Extrait du Registre européen des brevets

EP Situation juridique: EP2236474

Etats contractants désignésAT 
BE 
BG 
CH 
CY 
CZ 
DE 
DK 
EE 
ES 
FI 
FR 
GB 
GR 
HR 
HU 
IE 
IS 
IT 
LI 
LT 
LU 
LV 
MC 
MK 
MT 
NL 
NO 
PL 
PT 
RO 
SE 
SI 
SK 
SM 
TR 
Procédure dexamen19.05.2011Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2011/41]
Données INPADOC   TooltipLOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents.
Date de lévénement:06.10.2010 
Description de lévénement:DESIGNATED CONTRACTING STATES:
Kind Code of Ref Document:A1
Designated State(s):AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR
 
Date de lévénement:12.10.2011 
Description de lévénement:APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN
Effective DATE:20110407
 
Date de lévénement:03.02.2011 
Description de lévénement:UTILITY MODEL SPECIFICATION
Effective DATE:20110203
 
Date de lévénement:25.04.2013 
Description de lévénement:TERM OF PROTECTION EXTENDED TO 6 YEARS
Effective DATE:20130307
 
Date de lévénement:01.03.2016 
Description de lévénement:TERM OF PROTECTION EXTENDED TO 8 YEARS
 
Date de lévénement:05.03.2018 
Description de lévénement:TERM OF PROTECTION EXTENDED TO 10 YEARS
 
Date de lévénement:01.09.2010 
Description de lévénement:DESIGNATED CONTRACTING STATES:
Kind Code of Ref Document:A1
Designated State(s):AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR
 
Date de lévénement:01.09.2010 
Description de lévénement:REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:
Countries concerned:AL BA RS
 
Date de lévénement:04.05.2011 
Description de lévénement:NO DESIGNATION FEES PAID
 
Date de lévénement:28.09.2011 
Description de lévénement:APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN
Effective DATE:20110302