Classification | IPC: | A61M5/145, B01F11/00 | [2001/15] | CPC: |
A61M5/14546 (EP,US);
B01F33/25 (EP,US);
A61M1/0204 (EP,US);
B01F23/024 (EP,US);
B01F31/10 (EP,US);
B01F31/23 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/15] | Titre | Allemand: | SPRITZE UND INJEKTOR MIT MECHANISCHER RÜHRVORRICHTUNG | [2001/15] | Anglais: | SYRINGES AND INJECTORS INCORPORATING MECHANICAL FLUID AGITATION DEVICES | [2001/15] | Français: | SERINGUES ET INJECTEURS COMPRENANT DES DISPOSITIFS D'AGITATION DE FLUIDE MECANIQUE | [2001/15] | Entrée dans la phase régionale | 07.02.2001 | Taxe nationale de base payée | 07.02.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.02.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.03.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 07.02.2001 | Requête en examen déposée [2001/15] | 07.02.2001 | Requête en examen accéléré déposée | 01.06.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.06.2001 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 02.10.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.06.2002 | Taxe de délivrance payée | 26.06.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Opposition(s) | 03.07.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GR | 02.10.2002 | [2003/31] | Cité dans | Recherche internationale | [X]US3789670 (ROSENWALD G) [X] 1,4,5,7,8,12-15,17,20,21,23,24,27-30,32,33 * column 3, line 35 - line 36; figure - *; | [A]US3880138 (WOOTTEN JOHN A, et al) [A] 17-33* column W *; | [X]US4687000 (EISENHARDT ANNE R [DK], et al) [X] 1,4-6 * abstract *; | [X]US5352036 (HABER TERRY M [US], et al) [X] 1,4-6,13,14 * column A; figure - *; | [X]DE29622313U (TRICUMED GMBH [DE]) [X] 1,4-6 * the whole document *; | [X]DE19625102 (SCHUCKMANN ALFRED VON [DE]) [X] 1-4,7 * column W *; | [A]WO9822168 (LIEBEL FLARSHEIM CO [US]) [A] 17-33 * the whole document * | par le demandeur | EP0584531 | WO9600098 |