Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP1977058 RSS : dossier

Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 202
20.05.2015 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
16.07.2014 Envoi du certificat Recherche / Examen 1
20.06.2014 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
11.06.2014 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
11.06.2014 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
11.06.2014 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 4
11.06.2014 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 4
28.03.2014 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
28.03.2014 Lettre concernant des taxes et des paiements Recherche / Examen 2
19.03.2014 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 1
19.03.2014 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
19.03.2014 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
19.03.2014 Texte envisagé pour la délivrance Recherche / Examen 40
23.05.2013 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 4
23.05.2013 Revendications Recherche / Examen 4
23.05.2013 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 4
17.05.2013 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
10.05.2013 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
18.03.2013 Document concernant la représentation Recherche / Examen 3
03.01.2013 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
03.01.2013 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
13.08.2010 Revendications Recherche / Examen 4
13.08.2010 Description Recherche / Examen 3
13.08.2010 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 4
15.07.2010 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
06.07.2010 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
26.02.2010 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
01.02.2010 Maintien de la demande Recherche / Examen 1
03.12.2009 Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande Recherche / Examen 1
16.11.2009 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
16.11.2009 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 3
16.11.2009 Rapport supplémentaire de recherche européen Recherche / Examen 2
28.07.2009 Demande de renseignement quant à la date d'envoi du rapport de recherche Recherche / Examen 1
10.09.2008 Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir Recherche / Examen 1
21.08.2008 Notification concernant une modification possible/paiement des taxes de revendications Recherche / Examen 2
29.07.2008 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 4
29.07.2008 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 3
29.07.2008 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 6
07.07.2008 Annexes au rapport d'examen préliminaire international Recherche / Examen 8
07.07.2008 Copie du rapport d'examen préliminaire international Recherche / Examen 3
13.06.2008 Notification de l'enregistrement d'un changement Recherche / Examen 1
15.05.2008 Information sur l'entrée en phase européenne Recherche / Examen 3
03.12.2007 Notification d'élection de l'OEB Recherche / Examen 1
30.07.2007 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 16
12.07.2007 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 5
12.07.2007 Publication internationale du Pamphlet A1 Recherche / Examen 40