Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP1245328 RSS : dossier

Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 1286
17.11.2017 Clôture de la procédure d'opposition avec maintien du brevet Opposition 1
03.11.2017 Accusé de réception(électronique) Opposition 2
03.11.2017 Copie au propre de pages de la description dans la procédure d`opposition Opposition 8
03.11.2017 Soumission de la traduction des revendications modifiées Opposition 1
03.11.2017 Traduction des revendications en français Opposition 1
03.11.2017 Traduction des revendications en allemand Opposition 1
03.11.2017 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Opposition 2
04.08.2017 Notification sur les dates bibliographiques Opposition 2
04.08.2017 Notification pour l'opposant relatif aux maintien Opposition 2
04.08.2017 Notification avec invitation de paiement de taxe d'impression et de traductions Opposition 3
28.07.2017 OPPODREX avec modifications manuscrites Opposition 22
20.07.2017 Maintien du brevet sur la base des documents retenus lors de la décision finale Opposition 3
14.07.2017 Accusé de réception Recours 1
12.07.2017 Accusé de réception Recours 1
11.07.2017 Accusé de réception Recours 1
10.07.2017 Décision de la Chambre de recours Recours 35
10.07.2017 F3032 Signification(s) de l décision Recours 1
10.07.2017 F3032 Signification(s) de l décision Recours 1
05.07.2017 Revendications modifiées avec annotations Recours 1
05.07.2017 Description modifiée avec annotations Recours 15
05.07.2017 F3013 Procédure orale: Envoi du procès-verbal Recours 2
05.07.2017 F3317 Procédure orale: Procés-verbal (requérant: titulaire + opposant) Recours 5
11.04.2017 F3017 Procédure orale: notification annulation/report Recours 1
11.04.2017 F3017 Procédure orale: notification annulation/report Recours 1
06.04.2017 F3014 Procédure orale: Ordonnnance annulation/report Recours 1
28.03.2017 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
27.03.2017 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
24.03.2017 Accusé de réception(électronique) Recours 1
24.03.2017 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 1
24.03.2017 Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours Recours 4
23.03.2017 Accusé de réception(électronique) Recours 2
23.03.2017 Revendications modifiées avec annotations Recours 1
23.03.2017 Revendications modifiées avec annotations Recours 1
23.03.2017 Revendications Recours 1
23.03.2017 Revendications Recours 1
23.03.2017 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 2
23.03.2017 Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours Recours 3
16.03.2017 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
13.03.2017 Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours Recours 9
24.11.2016 Accusé de réception Recours 2
23.11.2016 Accusé de réception Recours 1
22.11.2016 Accusé de réception Recours 1
22.11.2016 Accusé de réception Recours 1
21.11.2016 F3011.1 Procédure orale:citation Recours 2
21.11.2016 F3011.1 Procédure orale:citation Recours 2
21.11.2016 F3350 Notification relative à la procédure orale (article 15 du règlement de procédure des chambres de recours) Recours 6
16.11.2016 F3010 Procédure orale: ordonnance de citation Recours 1
17.10.2016 F3303.16 Changement de la composition de la chambre (T) Recours 1
12.07.2016 F3303.16 Changement de la composition de la chambre (T) Recours 1
06.05.2016 Notification de l'inscription de mentions modifiées au Registre européen des brevets Recours 1
22.04.2016 Requête concernant mandataire d`opposant Recherche / Examen 1
03.09.2015 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
27.08.2015 Lettre relative à la procédure de recours Recours 9
13.07.2015 F3057 Notification: Modification de l'attribution d'une Chambre de recours Recours 2
08.07.2015 F3303.16 Changement de la composition de la chambre (T) Recours 1
11.03.2015 CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur (Association) Recours 1
04.03.2015 Document concernant la représentation Recours 1
11.06.2014 Brève notification - Procédure d'opposition Recours 1
11.06.2014 Notification de l'inscription de mentions modifiées Recours 2
01.04.2014 Requête en changement de mandataire de l'opposant Recours 1
24.02.2014 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
18.02.2014 Accusé de réception(électronique) Recours 1
18.02.2014 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 1
18.02.2014 Réponse au recours Recours 9
14.02.2014 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
11.02.2014 Lettre relative à la procédure de recours Recours 11
10.02.2014 Réponse au recours Recours 11
11.10.2013 Composition de la chambre (T) Recours 1
08.10.2013 F3344 Fixation du délai de réponse au recours (inter partes) Recours 2
02.10.2013 Accusé de réception(électronique) Recours 2
02.10.2013 Description modifiée avec annotations Recours 15
02.10.2013 Description modifiée avec annotations Recours 15
02.10.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 8
02.10.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 4
02.10.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 13
