Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP2581452 Dossier alert: RSS

Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 172
05.02.2016 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
03.06.2015 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Recherche / Examen 1
29.04.2015 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
29.04.2015 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
02.04.2015 Envoi du certificat Recherche / Examen 1
05.03.2015 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
23.02.2015 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
23.02.2015 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 3
23.02.2015 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 2
23.02.2015 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
19.11.2014 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 1
19.11.2014 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
19.11.2014 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
19.11.2014 Texte envisagé pour la délivrance Recherche / Examen 22
25.07.2014 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
25.07.2014 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 2
25.07.2014 Description Recherche / Examen 2
25.07.2014 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
25.07.2014 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
03.06.2014 Annexe à la notification Recherche / Examen 2
03.06.2014 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
20.05.2014 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 2
20.05.2014 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
20.05.2014 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 7
20.05.2014 Revendications Recherche / Examen 2
20.05.2014 Description Recherche / Examen 7
20.05.2014 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
20.05.2014 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
22.01.2014 Annexe à la notification Recherche / Examen 1
22.01.2014 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
15.01.2014 Début d'examen Recherche / Examen 1
02.10.2013 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
02.10.2013 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 2
02.10.2013 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
02.10.2013 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 3
02.10.2013 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
22.04.2013 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
03.04.2013 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
20.03.2013 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 2
14.03.2013 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
14.03.2013 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 3
14.03.2013 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 4
08.03.2013 Note sur l'entretien téléphonique Recherche / Examen 1
07.01.2013 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
07.01.2013 Listage de séquences converti Recherche / Examen 1
07.01.2013 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
07.01.2013 Réponse à l'invitation à remédier à des irrégularités Recherche / Examen 1
17.12.2012 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
17.12.2012 Lettre concernant des taxes et des paiements Recherche / Examen 2
16.11.2012 Irrégularités dans le listage de séquences Recherche / Examen 2
06.11.2012 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
06.11.2012 Revendications Recherche / Examen 2
06.11.2012 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
06.11.2012 Questions concernant la demande Recherche / Examen 1
04.09.2012 Invitation à déposer des revendications Recherche / Examen 1
17.08.2012 Abrégé Recherche / Examen 1
17.08.2012 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
17.08.2012 Description Recherche / Examen 14
17.08.2012 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
17.08.2012 Dessins Recherche / Examen 4
17.08.2012 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 4
09.01.2006 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 23