Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP1394834

EP1394834 - Méthode pour obtenir une image d'un échantillon dans un dispositif d'optique corpusculaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutOpposition rejetée
Statut actualisé le  16.09.2016
Base de données mise à jour au 18.10.2017
Dernier événement   Tooltip16.09.2016Opposition rejetéepublié le 19.10.2016  [2016/42]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
FEI COMPANY
5350 NE Dawson Creek Drive
Hillsboro, Oregon 97124-5793 / US
[2007/04]
Précédent [2004/10]Pour tous les Etats désignés
FEI Company
5350 NE Dawson Creek Drive
Hillsboro, Oregon 97124-5793 / US
Inventeur(s)01 / Geurts, Remco Theodorus Johannes Petrus
Amsteleindstraat 42
5345 AW Oss / NL
02 / Hayles, Michael Frederick
Provencehof 11
5627 HA Eindhoven / NL
 [2004/10]
Mandataire(s)DeltaPatents B.V.
Fellenoord 370
5611 ZL Eindhoven / NL
[2008/20]
Précédent [2008/01]Bakker, Hendrik , et al
FEI Company Patent Department P.O. Box 1745
5602 BS Eindhoven / NL
Précédent [2006/42]Bakker, Hendrik , et al
FEI Company Patent Department P.O. Box 80066
5600 KA Eindhoven / NL
Précédent [2004/10]Bakker, Hendrik
FEI Company Achtseweg Noord 5, Building AAE-48
5651 GG Eindhoven / NL
Numéro de la demande, date de dépôt03077738.701.09.2003
[2004/10]
Numéro de priorité, dateNL2002102137602.09.2002         Format original publié: NL 1021376
[2004/10]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP1394834
Date:03.03.2004
Langue:EN
[2004/10]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP1394834
Date:16.11.2005
[2005/46]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP1394834
Date:24.01.2007
Langue:EN
[2007/04]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne -
envoyé le :
EP29.09.2005
ClassificationInternationale:H01J37/305, G01N1/32, G01N1/42, H01J37/28, H01J37/02
[2005/46]
Précédent Internationale [2004/10]H01J37/305, G01N1/32, G01N1/42
Etats contractants désignésDE,   FR,   GB,   NL [2006/29]
Précédent [2004/10]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HU,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
TitreAllemand:Verfahren zur Erzeugung einer Abbildung einer Probe in einer teilchen-optischen Vorrichtung[2004/10]
Anglais:Method of obtaining an image of a sample in a particle-optical device[2004/10]
Français:Méthode pour obtenir une image d'un échantillon dans un dispositif d'optique corpusculaire[2004/10]
Procédure d'examen01.09.2003Requête en examen déposée  [2004/10]
07.07.2006Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
07.08.2006Réponse à une notification de la division dexamen
06.09.2006Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
04.12.2006Taxe de délivrance payée
04.12.2006Taxe publication/d‘impression payée
Opposition(s)Opposant(s)01  24.10.2007  30.10.2007  ADMISSIBLE
Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena / DE
Mandataire de l'opposant
Gnatzig, Klaus, et al
Carl Zeiss
Patentabteilung
73446 Oberkochen / DE
 [2016/28]
Précédent [2007/48]
Opposant(s)01  24.10.2007   
Carl Zeiss NTS GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 56
73447 Oberkochen / DE
Mandataire de l'opposant
Gnatzig, Klaus, et al
Carl Zeiss Patentabteilung
73446 Oberkochen / DE
03.12.2007Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition
28.03.2008Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition
20.01.2010Date des procédures orales
08.03.2010Envoi du procès-verbal des procédures orales
08.03.2010Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition
05.07.2016Effet juridique du rejet de l'opposition [2016/42]
Recours après opposition12.05.2010Recours reçu No.  T1123/10
12.07.2010Mémoire exposant les motifs du recours remis
05.07.2016Résultat de la procédure de recours : recours de l'opposant fut rejeté
05.07.2016Date des procédures orales
20.07.2016Procès-verbal des procédures orales envoyé
Taxes payéesTaxe annuelle
21.09.2005Taxe annuelle Année du brevet 03
27.09.2006Taxe annuelle Année du brevet 04
Extinctions au cours de la procédure d'opposition  TooltipNL24.01.2007
[2007/40]
Citations:Recherche[Y]US3761709  (HASEGAWA Y, et al) [Y] 1-8 * column 2, line 4 - column 3, line 22; figures 1-7 *;
 [Y]US6046457  (BOHNENKAMP CARL E [US], et al) [Y] 1-8 * column 2, lines 39-48; figures 1,2 *;
 [Y]US5274237  (GALLAGHER BRIAN W [US], et al) [Y] 1-8 * abstract *;
 [A]WO9828459  (GATAN INC [US]) [A] 1-9 * page 4, line 28 - page 10, line 22; figures 1-5 *;
 [A]US3505521  (WEGMANN LIENHARD, et al) [A] 1-9 * column 4, lines 5-30; figures 1-9 *;
 [X]US4759868  (CLARKE DAVID E [GB]) [X] 9 * column 3, lines 25-63; figure 4 *;
 [X]US5986270  (BORMANS BERNARDUS J M [NL], et al) [X] 9 * column 4, line 41 - column 5, line 53; figures 1-4 *