02.10.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 10
02.10.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 18
02.10.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 11
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Revendications Recours 1
02.10.2013 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 2
02.10.2013 Mémoire du recours Recours 21
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 1
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 16
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 1
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 1
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 5
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 13
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 1
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 9
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 4
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 1
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 1
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 6
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 15
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 8
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 9
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 10
30.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 2
27.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 9
27.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 3
27.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 9
27.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 6
27.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 7
27.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 5
27.09.2013 Document cité pendant la procédure de recours Recours 6
27.09.2013 Mémoire du recours Recours 32
26.09.2013 Mémoire du recours Recours 32
30.07.2013 F3204 Notification du numéro du dossier aux parties Recours 2
29.07.2013 F3204 Notification du numéro du dossier aux parties Recours 2
26.07.2013 Lettre de recours Recours 2
25.07.2013 Lettre de recours Recours 3
25.07.2013 Bordereau de règlement de taxes et frais Recours 1
24.07.2013 Traitement d'un recours Recours 2
23.07.2013 Accusé de réception(électronique) Recours 1
23.07.2013 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 2
23.07.2013 Lettre de recours Recours 1
25.05.2013 Accusé de réception Opposition 1
25.05.2013 Accusé de réception Opposition 1
25.05.2013 Accusé de réception Opposition 2
24.05.2013 Accusé de réception Opposition 1
23.05.2013 Récépissé de document Opposition 1
23.05.2013 Récépissé de document Opposition 1
23.05.2013 Annexe à la notification - opposition Opposition 4
23.05.2013 Décision de la division d'opposition et instruction Opposition 1
23.05.2013 Druckexemplar en procédure d'opposition Opposition 22
23.05.2013 Motifs de la décision (Annexe) - Opposition Opposition 18
23.05.2013 Décision intermédiaire en procédure d'opposition Opposition 2
23.05.2013 Formulaire interne - Opposition/destinataires Opposition 1
23.05.2013 Formulaire interne - Opposition/destinataires Opposition 1
23.05.2013 Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats Opposition 2
23.05.2013 Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats Opposition 1
23.05.2013 Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Présentation des parties Opposition 1
23.05.2013 Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition Opposition 1
23.05.2013 Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition Opposition 4
23.05.2013 Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition Opposition 16
07.05.2013 Information concernant le résultat des procédures orales Opposition 1
28.03.2013 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
21.03.2013 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 3
21.03.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 9
21.03.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 9
21.03.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 4
12.03.2013 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
08.03.2013 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
08.03.2013 Notification de l'inscription de mentions modifiées Opposition 1
05.03.2013 Accusé de réception(électronique) Opposition 1
05.03.2013 Accusé de réception(électronique) Opposition 2
05.03.2013 Revendications modifiées avec annotations Opposition 1
05.03.2013 Revendications modifiées avec annotations Opposition 1
05.03.2013 Revendications modifiées avec annotations Opposition 1
05.03.2013 Revendications modifiées avec annotations Opposition 1
05.03.2013 Revendications modifiées avec annotations Opposition 1
05.03.2013 Revendications Opposition 1
05.03.2013 Revendications Opposition 1
05.03.2013 Revendications Opposition 1
05.03.2013 Revendications Opposition 1
05.03.2013 Revendications Opposition 1
05.03.2013 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Opposition 2
05.03.2013 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Opposition 1
05.03.2013 Lettre concernant la procédure orale Opposition 22
