EP1117869 - PAPIER OU CARTON STRATIFIE ET SON PROCEDE DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.02.2013 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 02.07.2014 [2014/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Stora Enso Aktiebolag 791 80 Falun / SE | [2012/13] |
Précédent [2003/09] | Pour tous les Etats désignés Stora Enso Aktiebolag Asgatan 22 791 80 Falun / SE | ||
Précédent [2001/30] | Pour tous les Etats désignés STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AKTIEBOLAG(publ) Asgatan 22 S-791 80 Falun / SE | Inventeur(s) | 01 /
NORLANDER, Leif Länsmansvägen 7 S-791 61 Falun / SE | 02 /
KARLSSON, Annika Terrängstigen 6 S-784 68 Borlänge / SE | 03 /
FREDLUND, Mats Edebäcksgatan 43A S-654 61 Karlstad / SE | [2001/30] | Mandataire(s) | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Intellectual Property AB Hammarbybacken 27 120 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2012/16] | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Uddeholm / SE | ||
Précédent [2005/45] | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors / Uddeholm / SE | ||
Précédent [2002/51] | Johansson, Lars E., et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls Väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | ||
Précédent [2001/30] | Hynell, Magnus Hynell Patenttjänst AB, Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99946544.6 | 01.09.1999 | [2001/30] | WO1999SE01501 | Numéro de priorité, date | SE19980002967 | 03.09.1998 Format original publié: SE 9802967 | SE19980003756 | 04.11.1998 Format original publié: SE 9803756 | [2001/30] | Langue de dépôt | SV | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0014333 | Date: | 16.03.2000 | Langue: | EN | [2000/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1117869 | Date: | 25.07.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.03.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1117869 | Date: | 18.04.2012 | Langue: | EN | [2012/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 16.03.2000 | Classification | IPC: | B32B29/00, D21F11/04, D21H27/38 | [2011/45] | CPC: |
B32B29/00 (EP,US);
B32B29/005 (US);
D21F11/04 (EP,US);
D21H27/38 (EP,US);
B32B2250/26 (US);
D21H11/02 (EP,US);
D21H11/08 (EP,US);
D21H11/10 (EP,US);
D21H11/18 (EP,US);
D21H13/14 (EP,US);
D21H13/24 (EP,US);
D21H19/04 (EP,US);
D21H19/10 (EP,US);
Y10T428/31971 (EP,US);
Y10T428/31975 (EP,US);
Y10T428/31978 (EP,US);
Y10T428/31982 (EP,US);
Y10T428/31986 (EP,US);
Y10T428/31993 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2001/30] | D21H27/38, B65D65/40 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/30] | Titre | Allemand: | PAPIER-ODER KARTONLAMINAT UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG | [2001/30] | Anglais: | PAPER OR PAPERBOARD LAMINATE AND METHOD TO PRODUCE SUCH A LAMINATE | [2001/30] | Français: | PAPIER OU CARTON STRATIFIE ET SON PROCEDE DE FABRICATION | [2001/30] | Entrée dans la phase régionale | 01.09.1999 | Traduction produite | 05.02.2001 | Taxe nationale de base payée | 05.02.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.02.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.03.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 06.02.2001 | Requête en examen déposée [2001/30] | 08.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.05.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.11.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.02.2012 | Taxe de délivrance payée | 06.02.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.02.2008 | Opposition(s) | 21.01.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 22.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 18.04.2012 | BE | 18.04.2012 | CY | 18.04.2012 | DK | 18.04.2012 | NL | 18.04.2012 | GR | 19.07.2012 | PT | 20.08.2012 | IE | 01.09.2012 | LU | 01.09.2012 | CH | 30.09.2012 | LI | 30.09.2012 | MC | 30.09.2012 | [2014/27] |
Précédent [2013/33] | AT | 18.04.2012 | |
BE | 18.04.2012 | ||
CY | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
IE | 01.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Précédent [2013/20] | AT | 18.04.2012 | |
BE | 18.04.2012 | ||
CY | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 18.04.2012 | |
BE | 18.04.2012 | ||
CY | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 18.04.2012 | |
BE | 18.04.2012 | ||
CY | 18.04.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Précédent [2013/04] | BE | 18.04.2012 | |
CY | 18.04.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Précédent [2013/01] | CY | 18.04.2012 | |
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 18.04.2012 | |
GR | 19.07.2012 | ||
Précédent [2012/49] | CY | 18.04.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [A]CH633482 (WALDHOF ASCHAFFENBURG PAPIER [DE]); | [A]SE445937 (BILLERUDS AB [SE]); | [A]US4913773 (KNUDSEN KEITH W [US], et al); | [A]US5080758 (HORNG ARBEIT J [CA]); | [A]WO9526441 (WEYERHAEUSER CO [US]); | [A]WO9719198 (SCA HYGIENE PAPER AB [SE], et al); | [AP]WO9902777 (STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB [SE], et al) | par le demandeur | GB1430760 | GB1435703 | US4914773 | WO9526441 | - "An introduction to dry forming of paper", TAPPI, (1978), pages 3 - 6 | - "Where research pays off", PPI, (197703), pages 42 - 26 | - "Dry forming of paperboard: a look at its history and technology", PULP AND PAPER, (1980), vol. 54, no. 4, pages 120 - 123 | - FELLERS, NORMAN, Pappersteknik, third edition,, (1996), pages 315 - 318 | SE19900000515 |