Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP2368252 RSS : dossier

Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 3311
16.05.2017 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 6
16.05.2017 Notification de l'inscription de mentions modifiées Opposition 2
16.05.2017 Notification de l'inscription de mentions modifiées Recherche / Examen 2
09.05.2017 Requête concernant mandataire d`opposant Opposition 1
16.08.2016 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
29.07.2016 Document cité pendant la procédure de recours Recours 6
29.07.2016 Document cité pendant la procédure de recours Recours 5
29.07.2016 Document cité pendant la procédure de recours Recours 2
29.07.2016 Document cité pendant la procédure de recours Recours 2
29.07.2016 Réponse au recours Recours 22
28.07.2016 Document cité pendant la procédure de recours Recours 2
28.07.2016 Document cité pendant la procédure de recours Recours 6
28.07.2016 Document cité pendant la procédure de recours Recours 2
28.07.2016 Document cité pendant la procédure de recours Recours 5
28.07.2016 Réponse au recours Recours 22
14.04.2016 Composition de la chambre (T) Recours 1
30.03.2016 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
30.03.2016 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
21.03.2016 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Recours 1
18.03.2016 F3344 Fixation du délai de réponse au recours (inter partes) Recours 2
18.03.2016 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 2
17.03.2016 Accusé de réception(électronique) Recours 1
17.03.2016 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 1
17.03.2016 Document, autre que brevet, cité dans la procédure de recours Recours 74
14.03.2016 Accusé de réception(électronique) Recours 2
14.03.2016 Revendications modifiées avec annotations Recours 1
14.03.2016 Revendications modifiées avec annotations Recours 1
14.03.2016 Revendications modifiées avec annotations Recours 1
14.03.2016 Revendications modifiées avec annotations Recours 1
14.03.2016 Revendications Recours 1
14.03.2016 Revendications Recours 1
14.03.2016 Revendications Recours 1
14.03.2016 Revendications Recours 1
14.03.2016 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 2
14.03.2016 Document, autre que brevet, cité dans la procédure de recours Recours 44
14.03.2016 Document, autre que brevet, cité dans la procédure de recours Recours 5
14.03.2016 Document, autre que brevet, cité dans la procédure de recours Recours 27
14.03.2016 Document, autre que brevet, cité dans la procédure de recours Recours 3
14.03.2016 Document, autre que brevet, cité dans la procédure de recours Recours 8
14.03.2016 Mémoire du recours Recours 24
02.03.2016 Requête en changement de mandataire du déposant Recours 2
01.03.2016 Requête en changement de mandataire du déposant Recours 1
26.01.2016 F3204 Notification du numéro du dossier aux parties Recours 1
26.01.2016 F3204 Notification du numéro du dossier aux parties Recours 1
26.01.2016 F3204 Notification du numéro du dossier aux parties Recours 1
05.01.2016 Traitement d'un recours Recours 2
30.12.2015 Lettre de recours Recours 2
30.12.2015 Bordereau de règlement de taxes et frais Recours 1
17.11.2015 Accusé de réception Opposition 1
10.11.2015 Récépissé de document Opposition 1
10.11.2015 Récépissé de document Opposition 1
10.11.2015 Récépissé de document Opposition 1
03.11.2015 Récépissé de document Opposition 1
03.11.2015 Récépissé de document Opposition 1
03.11.2015 Récépissé de document Opposition 1
03.11.2015 Annexe à la notification - opposition Opposition 13
03.11.2015 Décision de la division d'opposition et instruction Opposition 1
03.11.2015 Décision de révocation du brevet européen Opposition 2
03.11.2015 Motifs de la décision (Annexe) - Opposition Opposition 18
03.11.2015 Formulaire interne - Opposition/destinataires Opposition 1
03.11.2015 Formulaire interne - Opposition/destinataires Opposition 1
03.11.2015 Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats Opposition 1
03.11.2015 Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats Opposition 1
03.11.2015 Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Présentation des parties Opposition 1
03.11.2015 Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition Opposition 1
24.09.2015 Information concernant le résultat des procédures orales Opposition 1
21.09.2015 Accusé de réception(électronique) Opposition 1
21.09.2015 Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition Opposition 4
21.09.2015 Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition Opposition 5
21.09.2015 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Opposition 1
21.09.2015 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 8
21.09.2015 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 8
03.09.2015 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 67
03.09.2015 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 336
03.09.2015 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 67
02.09.2015 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 5
02.09.2015 Notification concernant le dépôt d'un pouvoir Opposition 3
02.09.2015 Notification concernant le dépôt d'un pouvoir Opposition 3
02.09.2015 Notification de l'inscription de mentions modifiées Opposition 2
02.09.2015 Notification de l'inscription de mentions modifiées Opposition 2
27.08.2015 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 16
27.08.2015 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 44
24.08.2015 Accusé de réception(électronique) Opposition 2
24.08.2015 Accusé de réception(électronique) Opposition 2
24.08.2015 Pouvoir du mandataire Opposition 1