05.03.2013 Lettre concernant la procédure orale Opposition 1
05.03.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 5
05.03.2013 Requête en changement de mandataire de l'opposant Opposition 2
05.03.2013 Demande d'interprètes pendant la procédure orale Opposition 2
04.03.2013 Requête en changement de mandataire de l'opposant Opposition 2
09.11.2012 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
07.11.2012 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
03.11.2012 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 11
03.11.2012 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 13
01.11.2012 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 11
01.11.2012 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 13
22.06.2012 Accusé de réception Opposition 2
21.06.2012 Accusé de réception Opposition 1
21.06.2012 Accusé de réception Opposition 1
21.06.2012 Accusé de réception Opposition 2
15.06.2012 Récépissé de document Opposition 1
15.06.2012 Récépissé de document Opposition 1
15.06.2012 Annexe à une notification Opposition 6
15.06.2012 Annexe à la notification - opposition Opposition 6
15.06.2012 Préparation de la procédure orale Opposition 2
15.06.2012 Convocation à une procédure orale Opposition 1
15.06.2012 Convocation à une procédure orale Opposition 1
29.12.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
23.12.2011 Accusé de réception(électronique) Opposition 2
23.12.2011 Revendications modifiées avec annotations Opposition 1
23.12.2011 Revendications modifiées avec annotations Opposition 1
23.12.2011 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Opposition 1
23.12.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 2
23.12.2011 Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition Opposition 16
29.11.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
29.11.2011 Prorogation de délai (procédure d'opposition) Opposition 1
18.11.2011 Requête en prorogation de délai Opposition 1
21.09.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
21.09.2011 Prorogation de délai (procédure d'opposition) Opposition 1
14.09.2011 Requête en prorogation de délai Opposition 1
19.05.2011 Notification d'une opposition et requête en observations Opposition 1
19.05.2011 Notification d'autres oppositions aux opposant(s) Opposition 1
13.05.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
13.05.2011 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Opposition 1
06.05.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
02.05.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
29.04.2011 Pouvoir du mandataire Opposition 1
29.04.2011 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 1
26.04.2011 Document concernant la représentation Opposition 1
22.04.2011 Document concernant la représentation Opposition 1
13.04.2011 Document concernant la représentation Opposition 1
12.04.2011 Document concernant la représentation Opposition 1
25.03.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
23.03.2011 Notification d'une opposition - première information pour le titulaire du brevet Opposition 1
18.03.2011 Dépôt d'un nouvel acte d'opposition Opposition 27
18.03.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 8
18.03.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 6
18.03.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 1
18.03.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 1
18.03.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 1
18.03.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 16
18.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 1
18.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 10
18.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 1
18.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 1
18.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 1
18.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 15
16.03.2011 Dépôt d'un nouvel acte d'opposition Opposition 4
16.03.2011 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 23
16.03.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 8
16.03.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 11
16.03.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 16
16.03.2011 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 8
16.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 1
16.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 1
16.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 6
16.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 9
16.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 7
16.03.2011 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 3
16.03.2011 Bordereau de règlement de taxes et frais Opposition 2
20.05.2010 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
12.04.2010 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
12.04.2010 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 1
12.04.2010 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 1
12.02.2010 Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse Recherche / Examen 1
18.01.2010 Requête en changement d'adresse du déposant Recherche / Examen 1
