Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2323642

EP2323642 - Utilisation de EDTA+tromethamine ou de photoactivateurs, associés à la riboflavine, pour la réticulation cornéenne dans le traitement du kératocône ou d'autres maladies ectasiques de la cornée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
Précédent [2011/21]UTILISATION D'ACTIVATEURS, ÉVENTUELLEMENT ASSOCIÉS À LA RIBOFLAVINE, AINSI QUE COMPOSITIONS OPHTALMIQUES CORRESPONDANTES POUR LA RÉTICULATION CORNÉENNE DANS LE TRAITEMENT DU KÉRATOCÔNE OU D'AUTRES MALADIES ECTASIQUES DE LA CORNÉE
[2013/38]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  26.12.2014
Base de données mise à jour au 17.11.2017
Dernier événement   Tooltip08.07.2016Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): HU
publié le 10.08.2016  [2016/32]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Sooft Italia S.p.A.
Contrada Molino, 17
63833 Montegiorgio (FM) / IT
[2014/08]
Précédent [2011/21]Pour tous les Etats désignés
Sooft Italia Spa
Contrada Molino, 17
63025 Montegiorgio / IT
Inventeur(s)01 / STAGNI, Marcello
Via A. S. Fulci, 31G
I-95127 Catania / IT
02 / STAGNI, Edoardo
Via A. S. Fulci, 31G
I-95127 Catania / IT
03 / FILIPPELLO, Massimo
Corso Italia 22
I-95129 Catania / IT
04 / CAVALLO, Giovanni
Via delle Tartane 45
I-00122 Roma / IT
05 / SODO, Eugenio
Piazza Eschilo 10
I-00125 Roma / IT
 [2011/21]
Mandataire(s)Sarpi, Maurizio , et al
Studio Ferrario S.r.l.
Via Collina, 36
00187 Roma / IT
[N/P]
Précédent [2011/21]Sarpi, Maurizio , et al
Studio Ferrario S.r.l. Via Collina, 36
00187 Roma / IT
Numéro de la demande, date de dépôt09748494.327.08.2009
[2011/21]
WO2009IT00392
Numéro de priorité, dateIT2008RM0047228.08.2008         Format original publié: IT RM20080472
[2011/21]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2010023705
Date:04.03.2010
Langue:EN
[2010/09]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2323642
Date:25.05.2011
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 04.03.2010 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2011/21]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2323642
Date:19.02.2014
Langue:EN
[2014/08]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationaleEP04.03.2010
ClassificationInternationale:A61K31/14, A61K31/19, A61K31/195, A61K31/352, A61K31/473, A61K31/49, A61K31/5415, A61K31/56, A61K31/60, A61P27/02
[2011/21]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2011/21]
Etats autorisant lextensionAL04.03.2011
BA04.03.2011
RS04.03.2011
TitreAllemand:Verwendung von EDTA+Tromethamine oder von Photoverstärkungsmitteln, im Zusammenhang mit Riboflavin, zur Hornhautvernetzung bei der Behandlung von Keratokonus oder anderen ektatischen Hornhauterkrankungen[2013/38]
Anglais:Use of EDTA+tromethamine or of photoenhancers, associated to riboflavin for corneal cross-linking in the treatment of the keratoconus or of other corneal ectasic disorders[2013/38]
Français:Utilisation de EDTA+tromethamine ou de photoactivateurs, associés à la riboflavine, pour la réticulation cornéenne dans le traitement du kératocône ou d'autres maladies ectasiques de la cornée[2013/38]
Précédent [2011/21]VERWENDUNG VON VERSTÄRKUNGSMITTELN, MÖGLICHERWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT RIBOFLAVIN, UND ENTSPRECHENDE OPHTHALMISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR HORNHAUTVERNETZUNG BEI DER BEHANDLUNG VON KERATOKONUS ODER ANDEREN EKTATISCHEN HORNHAUTERKRANKUNGEN
Précédent [2011/21]USE OF ENHANCERS, POSSIBLY ASSOCIATED TO RIBOFLAVIN, AS WELL AS CORRESPONDING OPHTHALMIC COMPOSITIONS FOR CORNEAL CROSS-LINKING IN THE TREATMENT OF THE KERATOCONUS OR OF OTHER CORNEAL ECTASIC DISORDERS
Précédent [2011/21]UTILISATION D'ACTIVATEURS, ÉVENTUELLEMENT ASSOCIÉS À LA RIBOFLAVINE, AINSI QUE COMPOSITIONS OPHTALMIQUES CORRESPONDANTES POUR LA RÉTICULATION CORNÉENNE DANS LE TRAITEMENT DU KÉRATOCÔNE OU D'AUTRES MALADIES ECTASIQUES DE LA CORNÉE
Entrée dans la phase régionale04.03.2011Taxe nationale de base payée 
04.03.2011Taxe(s) de désignation payée(s) 
04.03.2011Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen04.03.2011Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
04.03.2011Requête en examen déposée  [2011/21]
02.11.2012Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
30.04.2013Réponse à une notification de la division dexamen
02.09.2013Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
08.10.2013Observations des tiers
30.12.2013Taxe de délivrance payée
30.12.2013Taxe publication/d‘impression payée
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  02.11.2012
Opposition(s)20.11.2014Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/05]
Taxes payéesTaxe annuelle
30.08.2011Taxe annuelle Année du brevet 03