24.08.2015 Pouvoir du mandataire Opposition 1
24.08.2015 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Opposition 2
24.08.2015 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Opposition 2
24.08.2015 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 4
24.08.2015 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 12
24.08.2015 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 12
24.08.2015 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 12
24.08.2015 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 2
24.08.2015 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 12
24.08.2015 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 309
24.08.2015 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 309
29.05.2015 Récépissé de document Opposition 1
29.05.2015 Notification concernant l'absence d'accusé réception Opposition 1
15.05.2015 Accusé de réception Opposition 1
13.05.2015 Accusé de réception Opposition 1
13.05.2015 Accusé de réception Opposition 1
08.05.2015 Récépissé de document Opposition 1
08.05.2015 Récépissé de document Opposition 1
24.04.2015 Récépissé de document Opposition 1
24.04.2015 Récépissé de document Opposition 1
24.04.2015 Récépissé de document Opposition 1
24.04.2015 Annexe à la notification - opposition Opposition 15
24.04.2015 Préparation de la procédure orale Opposition 2
24.04.2015 Convocation à une procédure orale Opposition 1
24.04.2015 Convocation à une procédure orale Opposition 1
24.04.2015 Convocation à une procédure orale Opposition 1
21.04.2015 Information concernant le résultat des procédures orales Opposition 1
18.09.2014 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
18.09.2014 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
10.09.2014 Accusé de réception(électronique) Opposition 2
10.09.2014 Citation introduite durant la procédure d'opposition Opposition 39
10.09.2014 Citation introduite durant la procédure d'opposition Opposition 193
10.09.2014 Citation introduite durant la procédure d'opposition Opposition 69
10.09.2014 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Opposition 2
10.09.2014 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 12
10.09.2014 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 6
10.09.2014 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 11
10.09.2014 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 5
10.09.2014 Réponse de l'opposant aux soumissions du breveté Opposition 15
17.06.2014 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 5
17.06.2014 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 29
17.06.2014 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 25
11.06.2014 Accusé de réception(électronique) Opposition 2
11.06.2014 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Opposition 2
11.06.2014 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 2
11.06.2014 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 9
11.06.2014 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 4
11.06.2014 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 7
05.06.2014 Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition Opposition 4
10.04.2014 Prorogation de délai (procédure d'opposition) Opposition 1
07.04.2014 Requête en prorogation de délai Recherche / Examen 1
25.11.2013 Notification d'une opposition et requête en observations Opposition 1
25.11.2013 Notification d'autres oppositions aux opposant(s) Opposition 2
25.11.2013 Notification d'autres oppositions aux opposant(s) Opposition 2
24.10.2013 Notification d'une opposition - première information pour le titulaire du brevet Opposition 38
15.10.2013 Accusé de réception(électronique) Opposition 2
15.10.2013 Pouvoir du mandataire Opposition 1
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 3
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 15
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 230
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 15
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 3
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 8
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 6
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 22
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 13
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 6
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 8
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 292
15.10.2013 Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition Opposition 6
15.10.2013 Acte d'opposition Opposition 6
15.10.2013 Acte d'opposition Opposition 18
15.10.2013 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 31
25.04.2013 Notification d'une opposition - première information pour le titulaire du brevet Opposition 20
15.04.2013 Accusé de réception(électronique) Opposition 2
15.04.2013 Pouvoir du mandataire Opposition 1
15.04.2013 Acte d'opposition Opposition 5
15.04.2013 Acte d'opposition Opposition 14
15.04.2013 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 25
16.01.2013 Envoi du certificat Recherche / Examen 1
20.12.2012 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 3
07.12.2012 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
07.12.2012 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 6
07.12.2012 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 8
07.12.2012 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
07.12.2012 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
07.12.2012 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
07.12.2012 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
06.12.2012 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
