Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP2063219 RSS : dossier

Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 414
17.07.2017 Accusé de réception Recours 1
12.07.2017 Remboursement de taxes Recours 1
10.07.2017 Accusé de réception Recours 1
07.07.2017 Décision de la Chambre de recours Recours 13
07.07.2017 F3032 Signification(s) de l décision Recours 1
28.06.2017 F3013 Procédure orale: Envoi du procès-verbal Recours 1
28.06.2017 F3314 Procédure orale: Procés-verbal (ex parte) Recours 2
20.04.2017 Accusé de réception(électronique) Recours 2
20.04.2017 Revendications modifiées avec annotations Recours 4
20.04.2017 Revendications modifiées avec annotations Recours 4
20.04.2017 Description modifiée avec annotations Recours 12
20.04.2017 Revendications Recours 1
20.04.2017 Revendications Recours 1
20.04.2017 Revendications Recours 3
20.04.2017 Revendications Recours 1
20.04.2017 Revendications Recours 1
20.04.2017 Description Recours 11
20.04.2017 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 2
20.04.2017 Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours Recours 23
10.04.2017 Accusé de réception Recours 1
05.04.2017 Accusé de réception Recours 1
04.04.2017 F3014 Procédure orale: Ordonnnance annulation/report Recours 1
04.04.2017 F3017 Procédure orale: notification annulation/report Recours 1
03.04.2017 Procédure orale: Requête de report de date Recours 2
30.03.2017 Procédure orale: Requête de report de date Recours 2
27.02.2017 Accusé de réception Recours 1
22.02.2017 Accusé de réception Recours 1
21.02.2017 F3011.1 Procédure orale:citation Recours 2
21.02.2017 F3350 Notification relative à la procédure orale (article 15 du règlement de procédure des chambres de recours) Recours 22
15.02.2017 F3010 Procédure orale: ordonnance de citation Recours 1
07.02.2017 F3303.16 Changement de la composition de la chambre (T) Recours 1
20.04.2016 F3303.16 Changement de la composition de la chambre (T) Recours 1
14.04.2014 Composition de la chambre (T) Recours 1
14.10.2013 F3204 Notification du numéro du dossier aux parties Recours 1
30.09.2013 Brève notification au demandeur/mandataire Recherche / Examen 1
25.09.2013 Traitement d'un recours Recours 2
20.09.2013 Requêtes diverses concernant le déposant/mandataire Recherche / Examen 1
05.09.2013 Revendications Recours 1
05.09.2013 Revendications Recours 1
05.09.2013 Description Recours 13
05.09.2013 Traitement d'un recours Recours 2
05.09.2013 Mémoire du recours Recours 24
03.09.2013 Mémoire du recours Recours 39
13.06.2013 Lettre de recours Recours 2
11.06.2013 Lettre de recours Recours 2
11.06.2013 Bordereau de règlement de taxes et frais Recours 1
11.06.2013 Bordereau de règlement de taxes et frais Recours 1
27.04.2013 Accusé de réception Recherche / Examen 1
25.04.2013 Accusé de réception Recherche / Examen 1
24.04.2013 Récépissé de document Recherche / Examen 1
24.04.2013 Annexe à une notification Recherche / Examen 2
24.04.2013 Décision de rejet de la demande (division d'examen) Recherche / Examen 1
24.04.2013 Décision de rejet de la demande de brevet (division d'examen) Recherche / Examen 2
24.04.2013 Motifs de la décision (Annexe) Recherche / Examen 8
24.04.2013 Voies de recours Recherche / Examen 2
03.06.2011 Revendications Recherche / Examen 2
03.06.2011 Revendications Recherche / Examen 1
03.06.2011 Description Recherche / Examen 4
03.06.2011 Description Recherche / Examen 12
03.06.2011 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 6
01.06.2011 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
01.06.2011 Revendications Recherche / Examen 1
01.06.2011 Description Recherche / Examen 4
01.06.2011 Description Recherche / Examen 12
01.06.2011 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 6
08.04.2011 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
05.04.2011 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
07.12.2010 Annexe à la notification Recherche / Examen 4
07.12.2010 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
13.08.2009 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 2
13.08.2009 Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 2
13.08.2009 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 11
04.06.2009 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
29.05.2009 Invitation à confirmer le maintien de la demande et à corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande Recherche / Examen 1
29.04.2009 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 1
21.04.2009 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
21.04.2009 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 3
21.04.2009 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 2
04.02.2009 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
26.01.2009 Confirmation de réception du document de priorité transmis (électroniquement) Recherche / Examen 1
17.01.2009 Abrégé Recherche / Examen 1
17.01.2009 Pièce-jointe Recherche / Examen 14
17.01.2009 Pièce-jointe Recherche / Examen 25
17.01.2009 Revendications Recherche / Examen 2
17.01.2009 Description Recherche / Examen 11
17.01.2009 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
17.01.2009 Dessins Recherche / Examen 4
17.01.2009 Questions concernant la demande Recherche / Examen 3
17.01.2009 Requête en délivrance d'un brevet européen (demande divisionnaire) Recherche / Examen 8
31.01.2000 Lettre relative à la priorité Recherche / Examen 1
31.01.2000 Document de priorité Recherche / Examen 28