Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US9453082 | Dossier mondial
| 27.09.2016 | B2 | US2015119355 | | 30.04.2015 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2013GB51223 | | 13.05.2013 | GB201208325 | | 11.05.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10034906 | Dossier mondial
| 31.07.2018 | B2 | US2017000833 | | 05.01.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2013GB51223 | | 13.05.2013 | US201615245552 | | 24.08.2016 | US201414398528 | | 03.11.2014 | GB201208325 | | 11.05.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP6270822B | Dossier mondial
| 31.01.2018 | B2 | JP2015517587 | | 22.06.2015 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2013GB51223 | | 13.05.2013 | GB201208325 | | 11.05.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | IL235144 | Dossier mondial
| 30.05.2019 | B | Numéro de priorité | | Date | WO2013GB51223 | | 13.05.2013 | GB201208325 | | 11.05.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN104470530B | Dossier mondial
| 24.08.2018 | B | CN104470530 | | 25.03.2015 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2013GB51223 | | 13.05.2013 | GB201208325 | | 11.05.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA2870344 | Dossier mondial
| 19.09.2023 | C | CA2870344 | | 14.11.2013 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2013GB51223 | | 13.05.2013 | GB201208325 | | 11.05.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2013257798B | Dossier mondial
| 16.11.2017 | B2 | AU2013257798 | | 06.11.2014 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2013GB51223 | | 13.05.2013 | GB201208325 | | 11.05.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP2846813 | Dossier mondial
| 02.11.2016 | B1 | EP2846813 | | 18.03.2015 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2013GB51223 | | 13.05.2013 | GB201208325 | | 11.05.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | ES2610969T | | 04.05.2017 | T3 | Numéro de priorité | | Date | WO2013GB51223 | | 13.05.2013 | GB201208325 | | 11.05.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2013167911 | Dossier mondial
| 14.11.2013 | A1 | Numéro de priorité | | Date | GB201208325 | | 11.05.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | GB201208325D0 | | 27.06.2012 | D0 | Numéro de priorité | | Date | GB201208325 | | 11.05.2012 |