30.08.2012Taxe annuelle Année du brevet 04
30.08.2013Taxe annuelle Année du brevet 05
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipHU27.08.2009
BG19.02.2014
CY19.02.2014
CZ19.02.2014
EE19.02.2014
FI19.02.2014
HR19.02.2014
LT19.02.2014
LV19.02.2014
MC19.02.2014
MT19.02.2014
SE19.02.2014
SI19.02.2014
SK19.02.2014
SM19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
LU27.08.2014
[2016/32]
Précédent [2016/28]BG19.02.2014
CY19.02.2014
CZ19.02.2014
EE19.02.2014
FI19.02.2014
HR19.02.2014
LT19.02.2014
LV19.02.2014
MC19.02.2014
MT19.02.2014
SE19.02.2014
SI19.02.2014
SK19.02.2014
SM19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
LU27.08.2014
Précédent [2016/22]CY19.02.2014
CZ19.02.2014
EE19.02.2014
FI19.02.2014
HR19.02.2014
LT19.02.2014
LV19.02.2014
MC19.02.2014
SE19.02.2014
SI19.02.2014
SK19.02.2014
SM19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
LU27.08.2014
Précédent [2015/24]CY19.02.2014
CZ19.02.2014
EE19.02.2014
FI19.02.2014
HR19.02.2014
LT19.02.2014
LV19.02.2014
MC19.02.2014
SE19.02.2014
SI19.02.2014
SK19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
LU27.08.2014
Précédent [2015/19]CY19.02.2014
CZ19.02.2014
EE19.02.2014
FI19.02.2014
HR19.02.2014
LT19.02.2014
LV19.02.2014
MC19.02.2014
SE19.02.2014
SK19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
LU27.08.2014
Précédent [2015/18]CY19.02.2014
CZ19.02.2014
EE19.02.2014
FI19.02.2014
HR19.02.2014
LT19.02.2014
LV19.02.2014
MC19.02.2014
SE19.02.2014
SK19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
Précédent [2014/50]CY19.02.2014
CZ19.02.2014
EE19.02.2014
FI19.02.2014
HR19.02.2014
LT19.02.2014
LV19.02.2014
SE19.02.2014
SK19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
Précédent [2014/48]CY19.02.2014
CZ19.02.2014
EE19.02.2014
FI19.02.2014
HR19.02.2014
LT19.02.2014
LV19.02.2014
SE19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
Précédent [2014/41]CY19.02.2014
FI19.02.2014
HR19.02.2014
LT19.02.2014
LV19.02.2014
SE19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
Précédent [2014/37]CY19.02.2014
FI19.02.2014
LT19.02.2014
SE19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
Précédent [2014/36]LT19.02.2014
NO19.05.2014
IS19.06.2014
Cité dansRecherche internationale[X]WO2004058289  (CHAKSHU RES INC [US]) [X] 1-4,8-11 * claims 1,11,43,61,83 * * example 2 *;
 [X]US2006222597  (DUGGER HARRY A III [US]) [X] 1-11 * paragraph [0039] *
 [A]  - WOLLENSAK GREGOR ET AL, "Collagen crosslinking of human and porcine sclera", JOURNAL CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY, SURGERY, FAIRFAX, VA, (2004), vol. 30, no. 3, ISSN 0886-3350, pages 689 - 695, XP002450030 [A] * page 693, column 1, paragraph 2 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrs.2003.11.032
 [A]  - SPOERL E, SEILER T., "Techniques for stiffening the cornea", J REFRACT SURG. 1999 NOV-DEC;15(6):711-3, University Eye Clinic, Dresden, Germany., (1999), XP008107084 [A] * page 711, paragraph 1 *
 [A]  - SPOERL, "Induction of cross-linking in...", EXP EYE RES, (1998), no. 66, pages 97 - 103, XP008107083 [A] * table 1 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1006/exer.1997.0410
autreUS6537545
 US6174524
    - ASHTON P. ET AL, "Location of penetration and metabolic barriers to levobunolol in the corneal epithelium of the pigmented rabbit", JPET, (199111), vol. 259, pages 719 - 724, XP003032980
    - ROJANASALKUL Y. ET AL, "Mechanisms of action of some penetration enhancers in the cornea: Laser scanningconfocal microscopic and electrophysiology studies", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, (19901201), vol. 66, no. 1-3, pages 131 - 142, XP025554544

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/0378-5173(90)90392-H
    - GROSS G.M. ET AL, "EFFECTS OF CALCIUM CHELATING AGENTS ON CORNEAL PERMEABILITY", INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE - IOVS, (19850101), vol. 26, no. 1, pages 110 - 113, XP008011241
    - KAUR I.P., "Formulation and evaluation of ophthalmic preparations of acetazolamide", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, (20000420), vol. 199, no. 2, pages 119 - 127, XP009092816

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/S0378-5173(00)00359-8
    - SHUMYANTSEVA V.V. ET AL, "Photochemical properties of a riboflavins/cytochrome P450 2B4 complex", BIOSENSORS AND BIOELECTRONICS, (200203), vol. 17, pages 233 - 238, XP055092537

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/S0956-5663(01)00181-6
    - CAPOROSSI A. ET AL, "Transepithelial corneal collagen crosslinking for keratoconus: qualitative investigation by in vivo HRT II confocal analysis", EUR J OPHTHALMOL, (2012), vol. SUP 7, pages 81 - 88, XP003032981

DOI:   http://dx.doi.org/10.5301/EJO.5000125