Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP1490411

EP1490411 - PROCEDE DE REGULATION DE LA STABILITE D'EMULSIONS ET EMULSIONS STABILISEES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutOpposition rejetée
Statut actualisé le  27.02.2018
Base de données mise à jour au 15.12.2018
Dernier événement   Tooltip19.07.2018Nouvelle entrée: date de la procédure orale 
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
RHODIA CHIMIE
25, quai Alphonse Le Gallo
92512 Boulogne-Billancourt Cedex / FR
[2009/04]
Précédent [2005/01]Pour tous les Etats désignés
Rhodia Chimie
25, quai Alphonse Le Gallo
92512 Boulogne-Billancourt Cedex / FR
Inventeur(s)01 / JOANICOT, Mathieu
177, avenue Jean-Jaurès
F-92290 Chatenay-Malabry / FR
02 / KIPLINGER, Jon, D.
4 Lincoln Drive
Columbus, JN 08022 / US
03 / MORVAN, Mikel
21 Heritage Boulevard
Princeton, NJ 08540 / US
04 / ADAM, Hervé
75 Fair Acres Court
Princeton, NJ 8540 / US
 [2008/37]
Précédent [2005/04]01 / JOANICOT, Mathieu
177, avenue Jean-Jaurès
F-92290 Chatenay-Malabry / FR
02 / KIPLINGER, Jon, D.
4 Lincoln Drivee
Columbus, JN 08022 / US
03 / MORVAN, Mikel
21 Heritage Boulevard
Princeton, NJ 08540 / US
04 / ADAM, Hervé
75 Fair Acres Court
Princeton, NJ 8540 / US
Précédent [2005/01]01 / JOANICOT, Mathieu
177, avenue Jean-Jaurès
F-92290 Chatenay-Malabry / FR
02 / KIPLINGER, Jon, D.
18 Spruce Avenue
Bordentown, NJ 08506 / US
03 / MORVAN, Mikel
21 Heritage Boulevard
Princeton, NJ 08540 / US
04 / ADAM, Hervé
75 Fair Acres Court
Princeton, NJ 8540 / US
Mandataire(s)(deleted)
...
[2011/14]
Précédent [2011/14]Cordier, Pascal Christian , et al
Cabinet Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09 / FR
Précédent [2010/17]Cordier, Pascal Christian , et al
Cabinet Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09 / FR
Précédent [2010/17]Boittiaux, Vincent
Rhodia Services Direction de la Propriété Industrielle 40, rue de la Haie-Coq
93306 Aubervilliers Cedex / FR
Précédent [2005/01]Boittiaux, Vincent
Rhodia Services, DPI, 40, rue de la Haie-Coq
93306 Aubervilliers Cedex / FR
Numéro de la demande, date de dépôt03739465.711.02.2003
[2005/01]
WO2003EP01313
Numéro de priorité, dateUS20020356066P11.02.2002         Format original publié: US 356066 P
[2005/01]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO03068827
Date:21.08.2003
Langue:EN
[2003/34]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP1490411
Date:29.12.2004
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 21.08.2003 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2004/53]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP1490411
Date:21.01.2009
Langue:EN
[2009/04]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP21.08.2003
ClassificationInternationale:C08F2/22
[2005/01]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IT,   LI,   LU,   MC,   NL,   PT,   SE,   SI,   SK,   TR [2005/01]
Etats autorisant l'extensionALPas encore payé
LTPas encore payé
LVPas encore payé
MKPas encore payé
ROPas encore payé
TitreAllemand:VERFAHREN ZUR REGULIERUNG DER STABILITÄT VON EMULSIONEN UND STABILISIERTEN EMULSIONEN[2005/01]
Anglais:METHOD FOR CONTROLLING THE STABILITY OF EMULSIONS AND STABILIZED EMULSIONS[2005/01]
Français:PROCEDE DE REGULATION DE LA STABILITE D'EMULSIONS ET EMULSIONS STABILISEES[2005/01]
Entrée dans la phase régionale11.08.2004Taxe nationale de base payée 
11.08.2004Taxe(s) de désignation payée(s) 
11.08.2004Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen29.08.2003Requête en examen préliminaire déposée
Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP
11.08.2004Requête en examen déposée  [2004/53]
13.12.2007Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
26.05.2008Réponse à une notification de la division dexamen
23.06.2008Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02)
27.06.2008Réponse à une notification de la division dexamen
12.08.2008Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
26.11.2008Taxe de délivrance payée
26.11.2008Taxe publication/d‘impression payée
Opposition(s)Opposant(s)01  19.10.2009   
BASF SE
Global Intellectual Property
GVX-C006
67056 Ludwigshafen / DE
 [N/P]
Précédent [2009/48]
Opposant(s)01  19.10.2009   
BASF SE
Global Intellectual Property GVX-C006
67056 Ludwigshafen / DE
suppriméAnnulation: effet juridique du rejet de l'opposition [ N /P ]
27.11.2009Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition
07.06.2010Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition
05.03.2012Date des procédures orales
04.04.2012Envoi du procès-verbal des procédures orales
04.04.2012Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition
12.04.2017Envoi de la notification signalant la révocation du brevet
22.04.2017Effet juridique de la révocation du brevet [2017/24]
Recours après opposition04.06.2012Recours reçu No.  T1277/12
02.08.2012Mémoire exposant les motifs du recours remis
08.01.2019Date des procédures orales
Requète(s) en révision:19.05.2017Réception de la requête en révision
 Numéro:  R0004/17
 pour n° de recours  T1277/12-3303
 Requérant:  APPR
29.01.2018Décision:  Requête en révision approuvée et réouverture de la procédure de recours avec remboursement intégral de la taxe de requête en révision.
Taxes payéesTaxe annuelle
14.02.2005Taxe annuelle Année du brevet 03
14.02.2006Taxe annuelle Année du brevet 04
14.02.2007Taxe annuelle Année du brevet 05
13.02.2008Taxe annuelle Année du brevet 06
Extinctions au cours de la procédure d'opposition  TooltipAT21.01.2009
BE21.01.2009
CY21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
IT21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
TR21.01.2009
IE11.02.2009
LU11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
GR22.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
HU22.07.2009
[2015/21]
Précédent [2011/31]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
IT21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
LU11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
GR22.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
HU22.07.2009
Précédent [2011/21]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
IT21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
LU11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
GR22.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2011/14]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
IT21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
GR22.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2010/48]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
GR22.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2010/08]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2010/07]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2009/50]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2009/49]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2009/47]AT21.01.2009
BE21.01.2009
DK21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2009/46]AT21.01.2009
BE21.01.2009
DK21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2009/43]AT21.01.2009
BE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2009/39]AT21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Précédent [2009/36]FI21.01.2009
SI21.01.2009
ES02.05.2009
Précédent [2009/34]ES02.05.2009
Cité dansRecherche internationale[X]WO0047631  (BASF AG [DE], et al) [X] 1-23 * claim 1 *;
 [X]FR2270268  (ANVAR [FR]) [X] 1-23 * example 1 *;
 [DA]WO0012660  (FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH [US], et al)