06.12.2012 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 6
06.12.2012 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 7
06.12.2012 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
06.12.2012 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
06.12.2012 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
30.11.2012 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
30.11.2012 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
30.11.2012 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
08.08.2012 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
08.08.2012 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
08.08.2012 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
08.08.2012 Texte envisagé pour la délivrance Recherche / Examen 39
30.05.2012 Pièce-jointe Recherche / Examen 1
30.05.2012 Pièce-jointe Recherche / Examen 1
30.05.2012 Pièce-jointe Recherche / Examen 1
31.01.2012 Accusé de réception d'observations de tiers Recherche / Examen 1
31.01.2012 Transmission des observations de tiers au demandeur Recherche / Examen 1
24.01.2012 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
24.01.2012 Document déposé par un tiers Recherche / Examen 25
24.01.2012 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
24.01.2012 Observations de tiers Recherche / Examen 2
30.11.2011 Lettre concernant des taxes et des paiements Recherche / Examen 1
30.11.2011 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
31.08.2011 Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir Recherche / Examen 1
18.07.2011 Notification concernant: observations sur l'opinion écrite/modification de la demande/paiement des taxes de revendication Recherche / Examen 2
04.07.2011 Notification de l'enregistrement d'un changement Recherche / Examen 1
30.06.2011 Notification de l'enregistrement d'un changement Recherche / Examen 1
24.06.2011 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 2
24.06.2011 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 5
24.06.2011 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 5
24.06.2011 Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 26
24.06.2011 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 26
24.06.2011 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 2
24.06.2011 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 5
23.06.2011 Nouvelle publication de la page de couverture de la demande internationale avec des données bibliographiques corrigées Recherche / Examen 1
08.06.2011 Accusé de réception d'observations de tiers Recherche / Examen 1
08.06.2011 Notification au demandeur concernant des observations des tiers Recherche / Examen 1
06.06.2011 Annexes au rapport d'examen préliminaire international Recherche / Examen 4
06.06.2011 Copie du rapport d'examen préliminaire international Recherche / Examen 7
17.05.2011 Observations de tiers Recherche / Examen 19
13.05.2011 Observations de tiers Recherche / Examen 19
12.05.2011 Communication pour des cas non prévus dans d'autres formulaires Recherche / Examen 1
01.04.2011 Information sur l'entrée en phase européenne Recherche / Examen 3
14.12.2010 Annexe au rapport d'examen préliminaire international Procédure selon le chapitre II du PCT 4
14.12.2010 Rapport d'examen préliminaire internat Procédure selon le chapitre II du PCT 1
14.12.2010 Rapport d'examen préliminaire internat Procédure selon le chapitre II du PCT 1
14.12.2010 Rapport d'examen préliminaire international - page texte Procédure selon le chapitre II du PCT 4
14.12.2010 Rapport d'examen préliminaire international - page texte Procédure selon le chapitre II du PCT 4
14.12.2010 Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII Procédure selon le chapitre II du PCT 2
14.12.2010 Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII Procédure selon le chapitre II du PCT 2
14.12.2010 Notification d'envoi de documents à l'OMPI Procédure selon le chapitre II du PCT 1
14.12.2010 Transmission du rapport d'examen préliminaire international Procédure selon le chapitre II du PCT 1
28.10.2010 Notification d'élection de l'OEB Recherche / Examen 1
18.10.2010 Modification de documents (article 19 PCT) Procédure selon le chapitre II du PCT 1
11.10.2010 Notification d'envoi de documents à l'OMPI Procédure selon le chapitre II du PCT 1
11.10.2010 Notification de la réception de la demande Procédure selon le chapitre II du PCT 1
24.09.2010 Document concernant les taxes et les paiements Procédure selon le chapitre II du PCT 1
24.09.2010 Lettre relative à la procédure PCT2 Procédure selon le chapitre II du PCT 3
24.09.2010 Formulaire demande PCT Procédure selon le chapitre II du PCT 4
24.09.2010 PCT(IPEA): Feuille modifiée - revendications Procédure selon le chapitre II du PCT 4
17.06.2010 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 50
27.05.2010 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 3
27.05.2010 Publication internationale du Pamphlet A1 Recherche / Examen 39
21.04.2010 Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII, (usage interne ISA) Administration chargée de la recherche internationale 2
21.04.2010 Opinion écrite de l'ISA, page de garde (usage interne ISA) Administration chargée de la recherche internationale 1
21.04.2010 Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire (usage interne ISA) Administration chargée de la recherche internationale 4
09.02.2010 Abrégé Administration chargée de la recherche internationale 1
09.02.2010 Revendications Administration chargée de la recherche internationale 4
09.02.2010 Description Administration chargée de la recherche internationale 26
09.02.2010 Dessins Administration chargée de la recherche internationale 8