28.12.2009 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
28.12.2009 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 4
28.12.2009 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
28.12.2009 Texte envisagé pour la délivrance Recherche / Examen 23
16.11.2009 Description Recherche / Examen 5
16.11.2009 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
10.11.2009 Description Recherche / Examen 5
10.11.2009 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 3
10.11.2009 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
29.10.2009 CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur Recherche / Examen 1
08.10.2009 Entretien téléphonique/de vive voix (avec délai de réponse) Recherche / Examen 1
08.10.2009 Résultat d'entretien téléphonique/de vive voix Recherche / Examen 1
10.09.2009 Demande d'information générale Recherche / Examen 1
13.07.2009 Revendications Recherche / Examen 2
13.07.2009 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
09.07.2009 Revendications Recherche / Examen 2
09.07.2009 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
23.04.2009 Entretien téléphonique/de vive voix Recherche / Examen 1
23.04.2009 Notification concernant la date de la procédure orale Recherche / Examen 1
23.04.2009 Résultat d'entretien téléphonique/de vive voix Recherche / Examen 1
20.04.2009 Constatations quant à des documents déposés pour la procédure orale Recherche / Examen 1
15.04.2009 Constatations quant à des documents déposés pour la procédure orale Recherche / Examen 1
15.04.2009 Notification concernant la date de la procédure orale Recherche / Examen 1
30.03.2009 Revendications Recherche / Examen 2
30.03.2009 Lettre concernant la procédure orale Recherche / Examen 3
25.03.2009 Constatations quant à des documents déposés pour la procédure orale Recherche / Examen 2
23.03.2009 Revendications Recherche / Examen 2
23.03.2009 Lettre concernant la procédure orale Recherche / Examen 3
12.03.2008 Récépissé de document Recherche / Examen 1
07.03.2008 Accusé de réception Recherche / Examen 1
27.02.2008 Annexe à la notification Recherche / Examen 1
27.02.2008 Préparation de la procédure orale Recherche / Examen 2
27.02.2008 Citation à une procédure orale Recherche / Examen 1
27.08.2007 Demande d'information générale Recherche / Examen 1
24.08.2007 Demande d'information générale Recherche / Examen 1
24.08.2007 Réponse à la demande de renseignement quant à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
25.05.2007 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Recherche / Examen 1
14.05.2007 Requête en changement de mandataire Recherche / Examen 18
27.02.2006 Revendications Recherche / Examen 1
27.02.2006 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 3
23.02.2006 Revendications Recherche / Examen 1
23.02.2006 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 3
23.02.2006 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 3
27.12.2005 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
22.12.2005 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
19.12.2005 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 4
16.08.2005 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
16.08.2005 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
18.10.2004 Revendications Recherche / Examen 2
18.10.2004 Revendications Recherche / Examen 7
18.10.2004 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 3
14.10.2004 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 12
30.08.2004 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
30.08.2004 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
23.08.2004 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
20.04.2004 Annexe à la notification Recherche / Examen 4
20.04.2004 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
16.07.2003 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
07.04.2003 Lettre concernant la désignation et/ou l'extension et/ou la validation d'états Recherche / Examen 1
02.04.2003 Lettre concernant la désignation et/ou l'extension et/ou la validation d'états Recherche / Examen 1
08.10.2002 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
21.08.2002 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 1
05.04.2002 Annexe au rapport de recherche européen Recherche / Examen 1
05.04.2002 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
05.04.2002 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 2
01.05.2001 Abrégé Recherche / Examen 1
01.05.2001 Revendications Recherche / Examen 4
01.05.2001 Description Recherche / Examen 15
01.05.2001 Dessins Recherche / Examen 6
01.05.2001 Lettre relative à la procédure de recherche et/ou d'examen Recherche / Examen 1
06.04.2001 Invitation à remédier à des irrégularités dans les pièces de la demande Recherche / Examen 2
01.03.2001 Abrégé Recherche / Examen 1
01.03.2001 Revendications Recherche / Examen 4
01.03.2001 Description Recherche / Examen 15
01.03.2001 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
01.03.2001 Dessins Recherche / Examen 6
01.03.2001 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 7