Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2327236

EP2327236 - CENTRE USSD GÉNÉRIQUE D'APPLICATIONS ET DE SERVICES RÉSEAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
Précédent [2011/22]CENTRE USSD GENERIQUE D'APPLICATIONS ET DE SERVICES RESEAUX
[2018/29]
StatutLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  28.06.2018
Base de données mise à jour au 19.07.2018
PrécédentL'examen est en cours
Statut actualisé le  15.09.2017
Dernier événement   Tooltip28.06.2018Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet 
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Opencode Systems O.O.D.
J.K.Hippodruma Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
[2011/22]
Inventeur(s)01 / STAYKOFF, Constantin
49 rue d'Amsterdam
F-75008 Paris / FR
 [2011/22]
Numéro de la demande, date de dépôt09736435.028.08.2009
[2011/22]
WO2009FR01045
Numéro de priorité, dateFR2008000481502.09.2008         Format original publié: FR 0804815
[2011/22]
Langue de dépôtFR
Langue de la procédureFR
PublicationType: A2  Demande sans rapport de recherche
N°:WO2010026306
Date:11.03.2010
Langue:FR
[2010/10]
Type: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP2327236
Date:01.06.2011
Langue:FR
La demande a été publiée par l'OMPI le 11.03.2010 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2011/22]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP29.04.2010
ClassificationInternationale:H04W4/18, H04W4/14, H04L12/24, // H04W88/18, H04L29/08
[2018/29]
Précédent Internationale [2011/22]H04W4/18
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2011/22]
TitreAllemand:GENERISCHES USSD-CENTER FÜR NETZWERKANWENDUNGEN UND DIENSTE[2018/29]
Anglais:GENERIC USSD CENTRE FOR NETWORK APPLICATIONS AND SERVICES[2011/22]
Français:CENTRE USSD GÉNÉRIQUE D'APPLICATIONS ET DE SERVICES RÉSEAUX[2018/29]
Précédent [2011/22]GENERISCHES USSD-CENTER FÜR NETZWERKANWENDUNGEN UND DIENSTE
Précédent [2011/22]CENTRE USSD GENERIQUE D'APPLICATIONS ET DE SERVICES RESEAUX
Entrée dans la phase régionale02.03.2011Taxe nationale de base payée 
02.03.2011Taxe(s) de désignation payée(s) 
02.03.2011Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen02.03.2011Requête en examen déposée  [2011/22]
31.07.2013Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
21.11.2013Réponse à une notification de la division dexamen
16.12.2015Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
01.04.2016Réponse à une notification de la division dexamen
30.08.2017Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
12.12.2017Réponse à une notification de la division dexamen
29.06.2018Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  31.07.2013
Taxes payéesTaxe annuelle
28.02.2012Taxe annuelle Année du brevet 03
05.09.2012Taxe annuelle Année du brevet 04
07.08.2013Taxe annuelle Année du brevet 05
22.08.2014Taxe annuelle Année du brevet 06
12.08.2015Taxe annuelle Année du brevet 07
24.08.2016Taxe annuelle Année du brevet 08
25.08.2017Taxe annuelle Année du brevet 09
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
31.08.201103   M06   Taxe payée le   28.02.2012
14.09.201204   M06   Taxe payée le   26.09.2012
Cité dansRecherche internationale[X]  - ANONYMOUS, "Redefining over-the-phone customer service", INTERNET ARTICLE, (20080331), URL: http://www.voiceobjects.com/files/en/voiceobjects_7_product_brief_en.pdf, (20090511), XP002528244 [X] 1-16,18,20-35 * the whole document *
 [X]  - ANONYMOUS, "USSD Services for Interactive Mobile Users - Building User-Friendly Mobile Telephony Applications Using Dialogic Distributed Signaling Interface Components", INTERNET ARTICLE, (20080831), URL: http://www.dialogic.com/products/docs/appnotes/11038_USSD_an.pdf, (20080511), XP002528245 [X] 1-16,18,20-35 * abstract * * pages 2-8 * * pages 11-12 *
 [A]  - THE MORIANA GROUP, Service Delivery Platforms And Telecom Web Services - An Industry Wide Perspective, MAC TAYLOR, (20040630), XP002528246 [A] 1-16,18,20-35 * pages 100-103 * * pages 164-174 *